EP3612828 - VERFAHREN UND KITS ZUR BEURTEILUNG DES ZINKGEHALTS IN MILCH [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 29.10.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 24.01.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 20.10.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.10.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.12.2021 [2021/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Technion Research & Development Foundation Ltd. Senate House Technion City 3200004 Haifa / IL | [2020/09] | Erfinder | 01 /
ASSARAF, Yehuda G. D.N. Misgav 2017500 Rakefet / IL | 02 /
GOLAN MAOR, Yarden Moshav Merchavia 1910500 Moshav Merchavia / IL | [2020/09] | Vertreter | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [2020/09] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18785030.0 | 11.04.2018 | [2020/09] | WO2018IL50416 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201762484365P | 11.04.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762484365 P | [2020/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018189743 | Datum: | 18.10.2018 | Sprache: | EN | [2018/42] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3612828 | Datum: | 26.02.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 18.10.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/09] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | IL | 18.10.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.11.2020 | Klassifikation | IPC: | G01N29/02, C12Q1/68, G01N33/48, C12Q1/6883 | [2021/01] | CPC: |
C12Q1/6883 (EP,US);
G01N33/487 (US);
C12Q2600/156 (EP,US)
|
Frühere IPC [2020/09] | G01N29/02, C12Q1/68, G01N33/48 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND KITS ZUR BEURTEILUNG DES ZINKGEHALTS IN MILCH | [2020/09] | Englisch: | METHODS AND KITS FOR EVALUATING ZINC LEVELS IN MILK | [2020/09] | Französisch: | PROCÉDÉS ET KITS DESTINÉS À ÉVALUER LES NIVEAUX DE ZINC DANS LE LAIT | [2020/09] | Eintritt in die regionale Phase | 11.11.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.11.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 11.11.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.11.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.11.2019 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.11.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/09] | 26.06.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/48] | 16.07.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2021/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.04.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2021 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2005106675 (WEI MING-HUI [US], et al) [X] 13* 0002], [0150] and [0153] *; | [XI] - LINXI QIAN ET AL, "Polymorphisms of SLC30A2 and selected perinatal factors associated with low milk zinc in Chinese breastfeeding women", EARLY HUMAN DEVELOPMENT, SHANNON, IR, vol. 88, no. 8, doi:10.1016/J.EARLHUMDEV.2012.01.011, ISSN 0378-3782, (20120127), pages 663 - 668, (20120204), XP028401252 [X] 1-6,9 * abstract, tab. 1 and p. 667 col. 2 * [I] 7,8,10-12,14,15 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2012.01.011 | [XI] - NAOYA ITSUMURA ET AL, "Novel mutations in SLC30A2 involved in the pathogenesis of transient neonatal zinc deficiency", PEDIATRIC RESEARCH, US, (20160615), vol. 80, no. 4, doi:10.1038/pr.2016.108, ISSN 0031-3998, pages 586 - 594, XP055552981 [X] 1-6,9 * abstract, Fig. 1 and p. 587 col. 1-2 * [I] 7,8,10-12,14,15 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/pr.2016.108 | [XI] - YARDEN GOLAN ET AL, "Molecular Basis of Transient Neonatal Zinc Deficiency : NOVEL ZnT2 MUTATIONS DISRUPTING ZINC BINDING AND PERMEATION", JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, US, (20160502), vol. 291, no. 26, doi:10.1074/jbc.M116.732693, ISSN 0021-9258, pages 13546 - 13559, XP055552985 [X] 1-6,9 * abstract and Tab. 1 * [I] 7,8,10-12,14,15 DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M116.732693 | Internationale Recherche | [YA] - ITSUMURA, NAOYA et al., "Novel mutations in SLC30A2 involved in the pathogenesis of transient neonatal zinc deficiency", Pediatric research, vol. 80, no. 4, (20160615), pages 586 - 594, URL: doi:10.1038/pr.2016.108, XP055552981 [Y] 1-7, 10-27 * the whole document the whole document * [A] 8, 9 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/pr.2016.108 | [YA] - GOLAN, YARDEN et al., "Molecular basis of transient neonatal zinc deficiency novel ZnT2 mutations disrupting zinc binding and permeation", Journal of Biological Chemistry, vol. 291, no. 26, (20160502), pages 13546 - 13559, URL: doi: 10.1074/jbc.M116.732693, XP055552985 [Y] 1, 6 * the whole document the whole document * [A] 2-5, 7-27 DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M116.732693 | [Y] - ITSUMURA, NAOYA et al., "Compound heterozygous mutations in SLC30A2/ZnT2 results in low milk zinc concentrations: a novel mechanism for zinc deficiency in a breast-fed infant", PloS one, vol. 8, no. 5, (20130531), page 1-11, URL: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0064045, XP055552987 [Y] 1, 6, 7 * the whole document the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0064045 | [YA] - LOVA NAVARRO, MIGUEL et al., "Transient neonatal zinc deficiency due to a New autosomal dominant mutation in gene SLC30A2 (ZnT?2)", Pediatric dermatology, vol. 31, no. 2, (20140123), pages 251 - 252, URL: doi:10.1111/pde.12257, XP055552988 [Y] 1, 7 * the whole document the whole document * [A] 2-6,8-27 DOI: http://dx.doi.org/10.1111/pde.12257 | [YA] - LEMAY, DANIELLE G. et al., "Sequencing the transcriptome of milk production: milk trumps mammary tissue", BMC genomics, vol. 14.1, (20131212), page 872, URL: DOI:10.1186/1471-2164-14-872, XP021170682 [Y] 1-7, 10-27 * the whole document the whole document * [A] 8, 9 DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2164-14-872 | [YA] - CHOWANADISAI, WINYOO et al., "Identification of a mutation in SLC30A2 (ZnT-2) in women with low milk zinc concentration that results in transient neonatal zinc deficiency", Journal of Biological Chemistry, vol. 281, no. 51, (20061025), pages 39699 - 39707, URL: DOI: 10.1074/jbc.M605821200, XP055552989 [Y] 1, 7 * the whole document the whole document * [A] 2-6, 8-27 DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M605821200 | [YA] - LASRY, INBAL et al., "A dominant negative heterozygous G87R mutation in the zinc transporter, ZnT-2 (SLC30A2) results in transient neonatal zinc deficiency", Journal of Biological Chemistry, vol. 287, no. 35, (20120625), pages 29348 - 29361, URL: doi:10.1074/jbc.M112.368159, XP055552990 [Y] 1, 7 * the whole document the whole document * [A] 2-6, 8-27 DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M112.368159 | [PX] - GOLAN, YARDEN et al., "Identification of Genetic Diseases Using Breast Milk Cell Analysis: The Case of Transient Neonatal Zinc Deficiency (TNZD", Cellular & Molecular Medicine: Open access, vol. 3, no. 2, (20170523), pages 1 - 12, URL: DOI:10.21767/2573-5365.100031, XP055552993 [PX] 1-27 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.21767/2573-5365.100031 | [A] - "Homo sapiens solute carrier family 30 member 2 (SLC30A2), transcript variant 1 , mRNA", GeneBank, (19960415), Database accession no. NM_001004434.2 [A] 4-27 |