EP3613261 - LED-LICHTSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 13.09.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 13.08.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 24.01.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 27.10.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Verdant Lighting Technology, Inc. 14026 Sherburn Manor Dr. Cypress, Texas 77429 / US | [2020/09] | Erfinder | 01 /
ZHANG, Qian 14026 Sherburn Manor Dr. Cypress, Texas 77429 / US | [2020/09] | Vertreter | Felber, Josef, et al Felber & Partner AG Dufourstrasse 116 8008 Zürich / CH | [2020/09] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18786982.1 | 20.04.2018 | [2020/09] | WO2018US28648 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201762488621P | 21.04.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762488621 P | US201762488622P | 21.04.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762488622 P | US201762488607P | 21.04.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762488607 P | [2020/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018195479 | Datum: | 25.10.2018 | Sprache: | EN | [2018/43] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3613261 | Datum: | 26.02.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 25.10.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/09] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 25.10.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.08.2020 | Klassifikation | IPC: | H05B45/20, H05B47/19, A01G7/04 | [2020/40] | CPC: |
H05B45/20 (EP,US);
A01G7/045 (EP,KR);
F21S10/02 (US);
H05B47/19 (EP,US);
F21W2131/109 (US)
|
Frühere IPC [2020/09] | H05B37/02, F21Y113/10, F21Y115/10, H05B35/00, H05B39/04 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/09] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LED-LICHTSYSTEM | [2020/09] | Englisch: | LIGHT EMITTING DIODE LIGHT SYSTEM | [2020/09] | Französisch: | SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE À DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES | [2020/09] | Eintritt in die regionale Phase | 21.11.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.11.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 21.11.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.11.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.11.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/09] | 24.03.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.08.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 31.01.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.11.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 16.04.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.05.2024 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 06.06.2024 geplant war | 06.06.2024 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 13.06.2024 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2024/42] | 13.06.2024 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2024/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.04.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.04.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.04.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.04.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.04.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO2012140634 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [X] 1-7,10-15 * paragraph [0034] - paragraph [0070]; figures 1, 2 *; | [X]WO2016051207 (INTELLIGENT GROWTH SOLUTIONS LTD [GB]) [X] 1,2,7-11,15 * page 19 - page 22; figures 1-6 *; | [X]US2016255687 (ZHANG XIANHUI [CN], et al) [X] 1,10* paragraph [0079] - paragraph [0100]; figures 3-7 * | Internationale Recherche | [Y]US4030118 (DISCHERT ROBERT ADAMS) [Y] 5-7, 17, 18 * entire document *; | [XY]US7394210 (ASHDOWN IAN [CA]) [X] 1-4, 8, 13-16, 19 * entire document * [Y] -5-7, 9-12, 17, 18, 20; | [Y]US8427311 (SCHLANGEN LUCAS JOSEF MARIA [NL], et al) [Y] 9, 20 * entire document *; | [Y]CN204362361U (TIANJIN XIANGYURUNDA TECHNOLOGY CO LTD) [Y] 12 * entire document *; | [Y]US9609859 (STOWE TIMOTHY DAVID [US], et al) [Y] 10-12 * entire document *; | [A] - "Electromagnetic Spectrum", GSP 216 Introduction to Remote Sensing, (20180618), URL: http://gsp.humboldt.edu/olm_2015/Courses/GSP_216_Online/lesson1-2/spectrum.html, XP055553360 [A] 3, 15 * entire document * | vom Anmelder | WO2012140634 | US2016055687 | WO2016051207 |