|
17.09.2024 |
Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.08.2024 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
22.07.2024 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
22.07.2024 |
Englische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
22.07.2024 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
22.07.2024 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
22.07.2024 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
22.03.2024 |
Anlage zur Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
22.03.2024 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
22.03.2024 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
22.03.2024 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
22.03.2024 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) |
Recherche / Prüfung |
48 |
|
22.03.2024 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) |
Recherche / Prüfung |
52 |
|
29.06.2022 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.06.2022 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
29.06.2022 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
29.06.2022 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
34 |
|
29.06.2022 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
29.06.2022 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
29.06.2022 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
34 |
|
29.06.2022 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
29.06.2022 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
24.03.2022 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
24.03.2022 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
16.03.2022 |
Prüfungsbeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
10.11.2021 |
Dokument die Vertretung betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
10.11.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.11.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.11.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.11.2020 |
Prioritätsrecherchenergebnisse |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.11.2020 |
Prioritätsrecherchenergebnisse |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.11.2020 |
Antwort auf Anforderung einer Kopie der Prioritätsrecherchenergebnisse |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.11.2020 |
Anforderung einer Kopie der Recherchenergebnisse(Priorität) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.10.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.10.2020 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
05.10.2020 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
9 |
|
05.10.2020 |
Geänderte Beschreibung, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
05.10.2020 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
05.10.2020 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
05.10.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.06.2020 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.05.2020 |
Einreichung betreffend Vertreteränderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
27.05.2020 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.04.2020 |
Mitteilung bezüglich Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
18.03.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
18.03.2020 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
02.03.2020 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
12 |
|
08.01.2020 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
20.08.2019 |
Mitteilung über die Eintragung einer Änderung |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
20.08.2019 |
Mitteilung über die Eintragung einer Änderung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.04.2019 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
18.04.2019 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
18.04.2019 |
Internationale Veröffentlichung des internationalen Recherchenberichtes |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
13.03.2019 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
52 |
|
13.03.2019 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
39 |
|
01.03.2019 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Feld Nr. I bis VIII |
Internationale Recherchenbehörde |
3 |
|
01.03.2019 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Deckblatt |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
01.03.2019 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Zusatzfeld |
Internationale Recherchenbehörde |
7 |
|
21.02.2019 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A2 |
Recherche / Prüfung |
52 |
|
14.11.2018 |
Eingehende Post für PCT RO |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
14.11.2018 |
Ersatzblatt - Zeichnungen |
PCT-Anmeldeamt |
10 |
|
13.11.2018 |
Ersatzblatt (R26) - Anhang |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
31.10.2018 |
Eingehende Post für PCT RO |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
31.10.2018 |
Eingehende Post für PCT RO |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
31.10.2018 |
Ersatzblatt - Zeichnungen |
PCT-Anmeldeamt |
10 |
|
07.09.2018 |
Aufforderung zur Mängelbeseitigung in der Internationalen Anmeldung |
PCT-Anmeldeamt |
3 |
|
07.09.2018 |
Aufforderung zur Mängelbeseitigung in der Internationalen Anmeldung |
PCT-Anmeldeamt |
2 |
|
17.08.2018 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
PCT-Anmeldeamt |
2 |
|
17.08.2018 |
Zusammenfassung |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
17.08.2018 |
Patentansprüche |
PCT-Anmeldeamt |
8 |
|
17.08.2018 |
Beschreibung |
PCT-Anmeldeamt |
32 |
|
17.08.2018 |
Einreichung betreffend Gebühren und Zahlungen |
PCT-Anmeldeamt |
2 |
|
17.08.2018 |
Zeichnungen |
PCT-Anmeldeamt |
10 |
|
17.08.2018 |
Elektronischer Antrag auf Erteilung einer Internationalen Anmeldung |
PCT-Anmeldeamt |
4 |