EP3669526 - VERWALTUNG VON ABONNEMENTS FÜR EREIGNISBENACHRICHTIGUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2020/26] | VERWALTUNG VON ABONNEMENTS FÜR EREIGNISMELDUNGEN | ||
[2023/31] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 17.11.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 13.07.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 20.05.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.05.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 22.02.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 14.08.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT, PL, PT, SK | veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Microsoft Technology Licensing, LLC One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 / US | [2021/45] |
Frühere [2020/26] | Für alle benannten Staaten Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | Erfinder | 01 /
RUIZ-MERAZ, Cesar Martin Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 02 /
VASTERS, Clemens Friedrich Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 03 /
STUCKI, David Leon Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 04 /
CAITUIRO MONGE, Hillary Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 05 /
MADAN, Hitesh Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 06 /
KALYANA SUNDARAM, Jayaraman Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 07 /
ARADHYULA BHAVANI, Padma Priya Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 08 /
RAVIPATI, Venkata Raja Gopal Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | [2020/26] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2020/26] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18749626.0 | 27.06.2018 | [2020/26] | WO2018US39630 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201762545806P | 15.08.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762545806 P | US201815906926 | 27.02.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201815906926 | [2020/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019036118 | Datum: | 21.02.2019 | Sprache: | EN | [2019/08] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3669526 | Datum: | 24.06.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 21.02.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3669526 | Datum: | 20.12.2023 | Sprache: | EN | [2023/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 21.02.2019 | Klassifikation | IPC: | H04L12/18, G06F9/54, H04L45/302, H04L9/40, H04L67/10, H04L67/1008, H04L51/212, H04L51/214, H04L51/224, H04L67/55, H04L67/563, H04L67/568, H04L67/63 | [2023/31] | CPC: |
H04L67/1008 (EP,US);
H04L67/55 (EP,US);
G06F9/542 (EP,US);
H04L12/1859 (EP,US);
H04L45/306 (EP);
H04L51/212 (EP,US);
H04L51/214 (EP);
H04L51/224 (EP,US);
H04L63/0227 (EP);
H04L67/10 (EP,US);
H04L67/563 (EP);
H04L67/568 (EP);
|
Frühere IPC [2020/26] | H04L29/08, H04L12/18 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/26] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERWALTUNG VON ABONNEMENTS FÜR EREIGNISBENACHRICHTIGUNGEN | [2023/31] | Englisch: | MANAGING SUBSCRIPTIONS FOR EVENT NOTIFICATIONS | [2020/26] | Französisch: | GESTION D'ABONNEMENTS POUR NOTIFICATIONS D'ÉVÉNEMENTS | [2023/34] |
Frühere [2020/26] | VERWALTUNG VON ABONNEMENTS FÜR EREIGNISMELDUNGEN | ||
