Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US11240332 | Globale Akte | 01.02.2022 | B2 | US2020220941 | 09.07.2020 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201762545806 | 15.08.2017 | US202016824352 | 19.03.2020 | US201815906902 | 27.02.2018 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3669525 | Globale Akte | 20.07.2022 | B1 | EP3669525 | 24.06.2020 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2018US39625 | 27.06.2018 | US201762545806 | 15.08.2017 | US201815906902 | 27.02.2018 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3669274 | Globale Akte | 30.08.2023 | B1 | EP3669274 | 24.06.2020 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201815907001 | 27.02.2018 | US201762545806 | 15.08.2017 | WO2018US39629 | 27.06.2018 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3669273 | Globale Akte | 15.09.2021 | B1 | EP3669273 | 24.06.2020 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2018US39626 | 27.06.2018 | US201762545806 | 15.08.2017 | US201815907032 | 27.02.2018 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3669526 | Globale Akte | 20.12.2023 | B1 | EP3669526 | 24.06.2020 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201762545806 | 15.08.2017 | WO2018US39630 | 27.06.2018 | US201815906926 | 27.02.2018 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2019036118 | Globale Akte | 21.02.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201762545806 | 15.08.2017 | US201815906926 | 27.02.2018 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2019036117 | Globale Akte | 21.02.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201815907001 | 27.02.2018 | US201762545806 | 15.08.2017 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2019036116 | Globale Akte | 21.02.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201762545806 | 15.08.2017 | US201815907032 | 27.02.2018 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2019036115 | Globale Akte | 21.02.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201762545806 | 15.08.2017 | US201815906902 | 27.02.2018 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US11082512 | Globale Akte | 03.08.2021 | B2 | US2019058660 | 21.02.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201762545806 | 15.08.2017 | US201815907032 | 27.02.2018 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US11032383 | Globale Akte | 08.06.2021 | B2 | US2019058772 | 21.02.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201815907001 | 27.02.2018 | US201762545806 | 15.08.2017 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10999388 | Globale Akte | 04.05.2021 | B2 | US2019058681 | 21.02.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201762545806 | 15.08.2017 | US201815906926 | 27.02.2018 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10637946 | Globale Akte | 28.04.2020 | B2 | US2019056978 | 21.02.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201762545806 | 15.08.2017 | US201815906902 | 27.02.2018 |