EP3567669 - BATTERIEMODUL, BATTERIEPACK MIT DEM BATTERIEMODUL UND FAHRZEUG MIT DEM BATTERIEPACK [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.10.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 20.11.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.09.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 11.10.2019 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 03.11.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG Chem, Ltd. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 / KR | [2019/46] | Erfinder | 01 /
CHI, Ho-June LG Chem Research Park 188 Munji-ro Yuseong-gu Daejeon 34122 / KR | 02 /
MUN, Jeong-O LG Chem Research Park 188 Munji-ro Yuseong-gu Daejeon 34122 / KR | 03 /
PARK, Jin-Yong LG Chem Research Park 188 Munji-ro Yuseong-gu Daejeon 34122 / KR | 04 /
SEO, Sung-Won LG Chem Research Park 188 Munji-ro Yuseong-gu Daejeon 34122 / KR | 05 /
LEE, Yoon-Koo LG Chem Research Park 188 Munji-ro Yuseong-gu Daejeon 34122 / KR | [2019/46] | Vertreter | Plasseraud IP 104 Rue de Richelieu CS92104 75080 Paris Cedex 02 / FR | [N/P] |
Frühere [2019/46] | Plasseraud IP 66, rue de la Chaussée d'Antin 75440 Paris Cedex 09 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18791497.3 | 13.04.2018 | [2019/46] | WO2018KR04356 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20170053845 | 26.04.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20170053845 | [2019/46] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018199521 | Datum: | 01.11.2018 | Sprache: | KO | [2018/44] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3567669 | Datum: | 13.11.2019 | Sprache: | EN | [2019/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3567669 | Datum: | 23.12.2020 | Sprache: | EN | [2020/52] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 01.11.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.01.2020 | Klassifikation | IPC: | H01M10/655, H01M10/6551, H01M10/613, H01M10/625, H01M2/10, H01M2/02 | [2019/46] | CPC: |
H01M50/20 (EP);
H01M10/655 (EP,KR,US);
H01M10/613 (EP,KR,US);
B60L58/26 (KR);
H01M10/625 (EP,KR,US);
H01M10/647 (KR);
H01M10/6551 (EP,KR);
H01M50/105 (EP,KR,US);
H01M50/211 (EP,KR,US);
H01M50/249 (KR);
H01M50/258 (KR);
H01M2220/20 (EP,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/46] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BATTERIEMODUL, BATTERIEPACK MIT DEM BATTERIEMODUL UND FAHRZEUG MIT DEM BATTERIEPACK | [2019/46] | Englisch: | BATTERY MODULE, BATTERY PACK COMPRISING BATTERY MODULE, AND AUTOMOBILE COMPRISING BATTERY PACK | [2019/46] | Französisch: | MODULE DE BATTERIES, BLOC-BATTERIE COMPRENANT LE MODULE DE BATTERIES, ET AUTOMOBILE COMPRENANT LE BLOC-BATTERIE | [2019/46] | Eintritt in die regionale Phase | 06.08.2019 | Übersetzung eingereicht | 06.08.