EP3692252 - VENTIL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 22.03.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.11.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 28.05.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 10.07.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 13.04.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 03.10.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.07.2024 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 14.08.2024 [2024/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten PHINIA Delphi Luxembourg SARL 5, Avenue du Swing 4367 Belvaux / LU | [2024/33] |
Frühere [2024/17] | Für alle benannten Staaten Delphi Technologies IP Limited Erin Court, Bishop's Court Hill St. Michael / BB | ||
Frühere [2020/33] | Für alle benannten Staaten Delphi Technologies IP Limited Erin Court, Bishop's Court Hill St. Michael / BB | Erfinder | 01 /
ENTERS, Richard 10 rue des Blardières 41350 Vineuil / FR | [2020/33] | Vertreter | Office Freylinger P.O. Box 48 8001 Strassen / LU | [2024/17] |
Frühere [2020/33] | Delphi France SAS c/o Delphi Technologies Campus Saint Christophe Bâtiment Galilée 2 10, avenue de l'Entreprise 95863 Cergy Pontoise Cedex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18773495.9 | 01.10.2018 | [2020/33] | WO2018EP76683 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20170059204 | 02.10.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1759204 | [2020/33] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019068657 | Datum: | 11.04.2019 | Sprache: | FR | [2019/15] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3692252 | Datum: | 12.08.2020 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 11.04.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/33] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3692252 | Datum: | 24.04.2024 | Sprache: | FR | [2024/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 11.04.2019 | Klassifikation | IPC: | F02M63/00, F02M61/18 | [2020/33] | CPC: |
F02M61/1886 (EP,US);
F16K1/385 (US);
F02M61/1893 (EP,US);
F02M63/0073 (EP,US);
F02M63/0077 (EP,US);
F16K1/42 (US);
F02M2200/03 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/33] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VENTIL | [2020/33] | Englisch: | VALVE | [2020/33] | Französisch: | VALVE | [2020/33] | Eintritt in die regionale Phase | 04.05.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.05.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.05.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.05.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/33] | 04.05.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 28.05.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.09.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.02.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.06.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.11.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.03.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.03.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 14.03.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.11.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.10.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE10255328 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1 * figure 1; claim 1 *; | [A]US2011180635 (SPIERS DEAN LEIGH [US], et al) [A] 1 * paragraphs [0018] - [0020]; figures 2,5; claims 1-18 *; | [A]DE102010002637 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1-9 * paragraph [0020]; figures 1-4 *; | [A]DE102010040940 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1-9 * paragraph [0028]; figures 2-5; claim 1 *; | [A]WO2012059265 (BOSCH GMBH ROBERT [DE], et al) [A] 2* figures 1-6 *; | [A]DE102011089360 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1-9 * figures 1-4; claims 1-5 *; | [A]WO2014000959 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1-9 * page 7, lines 17-31; figures 1,3; claims 1-3,8 * | Prüfung | US2003098074 | US2014190578 | vom Anmelder | EP0957262 |