|
11.07.2024 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
05.07.2024 |
Anlagen betreffend Anträgen zu Kundendaten |
Recherche / Prüfung |
11 |
|
05.07.2024 |
Einreichung betreffend eines Rechtsübergangs des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
05.07.2024 |
Einreichung betreffend eines Rechtsübergangs des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.07.2024 |
Mitteilung an Verfahrensbeteiligten/Dritten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.05.2024 |
Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
28.03.2024 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
14.03.2024 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.03.2024 |
Englische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
14.03.2024 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.03.2024 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
14.03.2024 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
23.11.2023 |
Anlage zur Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.11.2023 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.11.2023 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
23.11.2023 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.11.2023 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) |
Recherche / Prüfung |
16 |
|
23.11.2023 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) |
Recherche / Prüfung |
16 |
|
10.06.2022 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
10.06.2022 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
10.06.2022 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
9 |
|
10.06.2022 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
10.06.2022 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
9 |
|
10.06.2022 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
10.06.2022 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
04.02.2022 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
04.02.2022 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
25.11.2021 |
Bestätigung des Widerrufs des automatischen Abbuchungsauftrags |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
22.11.2021 |
Schreiben das automatische Abbuchungsverfahren betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
10.11.2021 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.11.2021 |
Anlagen betreffend Anträgen zu Kundendaten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.11.2021 |
Vollmacht |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
04.11.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.11.2021 |
Einreichung betreffend Vertreteränderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.09.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.09.2021 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
24.09.2021 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.09.2021 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
24.09.2021 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.09.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
24.09.2021 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
28.05.2021 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
28.05.2021 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
10.05.2021 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.05.2021 |
Prüfungsbeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.03.2021 |
Dokument die Vertretung betreffend |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
15.07.2020 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.05.2020 |
Mitteilung über Stellungnahme zum schriftlichen Bescheid/Anderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
11.05.2020 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.05.2020 |
Kopie der Prioritätsrecherchenergebnisse vom EPA bereitgestellt |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
23.04.2020 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
09.04.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
09.04.2020 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
14.02.2020 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
10.05.2019 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
24 |
|
11.04.2019 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
11.04.2019 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
11.04.2019 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 |
Recherche / Prüfung |
17 |
|
27.11.2018 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Feld Nr. I bis VIII |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
27.11.2018 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Deckblatt |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
27.11.2018 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Zusatzfeld |
Internationale Recherchenbehörde |
3 |
|
08.10.2018 |
Mitteilung für die kein besonderes Formblatt vorgesehen ist |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
08.10.2018 |
Mitteilung der internationalen Anmeldenummer und des internationalen Anmeldetags |
PCT-Anmeldeamt |
7 |
|
01.10.2018 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
PCT-Anmeldeamt |
2 |
|
01.10.2018 |
Zusammenfassung |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
01.10.2018 |
Patentansprüche |
PCT-Anmeldeamt |
2 |
|
01.10.2018 |
Beschreibung |
PCT-Anmeldeamt |
9 |
|
01.10.2018 |
Einreichung betreffend Gebühren und Zahlungen |
PCT-Anmeldeamt |
2 |
|
01.10.2018 |
Zeichnungen |
PCT-Anmeldeamt |
4 |
|
01.10.2018 |
Elektronischer Antrag auf Erteilung einer Internationalen Anmeldung |
PCT-Anmeldeamt |
5 |