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.08.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 06.08.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.08.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.08.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2019/46] | 31.03.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.09.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.11.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.11.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.11.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 24.09.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.04.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 13.04.2018 | AL | 23.12.2020 | AT | 23.12.2020 | CY | 23.12.2020 | CZ | 23.12.2020 | DK | 23.12.2020 | EE | 23.12.2020 | ES | 23.12.2020 | FI | 23.12.2020 | HR | 23.12.2020 | IT | 23.12.2020 | LT | 23.12.2020 | LV | 23.12.2020 | MC | 23.12.2020 | MK | 23.12.2020 | MT | 23.12.2020 | NL | 23.12.2020 | RO | 23.12.2020 | RS | 23.12.2020 | SI | 23.12.2020 | SK | 23.12.2020 | SM | 23.12.2020 | TR | 23.12.2020 | BG | 23.03.2021 | NO | 23.03.2021 | GR | 24.03.2021 | IE | 13.04.2021 | LU | 13.04.2021 | IS | 23.04.2021 | PT | 23.04.2021 | BE | 30.04.2021 | CH | 30.04.2021 | LI | 30.04.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/29] | HU | 13.04.2018 | |
AL | 23.12.2020 | ||
AT | 23.12.2020 | ||
CY | 23.12.2020 | ||
CZ | 23.12.2020 | ||
DK | 23.12.2020 | ||
EE | 23.12.2020 | ||
ES | 23.12.2020 | ||
FI | 23.12.2020 | ||
HR | 23.12.2020 | ||
IT | 23.12.2020 | ||
LT | 23.12.2020 | ||
LV | 23.12.2020 | ||
MC | 23.12.2020 | ||
MK | 23.12.2020 | ||
NL | 23.12.2020 | ||
RO | 23.12.2020 | ||
RS | 23.12.2020 | ||
SI | 23.12.2020 | ||
SK | 23.12.2020 | ||
SM | 23.12.2020 | ||
TR | 23.12.2020 | ||
BG | 23.03.2021 | ||
NO | 23.03.2021 | ||
GR | 24.03.2021 | ||
IE | 13.04.2021 | ||
LU | 13.04.2021 | ||
IS | 23.04.2021 | ||
PT | 23.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Frühere [2024/23] | HU | 13.04.2018 | |
AL | 23.12.2020 | ||
AT | 23.12.2020 | ||
CY | 23.12.2020 | ||
CZ | 23.12.2020 | ||
DK | 23.12.2020 | ||
EE | 23.12.2020 | ||
ES | 23.12.2020 | ||
FI | 23.12.2020 | ||
HR | 23.12.2020 | ||
IT | 23.12.2020 | ||
LT | 23.12.2020 | ||
LV | 23.12.2020 | ||
MC | 23.12.2020 | ||
MK | 23.12.2020 | ||
NL | 23.12.2020 | ||
RO | 23.12.2020 | ||
RS | 23.12.2020 | ||
SI | 23.12.2020 | ||
SK | 23.12.2020 | ||
SM | 23.12.2020 | ||
BG | 23.03.2021 | ||
NO | 23.03.2021 | ||
GR | 24.03.2021 | ||
IE | 13.04.2021 | ||
LU | 13.04.2021 | ||
IS | 23.04.2021 | ||
PT | 23.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 13.04.2018 | |
AL | 23.12.2020 | ||
AT | 23.12.2020 | ||
CY | 23.12.2020 | ||
CZ | 23.12.2020 | ||
DK | 23.12.2020 | ||
EE | 23.12.2020 | ||
