24.05.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] |
10.05.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.06.2024 [2024/24] |
27.04.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.05.2024 [2024/22] |
12.04.2024 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 15.05.2024 [2024/20] |
16.02.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.03.2024 [2024/12] |
09.02.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.03.2024 [2024/11] |
02.02.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.03.2024 [2024/10] |
26.01.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 28.02.2024 [2024/09] |
19.01.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.02.2024 [2024/08] |
15.12.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.01.2024 [2024/03] |
01.12.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.01.2024 [2024/01] |
24.11.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.12.2023 [2023/52] |
17.11.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.12.2023 [2023/51] |
10.11.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.12.2023 [2023/50] |
27.10.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.11.2023 [2023/48] |
13.10.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.11.2023 [2023/46] |
05.05.2023 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 07.06.2023 [2023/23] |
05.04.2023 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
05.04.2023 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
04.04.2023 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
28.02.2023 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
01.01.2023 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
16.12.2022 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 18.01.2023 [2023/03] |
16.12.2022 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 18.01.2023 [2023/03] |
23.08.2022 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
14.06.2022 |
Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
16.02.2022 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
11.02.2022 |
Erster Prüfungsbericht |
|
04.02.2022 |
Änderung - Vertreter |
|
02.02.2022 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
12.05.2021 |
Änderung durch den Anmelder |
|
02.03.2021 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
20.10.2020 |
Ergänzender Recherchenbericht |
veröffentlicht am 18.11.2020 [2020/47] |
16.10.2020 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 18.11.2020 [2020/47] |
16.10.2020 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 18.11.2020 [2020/47] |
15.06.2020 |
Änderung - Vertreter |
|
14.04.2020 |
Änderung durch den Anmelder |
|
10.04.2020 |
Änderung: Validierungsstaat(en) |
veröffentlicht am 13.05.2020 [2020/20] |
10.04.2020 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 13.05.2020 [2020/20] |
03.03.2020 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
15.11.2019 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 18.12.2019 [2019/51] |
15.11.2019 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 18.12.2019 [2019/51] |
16.10.2019 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
25.09.2019 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
24.09.2019 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
02.09.2019 |
Änderung - Vertreter |
|
02.09.2019 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
22.08.2018 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
11.08.2018 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|