EP3608376 - TINTENZUSAMMENSETZUNG, HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR UND BILDERZEUGUNGSVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 08.08.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 01.05.2024 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 10.06.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 10.01.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 13.10.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.08.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 11.09.2024 [2024/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FUJIFILM Corporation 26-30, Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo 106-8620 / JP | [2024/37] |
Frühere [2021/14] | Für alle benannten Staaten FUJIFILM Corporation 26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku Tokyo 106-8620 / JP | ||
Frühere [2020/07] | Für alle benannten Staaten FUJIFILM Corporation 26-30, Nishiazabu 2-chome Minato-ku Tokyo 106-8620 / JP | Erfinder | 01 /
KOYAMA, Ichiro c/o FUJIFILM Corporation 577 Ushijima Kaisei-machi Ashigarakami-gun Kanagawa 258-8577 / JP | 02 /
SATO, Noriaki c/o FUJIFILM Corporation 577 Ushijima Kaisei-machi Ashigarakami-gun Kanagawa 258-8577 / JP | 03 /
SUZUKI, Shota c/o FUJIFILM Corporation 577 Ushijima Kaisei-machi Ashigarakami-gun Kanagawa 258-8577 / JP | [2020/07] | Vertreter | Klunker IP Patentanwälte PartG mbB Destouchesstraße 68 80796 München / DE | [2020/07] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18781734.1 | 26.03.2018 | [2020/07] | WO2018JP12227 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20170074057 | 03.04.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2017074057 | [2020/07] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018186225 | Datum: | 11.10.2018 | Sprache: | JA | [2018/41] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3608376 | Datum: | 12.02.2020 | Sprache: | EN | [2020/07] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3608376 | Datum: | 11.09.2024 | Sprache: | EN | [2024/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 11.10.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.03.2020 | Klassifikation | IPC: | C09D11/38, B41M5/00, C09D11/102 | [2020/16] | CPC: |
C09D11/38 (EP,US);
B41M5/00 (EP);
B41M5/0023 (US);
C09D11/102 (EP,US)
|
Frühere IPC [2020/07] | C09D11/38, B41M5/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/07] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TINTENZUSAMMENSETZUNG, HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR UND BILDERZEUGUNGSVERFAHREN | [2020/07] | Englisch: | INK COMPOSITION, PRODUCTION METHOD THEREFOR, AND IMAGE FORMATION METHOD | [2020/07] | Französisch: | COMPOSITION D'ENCRE, SON PROCÉDÉ DE PRODUCTION ET PROCÉDÉ DE FORMATION D'IMAGE | [2020/07] | Eintritt in die regionale Phase | 30.09.2019 | Übersetzung eingereicht | 30.09.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.09.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 30.09.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.09.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.09.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/07] | 07.08.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.06.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.10.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.07.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 28.08.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.05.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.08.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.08.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.08.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.02.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.02.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 15.02.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2016200938 (BERGER SEBASTIAN [US], et al); | [X]CN106221346 (WUHAN INST TECHNOLOGY); | [XI]JP2017008292 (SANYO CHEMICAL IND LTD) | Internationale Recherche | [X]JP2010518249 ; | [Y]JP2011530634 ; | [A]JP2013193324 (FUJIFILM CORP); | [A]JP2015048435 (FUJIFILM CORP); | [A]JP2015124271 (RICOH CO LTD); | [A]JP2015529731 ; | [Y]JP2017008292 (SANYO CHEMICAL IND LTD); | [PA]JP2017119862 (PILOT CORP) | vom Anmelder | JPS473981B | JPS476416B | JPS4722326B | JPS4723664B | JPS5730704 | JPS579053B | US4318791 | JPS5942864B | JPS6026483B | JPS6026403B | JPS60132767 | JPS61194062 | JPS6281345 | JPS62135826 | JPS62173463 | JPS62183457 | EP0284561 | JPS6361950B | JPS6434242 | JPH029597B | JPH029596B | JPH02211452 | JPH06107718 | JPH0731399B | JPH07159983 | JPH08224982 | JPH09134011 | JPH10863 | JP2002309217 | JP2004514014 | JP2005213463 | JP2007197732 | JP2008105379 | JP2008239890 | JP2009114290 | JP2010024276 | JP2013018860 | JP2014040529 | JP5591858B | JP2015174943 | WO2015158654 | WO2015158592 | WO2016052053 | JP2017074057 |