ES | 23.12.2020 | ||
FI | 23.12.2020 | ||
HR | 23.12.2020 | ||
IT | 23.12.2020 | ||
LT | 23.12.2020 | ||
LV | 23.12.2020 | ||
MC | 23.12.2020 | ||
NL | 23.12.2020 | ||
RO | 23.12.2020 | ||
RS | 23.12.2020 | ||
SI | 23.12.2020 | ||
SK | 23.12.2020 | ||
SM | 23.12.2020 | ||
BG | 23.03.2021 | ||
NO | 23.03.2021 | ||
GR | 24.03.2021 | ||
IE | 13.04.2021 | ||
LU | 13.04.2021 | ||
IS | 23.04.2021 | ||
PT | 23.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 23.12.2020 | |
AT | 23.12.2020 | ||
CY | 23.12.2020 | ||
CZ | 23.12.2020 | ||
DK | 23.12.2020 | ||
EE | 23.12.2020 | ||
ES | 23.12.2020 | ||
FI | 23.12.2020 | ||
HR | 23.12.2020 | ||
IT | 23.12.2020 | ||
LT | 23.12.2020 | ||
LV | 23.12.2020 | ||
MC | 23.12.2020 | ||
NL | 23.12.2020 | ||
RO | 23.12.2020 | ||
RS | 23.12.2020 | ||
SI | 23.12.2020 | ||
SK | 23.12.2020 | ||
SM | 23.12.2020 | ||
BG | 23.03.2021 | ||
NO | 23.03.2021 | ||
GR | 24.03.2021 | ||
IE | 13.04.2021 | ||
LU | 13.04.2021 | ||
IS | 23.04.2021 | ||
PT | 23.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Frühere [2022/34] | AL | 23.12.2020 | |
AT | 23.12.2020 | ||
CZ | 23.12.2020 | ||
DK | 23.12.2020 | ||
EE | 23.12.2020 | ||
ES | 23.12.2020 | ||
FI | 23.12.2020 | ||
HR | 23.12.2020 | ||
IT | 23.12.2020 | ||
LT | 23.12.2020 | ||
LV | 23.12.2020 | ||
MC | 23.12.2020 | ||
NL | 23.12.2020 | ||
RO | 23.12.2020 | ||
RS | 23.12.2020 | ||
SI | 23.12.2020 | ||
SK | 23.12.2020 | ||
SM | 23.12.2020 | ||
BG | 23.03.2021 | ||
NO | 23.03.2021 | ||
GR | 24.03.2021 | ||
IE | 13.04.2021 | ||
LU | 13.04.2021 | ||
IS | 23.04.2021 | ||
PT | 23.04.2021 | ||
BE | 30.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 23.12.2020 | |
AT | 23.12.2020 | ||
CZ | 23.12.2020 | ||
DK | 23.12.2020 | ||
EE | 23.12.2020 | ||
ES | 23.12.2020 | ||
FI | 23.12.2020 | ||
HR | 23.12.2020 | ||
IT | 23.12.2020 | ||
LT | 23.12.2020 | ||
LV | 23.12.2020 | ||
MC | 23.12.2020 | ||
NL | 23.12.2020 | ||
RO | 23.12.2020 | ||
RS | 23.12.2020 | ||
SI | 23.12.2020 | ||
SK | 23.12.2020 | ||
SM | 23.12.2020 | ||
BG | 23.03.2021 | ||
NO | 23.03.2021 | ||
GR | 24.03.2021 | ||
IE | 13.04.2021 | ||
LU | 13.04.2021 | ||
IS | 23.04.2021 | ||
PT | 23.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AL | 23.12.2020 | |
AT | 23.12.2020 | ||
CZ | 23.12.2020 | ||
DK | 23.12.2020 | ||
EE | 23.12.2020 | ||
ES | 23.12.2020 | ||
FI | 23.12.2020 | ||
HR | 23.12.2020 | ||
IT | 23.12.2020 | ||
LT | 23.12.2020 | ||
LV | 23.12.2020 | ||
MC | 23.12.2020 | ||
NL | 23.12.2020 | ||
RO | 23.12.2020 | ||
RS | 23.12.2020 | ||
SI | 23.12.2020 | ||
SK | 23.12.2020 | ||
SM | 23.12.2020 | ||
BG | 23.03.2021 | ||
NO | 23.03.2021 | ||
GR | 24.03.2021 | ||
IE | 13.04.2021 | ||
LU | 13.04.2021 | ||
PT | 23.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Frühere [2022/11] | AL | 23.12.2020 | |
