EP3669127 - WÄRMETAUSCHERELEMENT UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2020/26] | WÄRMETAUSCHERELEMENT UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG, GEBÄUDEPANEEL UND VERFAHREN ZUM ENTFEUCHTEN VON LUFT | ||
[2024/13] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 02.08.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 21.03.2024 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 25.03.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 22.05.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 22.02.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 05.09.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Buff, Ullrich Lange Wiese 11 07613 Crossen an der Elster / DE | [2020/26] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2020/26] | Vertreter | HGF HGF Europe LLP Neumarkter Straße 18 81673 München / DE | [2024/36] |
Frühere [2020/26] | HGF Europe LLP Neumarkter Str. 18 81673 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18759076.5 | 17.08.2018 | [2020/26] | WO2018EP72362 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201710118977 | 18.08.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102017118977 | DE201820102124U | 17.04.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 202018102124 U | [2020/26] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2019034789 | Datum: | 21.02.2019 | Sprache: | DE | [2019/08] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP3669127 | Datum: | 24.06.2020 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 21.02.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3669127 | Datum: | 04.09.2024 | Sprache: | DE | [2024/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 18.04.2019 | Klassifikation | IPC: | F24F13/22, F24F5/00, F24D3/14, F28F3/00 | [2024/13] | CPC: |
F24F5/0089 (EP,US);
F24D3/142 (EP);
F24D3/148 (EP,US);
F24F13/222 (EP,US);
F24F5/0092 (EP);
F28F3/00 (EP,US);
Y02B30/00 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2020/26] | F24F13/22, F24F5/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/26] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WÄRMETAUSCHERELEMENT UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG | [2024/13] | Englisch: | HEAT EXCHANGE ELEMENT AND METHOD OF MANUFACTURING THEREOF | [2024/13] | Französisch: | ÉLÉMENT D'ÉCHANGE DE CHALEUR ET PROCÉDÉ DE FABRICATION DUDIT | [2024/13] |
Frühere [2020/26] | WÄRMETAUSCHERELEMENT UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG, GEBÄUDEPANEEL UND VERFAHREN ZUM ENTFEUCHTEN VON LUFT | ||
Frühere [2020/26] | HEAT-EXCHANGER ELEMENT AND METHOD FOR PRODUCING SAME, BUILDING PANEL AND METHOD FOR DEHUMIDIFYING AIR | ||
Frühere [2020/26] | ÉLÉMENT ÉCHANGEUR DE CHALEUR ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION, PANNEAU DE CONSTRUCTION ET PROCÉDÉ DE DÉSHUMIDIFICATION DE L'AIR | Eintritt in die regionale Phase | 18.03.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.03.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.03.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.03.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/26] | 18.03.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 05.10.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.03.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.06.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.03.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.07.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.07.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 22.07.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.08.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.07.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.08.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.07.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.07.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XYI]DE3941618 (GRAVIVENT RAUMLUFTTECHNIK GMBH [DE]); | [X]DE4216136 (KOESTER HELMUT [DE]); | [A]WO2007139370 (TAN WEE HUA [MY], et al); | [X]JP2009300051 (AOKI JUTAKU KIZAI HANBAI KK); | [XY]DE202008013961U (UPONOR INNOVATION AB [SE]); | [X]DE202010010564U (GIB GES FUER INNOVATIVE BAUTEC [DE]); | [Y]DE102010018162 (SCHMOELE GMBH [DE]); | [XY]DE102012014827 (SCHMÖLE GMBH [DE]); | [Y]EP3029387 (FEMTOFAB CO LTD [KR]); | [XY]EP3109559 (SCHMÖLE GMBH [DE]) | Prüfung | DE10214181 | DE102014014828 | vom Anmelder | DE102005034141 |