|
20.11.2023 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.11.2023 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
20.11.2023 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
20.11.2023 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.11.2023 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
10.07.2023 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
10.07.2023 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
04.07.2023 |
Prüfungsbeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.02.2023 |
Antwort auf Nachfrage nach dem Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.02.2023 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.02.2023 |
Anfrage nach dem Bearbeitungsstand der Akte |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.02.2023 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.07.2022 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.07.2022 |
Dokument die Vertretung betreffend |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
12.07.2022 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
10.11.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
10.11.2020 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
10.11.2020 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
10.11.2020 |
Geänderte Beschreibung, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
8 |
|
10.11.2020 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
17 |
|
10.11.2020 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
10.11.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.06.2020 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.04.2020 |
Mitteilung bezüglich Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
28.04.2020 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.04.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.04.2020 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
26.03.2020 |
Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
26.03.2020 |
Kopie des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts |
Recherche / Prüfung |
15 |
|
24.01.2020 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
09.01.2020 |
Anlage zum vorläufigen Internationalen Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
12 |
|
09.01.2020 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
09.01.2020 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
6 |
|
09.01.2020 |
Internationaler vorläufiger Prüfungsbericht - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
09.01.2020 |
Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
27.11.2019 |
Mitteilung an Anmelder über das Ergebnis der Rücksprache |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
27.11.2019 |
Ergebnis der Rücksprache |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
27.11.2019 |
Separates Blatt mit IPEA428 |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
22.11.2019 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
22.11.2019 |
Brief im PCT2-Verfahren |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
22.11.2019 |
PCT(IPEA): Geändertes Blatt - Patentansprüche |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
7 |
|
22.11.2019 |
PCT(IPEA): Geändertes Blatt - Patentansprüche |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
7 |
|
22.11.2019 |
Antwort auf die Mitteilung PCT/IPEA/408 |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
5 |
|
24.09.2019 |
Schriftlicher Bescheid |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
24.09.2019 |
Schriftlicher Bescheid - Textseite |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
7 |
|
24.09.2019 |
Schriftlicher Bescheid - Punkte I-VIII |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
3 |
|
12.08.2019 |
Mitteilung über die Auswahl des EPA |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.08.2019 |
Änderungen von Unterlagen (Artikel 19 PCT) (ohne Anlagen) |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
22.07.2019 |
Mitteilung über den Eingang des Antrags |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
15.07.2019 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
2 |
|
15.07.2019 |
PCT Antragsform |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
4 |
|
15.07.2019 |
PCT(IPEA): Geändertes Blatt - Patentansprüche |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
8 |
|
15.07.2019 |
PCT(IPEA): Geändertes Blatt - Patentansprüche |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
7 |
|
15.07.2019 |
Zahlung von Gebühren und Auslagen |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
1 |
|
15.07.2019 |
Antwort auf Schriftlicher Bescheid der Internationalen Recherchenbehörde |
Verfahren nach Kapitel II PCT |
6 |
|
11.04.2019 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
100 |
|
21.03.2019 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
21.03.2019 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 |
Recherche / Prüfung |
104 |
|
09.01.2019 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Feld Nr. I bis VIII |
Internationale Recherchenbehörde |
3 |
|
09.01.2019 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Deckblatt |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
09.01.2019 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Zusatzfeld |
Internationale Recherchenbehörde |
7 |
|
30.11.2018 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
30.11.2018 |
Eingehende Post für PCT RO |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
30.11.2018 |
Eingehende Post für PCT RO |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
18.10.2018 |
Mitteilung der internationalen Anmeldenummer und des internationalen Anmeldetags |
PCT-Anmeldeamt |
5 |
|
17.09.2018 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
PCT-Anmeldeamt |
2 |
|
17.09.2018 |
Zusammenfassung |
PCT-Anmeldeamt |
1 |
|
17.09.2018 |
Patentansprüche |
PCT-Anmeldeamt |
7 |
|
17.09.2018 |
Beschreibung |
PCT-Anmeldeamt |
59 |
|
17.09.2018 |
Einreichung betreffend Gebühren und Zahlungen |
PCT-Anmeldeamt |
2 |
|
17.09.2018 |
Zeichnungen |
PCT-Anmeldeamt |
36 |
|
17.09.2018 |
Elektronischer Antrag auf Erteilung einer Internationalen Anmeldung |
PCT-Anmeldeamt |
4 |