EP3652462 - ANORDNUNG MIT EINER SEILKLEMME UND WENIGSTENS EINEM SEIL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 26.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 26.11.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.05.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 17.04.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 18.01.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 07.08.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.07.2024 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 28.08.2024 [2024/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fraunhofer-ges. zur Förderung der Angewandten Forschung E.V. Hansastr. 27c 80686 München / DE | [2020/21] | Erfinder | 01 /
KRAUS, Roman Niddaweg 7 63571 Gelnhausen / DE | [2020/29] |
Frühere [2020/21] | 01 /
KRAUS, Roman c/o Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit Bartningstrasse 47 64289 Darmstadt / DE | Vertreter | Rösler, Uwe Rösler Patentanwaltskanzlei Landsberger Strasse 480a 81241 München / DE | [2020/21] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18745839.3 | 09.07.2018 | [2020/21] | WO2018EP68519 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201710211724 | 10.07.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102017211724 | [2020/21] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019011847 | Datum: | 17.01.2019 | Sprache: | DE | [2019/03] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3652462 | Datum: | 20.05.2020 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 17.01.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 17.01.2019 | Klassifikation | IPC: | F16G11/10, F16G11/14, A43C1/00, A43C7/00 | [2020/21] | CPC: |
F16G11/103 (EP,US);
F16G11/14 (EP,US);
A43C1/02 (EP);
A43C7/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/21] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANORDNUNG MIT EINER SEILKLEMME UND WENIGSTENS EINEM SEIL | [2020/21] | Englisch: | ARRANGEMENT COMPRISING A CABLE CLAMP AND AT LEAST ONE CABLE | [2020/21] | Französisch: | SYSTÈME COMPRENANT UN SERRE-CORDON ET AU MOINS UN CORDON | [2020/21] | Eintritt in die regionale Phase | 14.01.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.01.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.01.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.01.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.01.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/21] | 14.01.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 31.05.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.09.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.11.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.03.2024 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2024/35] | 19.04.2024 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2024/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.07.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.07.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.07.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US1778954 (MISLIN KARL J) [A] 1-12* the whole document *; | [XA]WO9847401 (CHEN CHUNG CHIN [US], et al) [X] 1-6 * the whole document * [A] 7-12; | [YA]GB2427413 (WALKER STEPHEN [GB], et al) [Y] 1-7,9-11 * the whole document * [A] 12; | [XA]US2008208252 (HOLMES GEORGE B [US]) [X] 1-6 * the whole document * * paragraph [0050] * [A] 7-12; | [Y]FR3018573 (URBAN ASSOCIES ARCHITECTES [FR]) [Y] 1-7,9-11 * abstract * * pages 3-7 * | vom Anmelder | FR1450821 | DE6931658U | DE6941149U | NL7700029 | FR2445462 | GB2042047 | GB2147937 | US4787660 | US4896403 | US5697128 | US5766700 | DE29705188U | US5791022 | US5896623 | EP1029466 | EP0775845 | DE19906120 | US6389659 | US6389655 | DE20209943U | US2004194259 | FR2855227 | FR2878925 | US7076845 | EP2101081 | GR20100100420 | US2016108989 | US2017108081 |