EP3593296 - EREIGNISPLANUNG IN EINEM HYBRIDEN DATENVERARBEITUNGSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 06.09.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.05.2024 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 09.12.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 13.12.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 17.09.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Rigetti & Co, LLC 775 Heinz Avenue Berkeley CA 94710 / US | [2022/14] |
Frühere [2020/03] | Für alle benannten Staaten Rigetti & Co., Inc. 2919 Seventh Street Berkeley, California 94710 / US | Erfinder | 01 /
SMITH, Robert Stanley 2919 Seventh Street Berkeley, California 94710 / US | [2020/03] | Vertreter | Fish & Richardson P.C. Highlight Business Towers Mies-van-der-Rohe-Straße 8 80807 München / DE | [2024/41] |
Frühere [2020/03] | Conroy, John Fish & Richardson P.C. Highlight Business Towers Mies-van-der-Rohe-Straße 8 80807 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18763996.8 | 09.03.2018 | [2020/03] | WO2018US21838 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201762469949P | 10.03.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762469949 P | US201762521646P | 19.06.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762521646 P | [2020/03] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018165607 | Datum: | 13.09.2018 | Sprache: | EN | [2018/37] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3593296 | Datum: | 15.01.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.09.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3593296 | Datum: | 09.10.2024 | Sprache: | EN | [2024/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 13.09.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.04.2021 | Klassifikation | IPC: | G06N99/00, B82Y10/00, G06F9/48, G06F9/54, G06F15/76, G06N10/00 | [2021/20] | CPC: |
G06F15/76 (EP,US);
G06F9/4881 (EP,US);
G06F15/163 (US);
G06F9/542 (EP,US);
G06N10/00 (EP,US)
|
Frühere IPC [2020/03] | G06N99/00, B82Y10/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/03] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EREIGNISPLANUNG IN EINEM HYBRIDEN DATENVERARBEITUNGSSYSTEM | [2020/03] | Englisch: | EVENT SCHEDULING IN A HYBRID COMPUTING SYSTEM | [2020/03] | Französisch: | PLANIFICATION D'ÉVÉNEMENTS DANS UN SYSTÈME INFORMATIQUE HYBRIDE | [2020/03] | Eintritt in die regionale Phase | 10.10.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.10.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 10.10.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.10.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.10.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/03] | 17.11.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.12.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 16.05.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.05.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.09.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.09.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 03.09.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.10.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.01.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 13.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US2006101236 (HAN KUK-HYUN [KR]) [Y] 1-44 * See paragraphs [0030], [0061]-[0068]; and figures 2, 5-6. *; | [A]US2007239366 (HILTON JEREMY P [CA], et al) [A] 1-44* See paragraphs [0073]-[0077]; and figures 1, 7. *; | [A]US2009014714 (KOCH ROGER HILSEN [US]) [A] 1-44 * See paragraphs [0059]-[0062]; and figure 8. *; | [A]CN105164705 (MICROSOFT CORP) [A] 1-44 * See paragraphs [0017]-[0023]; and figure 1. *; | [Y]US2016267032 (RIGETTI CHAD TYLER [US], et al) [Y] 1-44 * See paragraphs [0038]-[0046], [0051], [0060], [0085], [0316]-[0321], [0359M0361]; claim 1; and figures 1-2, 23B, 28. * |