|
09.01.2024 |
Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.11.2023 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
08.11.2023 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.11.2023 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
08.11.2023 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
08.11.2023 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
19.07.2023 |
Antrag auf Änderung der Bezeichnung der Erfindung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.07.2023 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.07.2023 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.07.2023 |
Angelegenheit die Anmeldung betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.07.2023 |
Anlage zur Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
14.07.2023 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
14.07.2023 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
14.07.2023 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.07.2023 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) |
Recherche / Prüfung |
86 |
|
14.07.2023 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) |
Recherche / Prüfung |
86 |
|
30.06.2023 |
Mitteilung betreffend den Termin der mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.06.2023 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.06.2023 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
29.06.2023 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
29.06.2023 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.06.2023 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.06.2023 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
12.06.2023 |
Telefonische/persönliche Rücksprache |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
12.06.2023 |
Ergebnis der telefonischen/persönlichen Rücksprache |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.06.2023 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.06.2023 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
05.06.2023 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
05.06.2023 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
05.06.2023 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
05.06.2023 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
05.06.2023 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
05.06.2023 |
Schriftliche Eingabe in Vorbereitung zur/während der mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
21.04.2023 |
Neue Ladung zur mündlichen Verhandlung - ohne Begründung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
18.04.2023 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.04.2023 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.04.2023 |
Mündliche Verhandlung: Antrag auf Terminverlegung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.04.2023 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
14.04.2023 |
Ladung zur mündlichen Verhandlung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
19.10.2022 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.10.2022 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
19.10.2022 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
19.10.2022 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.10.2022 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
29.06.2022 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
29.06.2022 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
07.10.2021 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
30.09.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.09.2021 |
Einreichung betreffend Adressänderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
15.09.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
15.09.2021 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
15.09.2021 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
15.09.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
15.09.2021 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
19.05.2021 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
19.05.2021 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
14.05.2021 |
Prüfungsbeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
10.07.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
10.07.2020 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
10.07.2020 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
10.07.2020 |
Geänderte Beschreibung, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
10.07.2020 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
10.07.2020 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
10.07.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.05.2020 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.03.2020 |
Mitteilung bezüglich Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
20.03.2020 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.03.2020 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.03.2020 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.03.2020 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.03.2020 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.03.2020 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.03.2020 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.03.2020 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.03.2020 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
14.02.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.02.2020 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
08.01.2020 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
13.03.2019 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
121 |
|
13.03.2019 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
149 |
|
21.02.2019 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
21.02.2019 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 |
Recherche / Prüfung |
85 |
|
02.10.2018 |
ISR: Entgegenhaltungen |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
01.10.2018 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Feld Nr. I bis VIII |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
01.10.2018 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Deckblatt |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
01.10.2018 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Zusatzfeld |
Internationale Recherchenbehörde |
4 |
|
13.09.2018 |
Anlage |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
13.09.2018 |
Das ISA-Verfahren betreffendes eingehendes Schreiben |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
13.09.2018 |
Ersatzblatt (Regel 26) - Antragsformular für ISA/EP |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
17.08.2018 |
Benachrichtigung über den Eingang des Recherchenexemplars |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
16.07.2018 |
Zusammenfassung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
16.07.2018 |
Anlage |
Internationale Recherchenbehörde |
3 |
|
16.07.2018 |
Patentansprüche |
Internationale Recherchenbehörde |
3 |
|
16.07.2018 |
Beschreibung |
Internationale Recherchenbehörde |
55 |
|
16.07.2018 |
Zeichnungen |
Internationale Recherchenbehörde |
25 |
|
16.07.2018 |
Gebührenberechnungsblatt für internationale Anmeldung |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
16.07.2018 |
Aufforderung zur Berichtigung von Mängeln in der internationalen Anmeldung (Kopie für ISA/EP) |
Internationale Recherchenbehörde |
4 |
|
16.07.2018 |
Mitteilung über die Zahlung vorgeschriebener Gebühren (Kopie für ISA/EP) |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
16.07.2018 |
Mitteilung des internationalen Aktenzeichens und des internationalen Anmeldedatums (Kopie für ISA/EP) |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
16.07.2018 |
Antragsformular für internationale Anmeldung (interner Gebrauch ISA) |
Internationale Recherchenbehörde |
9 |