Frühere [2020/26] | GESTION D'ABONNEMENTS À DES NOTIFICATIONS D'ÉVÉNEMENTS | Eintritt in die regionale Phase | 14.02.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.02.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.02.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.02.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/26] | 14.02.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 10.07.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.05.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.09.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.06.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.10.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.06.2023 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 12.10.2023 geplant war | 14.07.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.10.2023 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 08.11.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.11.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 08.11.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.06.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.06.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.05.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 20.12.2023 | CZ | 20.12.2023 | EE | 20.12.2023 | ES | 20.12.2023 | FI | 20.12.2023 | HR | 20.12.2023 | IT | 20.12.2023 | LT | 20.12.2023 | LV | 20.12.2023 | NL | 20.12.2023 | PL | 20.12.2023 | RO | 20.12.2023 | RS | 20.12.2023 | SE | 20.12.2023 | SK | 20.12.2023 | SM | 20.12.2023 | BG | 20.03.2024 | NO | 20.03.2024 | GR | 21.03.2024 | IS | 20.04.2024 | PT | 22.04.2024 | [2024/36] |
Frühere [2024/35] | AT | 20.12.2023 | |
CZ | 20.12.2023 | ||
EE | 20.12.2023 | ||
ES | 20.12.2023 | ||
FI | 20.12.2023 | ||
HR | 20.12.2023 | ||
LT | 20.12.2023 | ||
LV | 20.12.2023 | ||
NL | 20.12.2023 | ||
RO | 20.12.2023 | ||
RS | 20.12.2023 | ||
SE | 20.12.2023 | ||
SM | 20.12.2023 | ||
BG | 20.03.2024 | ||
NO | 20.03.2024 | ||
GR | 21.03.2024 | ||
IS | 20.04.2024 | ||
Frühere [2024/34] | EE | 20.12.2023 | |
ES | 20.12.2023 | ||
FI | 20.12.2023 | ||
HR | 20.12.2023 | ||
LT | 20.12.2023 | ||
LV | 20.12.2023 | ||
NL | 20.12.2023 | ||
RS | 20.12.2023 | ||
SE | 20.12.2023 | ||
SM | 20.12.2023 | ||
BG | 20.03.2024 | ||
NO | 20.03.2024 | ||
GR | 21.03.2024 | ||
IS | 20.04.2024 | ||
Frühere [2024/33] | ES | 20.12.2023 | |
FI | 20.12.2023 | ||
HR | 20.12.2023 | ||
LT | 20.12.2023 | ||
LV | 20.12.2023 | ||
NL | 20.12.2023 | ||
RS | 20.12.2023 | ||
SE | 20.12.2023 | ||
SM | 20.12.2023 | ||
BG | 20.03.2024 | ||
NO | 20.03.2024 | ||
GR | 21.03.2024 | ||
IS | 20.04.2024 | ||
Frühere [2024/32] | ES | 20.12.2023 | |
FI | 20.12.2023 | ||
HR | 20.12.2023 | ||
LT | 20.12.2023 | ||
LV | 20.12.2023 | ||
NL | 20.12.2023 | ||
RS | 20.12.2023 | ||
SE | 20.12.2023 | ||
BG | 20.03.2024 | ||
NO | 20.03.2024 | ||
GR | 21.03.2024 | ||
IS | 20.04.2024 | ||
Frühere [2024/26] | ES | 20.12.2023 | |
FI | 20.12.2023 | ||
HR | 20.12.2023 | ||
LT | 20.12.2023 | ||
LV | 20.12.2023 | ||
NL | 20.12.2023 | ||
RS | 20.12.2023 | ||
SE | 20.12.2023 | ||
BG | 20.03.2024 | ||
NO | 20.03.2024 | ||
GR | 21.03.2024 | ||
Frühere [2024/24] | ES | 20.12.2023 | |
FI | 20.12.2023 | ||
HR | 20.12.2023 | ||
LT | 20.12.2023 | ||
RS | 20.12.2023 | ||
SE | 20.12.2023 | ||
BG | 20.03.2024 | ||
NO | 20.03.2024 | ||
GR | 21.03.2024 | ||
Frühere [2024/21] | FI | 20.12.2023 | |
LT | 20.12.2023 | ||
BG | 20.03.2024 | ||
GR | 21.03.2024 | ||
Frühere [2024/20] | GR | 21.03.2024 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP1486897 (MICROSOFT CORP [US]) [X] 1,6,10 * paragraph [0025] - paragraph [0027] ** figure 2 *; | [X]US2006155581 (EISENBERGER GEORGE [US], et al) [X] 1,2,6,10,11 * paragraph [0008] * * paragraph [0067] * * paragraph [0083] * * figures 2, 4 *; | [XI]US2013339448 (KAHAN EDUARDO T [US], et al) [X] 1,3,6,7,10,12 * paragraph [0020] - paragraph [0023] * * paragraph [0034] * * figure 2 * [I] 2,4,5,8,9,11,13-15 |