02.08.2024 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] |
30.07.2024 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
22.07.2024 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
22.07.2024 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
22.07.2024 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
21.03.2024 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
23.02.2024 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 27.03.2024 [2024/13] |
23.02.2024 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 27.03.2024 [2024/13] |
23.02.2024 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Deutsch |
veröffentlicht am 27.03.2024 [2024/13] |
23.02.2024 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Englisch |
veröffentlicht am 27.03.2024 [2024/13] |
23.02.2024 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Französische |
veröffentlicht am 27.03.2024 [2024/13] |
10.07.2023 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
12.08.2022 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
01.07.2022 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
25.03.2022 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
25.03.2022 |
Erster Prüfungsbericht |
|
16.07.2021 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
23.10.2020 |
Änderung: Validierungsstaat(en) |
veröffentlicht am 25.11.2020 [2020/48] |
23.10.2020 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 25.11.2020 [2020/48] |
06.10.2020 |
Änderung durch den Anmelder |
|
28.08.2020 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
30.05.2020 |
Änderung - Vertreter |
|
22.05.2020 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 24.06.2020 [2020/26] |
22.05.2020 |
Das Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist, wurde festgestellt |
|
22.05.2020 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 24.06.2020 [2020/26] |
20.03.2020 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
18.03.2020 |
Änderung - Vertreter |
|
18.03.2020 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
19.04.2019 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
08.03.2019 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
22.02.2019 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
05.09.2018 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|