EP3579902 - VORRICHTUNGEN UND STEUERUNGSSYSTEME FÜR INHALIERTE ARZNEIMITTEL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.04.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 05.05.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 01.01.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 11.02.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.11.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 11.08.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.05.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 26.06.2024 [2024/26] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hansen, Brian 9884 W. County Road 32C Loveland, CO 80538-9666 / US | [2019/51] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2019/51] | Vertreter | AWA Sweden AB Box 5117 200 71 Malmö / SE | [2023/23] |
Frühere [2019/51] | Aros Patent AB Box 1544 751 45 Uppsala / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18747530.6 | 04.02.2018 | [2019/51] | WO2018US16776 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201762454843P | 05.02.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762454843 P | [2019/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018144964 | Datum: | 09.08.2018 | Sprache: | EN | [2018/32] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3579902 | Datum: | 18.12.2019 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.08.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2019/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3579902 | Datum: | 07.06.2023 | Sprache: | EN | [2023/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 09.08.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.10.2020 | Klassifikation | IPC: | A61M15/00, A61M16/00, A24F40/485, A24F40/50, A24F40/60 | [2023/03] | CPC: |
A61M15/009 (EP,US);
A24F40/485 (EP,US);
A24F40/50 (EP,US);
A24F40/60 (EP,US);
A61K31/465 (US);
A61K31/498 (US);
A61M15/0016 (EP);
A61M15/0066 (US);
A61M15/008 (EP,US);
A24F40/20 (EP,US);
A61M11/042 (EP);
A61M16/202 (EP);
A61M2016/0024 (EP);
A61M2202/064 (US);
A61M2205/3331 (EP,US);
A61M2205/3368 (EP,US);
A61M2205/36 (US);
A61M2205/3653 (EP);
A61M2205/50 (US);
A61M2205/502 (EP,US);
A61M2205/52 (US);
|
Frühere IPC [2020/47] | A61M15/00, A61M16/00 | ||
Frühere IPC [2019/51] | A61M16/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/51] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNGEN UND STEUERUNGSSYSTEME FÜR INHALIERTE ARZNEIMITTEL | [2019/51] | Englisch: | DEVICES AND CONTROL SYSTEMS FOR INHALED DRUGS | [2019/51] | Französisch: | DISPOSITIFS ET SYSTÈMES DE COMMANDE POUR MÉDICAMENTS INHALÉS | [2019/51] | Eintritt in die regionale Phase | 05.09.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.09.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 05.09.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.09.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.09.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/51] | 11.05.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.02.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.08.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.01.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.04.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.04.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 04.04.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 08.03.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.02.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.01.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.02.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 07.06.2023 | CZ | 07.06.2023 | DK | 07.06.2023 | EE | 07.06.2023 | ES | 07.06.2023 | FI | 07.06.2023 | HR | 07.06.2023 | IT | 07.06.2023 | LT | 07.06.2023 | LV | 07.06.2023 | NL | 07.06.2023 | PL | 07.06.2023 | RO | 07.06.2023 | RS | 07.06.2023 | SI | 07.06.2023 | SK | 07.06.2023 | SM | 07.06.2023 | NO | 07.09.2023 | GR | 08.09.2023 | IS | 07.10.2023 | PT | 09.10.2023 | [2024/26] |
Frühere [2024/24] | AT | 07.06.2023 | |
CZ | 07.06.2023 | ||
DK | 07.06.2023 | ||
EE | 07.06.2023 | ||
ES | 07.06.2023 | ||
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
PL | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SI | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
PT | 09.10.2023 | ||
Frühere [2024/22] | AT | 07.06.2023 | |
CZ | 07.06.2023 | ||
DK | 07.06.2023 | ||
EE | 07.06.2023 | ||
ES | 07.06.2023 | ||
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
PL | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
PT | 09.10.2023 | ||
Frühere [2024/10] | AT | 07.06.2023 | |
CZ | 07.06.2023 | ||
EE | 07.06.2023 | ||
ES | 07.06.2023 | ||
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
PL | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
PT | 09.10.2023 | ||
Frühere [2024/09] | AT | 07.06.2023 | |
CZ | 07.06.2023 | ||
ES | 07.06.2023 | ||
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
Frühere [2024/08] | ES | 07.06.2023 | |
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Frühere [2024/03] | ES | 07.06.2023 | |
FI | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Frühere [2024/01] | ES | 07.06.2023 | |
HR | 07.06.2023 | ||
LT | 07.06.2023 | ||
LV | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Frühere [2023/52] | ES | 07.06.2023 | |
HR | 07.06.2023 | ||
NL | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Frühere [2023/51] | ES | 07.06.2023 | |
HR | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Frühere [2023/50] | ES | 07.06.2023 | |
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Frühere [2023/48] | ES | 07.06.2023 | |
NO | 07.09.2023 | ||
Frühere [2023/46] | ES | 07.06.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]WO9215353 (MIRIS MEDICAL CORP [US]) [I] 1-15 * page 4, line 30 - page 11, line 15 * * page 31, line 9 - page 41, line 21 * * page 49, line 27 - page 55, line 26 * * figures 1-3 *; | [I]WO9501137 (VOGES INNOVATION PTY LTD [AU], et al) [I] 1,9-15 * page 1, line 12 - page 3, line 18 * * page 5, line 10 - page 6, line 20 * * page 17, line last - page 19, line 15 * * page 21, line 5 - page 23, line 15 ** figures 1,2,4,5 *; | [I]WO2014068504 (SOUTH OSTRICH LTD [IL]) [I] 1-15 * paragraphs [0022] - [0028] - [0034] - [0037] - [0056] * * paragraphs [0081] - [0094] - [0098] - [0105] * * figures 2A,2B,3,4,7-11 *; | [I]WO2016001923 (SYQE MEDICAL LTD [IL]) [I] 1-15 * page 16, line 7 - page 19, line 3 * * page 51, line 20 - page 52, line 16 * * page 82, lines 15-31 * * page 85, line 21 - page 86, line 27 * * page 89, line 1 - page 90, line 21 * * figures 9,10,12 * | Internationale Recherche | [A]US2003200964 (BLAKLEY DANIEL ROBERT [US], et al) [A] 1-20* , entire document. *; | [Y]US2004050383 (COX KENNETH A [US], et al) [Y] 9-13 * , para [0032], [0033]. *; | [A]US2005056276 (SCHULER CARLOS A [US], et al) [A] 1-20 * entire document. *; | [A]US2008173301 (DEATON DANIEL [US], et al) [A] 1-20 * , entire document. *; | [Y]US2014305429 (LEWIS DAVID ANDREW [IT]) [Y] 3, 17 * , para [0034]-[0036], [0065]. *; | [XY]US2015040899 (SPANDORFER MICHAEL [US], et al) [X] 1-2, 4-8, 14-16, 18-20 * , para [0030]-[0031], [0035], [0037]-[0039]. [0043], [0045], [0047], [0057]-[0058]. * [Y] 3, 8-13, 17 | Prüfung | WO2004011068 | WO2006044278 |