AT | 23.12.2020 | ||
CZ | 23.12.2020 | ||
DK | 23.12.2020 | ||
EE | 23.12.2020 | ||
ES | 23.12.2020 | ||
FI | 23.12.2020 | ||
HR | 23.12.2020 | ||
IT | 23.12.2020 | ||
LT | 23.12.2020 | ||
LV | 23.12.2020 | ||
MC | 23.12.2020 | ||
NL | 23.12.2020 | ||
RO | 23.12.2020 | ||
RS | 23.12.2020 | ||
SI | 23.12.2020 | ||
SK | 23.12.2020 | ||
SM | 23.12.2020 | ||
BG | 23.03.2021 | ||
NO | 23.03.2021 | ||
GR | 24.03.2021 | ||
LU | 13.04.2021 | ||
PT | 23.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 23.12.2020 | |
AT | 23.12.2020 | ||
CZ | 23.12.2020 | ||
DK | 23.12.2020 | ||
EE | 23.12.2020 | ||
ES | 23.12.2020 | ||
FI | 23.12.2020 | ||
HR | 23.12.2020 | ||
IT | 23.12.2020 | ||
LT | 23.12.2020 | ||
LV | 23.12.2020 | ||
MC | 23.12.2020 | ||
NL | 23.12.2020 | ||
RO | 23.12.2020 | ||
RS | 23.12.2020 | ||
SK | 23.12.2020 | ||
SM | 23.12.2020 | ||
BG | 23.03.2021 | ||
NO | 23.03.2021 | ||
GR | 24.03.2021 | ||
LU | 13.04.2021 | ||
PT | 23.04.2021 | ||
CH | 30.04.2021 | ||
LI | 30.04.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AL | 23.12.2020 | |
AT | 23.12.2020 | ||
CZ | 23.12.2020 | ||
DK | 23.12.2020 | ||
EE | 23.12.2020 | ||
ES | 23.12.2020 | ||
FI | 23.12.2020 | ||
HR | 23.12.2020 | ||
IT | 23.12.2020 | ||
LT | 23.12.2020 | ||
LV | 23.12.2020 | ||
MC | 23.12.2020 | ||
NL | 23.12.2020 | ||
RO | 23.12.2020 | ||
RS | 23.12.2020 | ||
SK | 23.12.2020 | ||
SM | 23.12.2020 | ||
BG | 23.03.2021 | ||
NO | 23.03.2021 | ||
GR | 24.03.2021 | ||
LU | 13.04.2021 | ||
IS | 23.04.2021 | ||
PT | 23.04.2021 | ||
Frühere [2022/04] | AL | 23.12.2020 | |
AT | 23.12.2020 | ||
CZ | 23.12.2020 | ||
DK | 23.12.2020 | ||
EE | 23.12.2020 | ||
FI | 23.12.2020 | ||
HR | 23.12.2020 | ||
IT | 23.12.2020 | ||
LT | 23.12.2020 | ||
LV | 23.12.2020 | ||
MC | 23.12.2020 | ||
NL | 23.12.2020 | ||
RO | 23.12.2020 | ||
RS | 23.12.2020 | ||
SK | 23.12.2020 | ||
SM | 23.12.2020 | ||
BG | 23.03.2021 | ||
NO | 23.03.2021 | ||
GR | 24.03.2021 | ||
LU | 13.04.2021 | ||
IS | 23.04.2021 | ||
PT | 23.04.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AL | 23.12.2020 | |
AT | 23.12.2020 | ||
CZ | 23.12.2020 | ||
DK | 23.12.2020 | ||
EE | 23.12.2020 | ||
FI | 23.12.2020 | ||
HR | 23.12.2020 | ||
IT | 23.12.2020 | ||
LT | 23.12.2020 | ||
LV | 23.12.2020 | ||
MC | 23.12.2020 | ||
NL | 23.12.2020 | ||
RO | 23.12.2020 | ||
RS | 23.12.2020 | ||
SK | 23.12.2020 | ||
SM | 23.12.2020 | ||
BG | 23.03.2021 | ||
NO | 23.03.2021 | ||
GR | 24.03.2021 | ||
IS | 23.04.2021 | ||
PT | 23.04.2021 | ||
Frühere [2021/49] | AL | 23.12.2020 | |
AT | 23.12.2020 | ||
CZ | 23.12.2020 | ||
DK | 23.12.2020 | ||
EE | 23.12.2020 | ||
FI | 23.12.2020 | ||
HR | 23.12.2020 | ||
IT | 23.12.2020 | ||
LT | 23.12.2020 | ||
LV | 23.12.2020 | ||
NL | 23.12.2020 | ||
RO | 23.12.2020 | ||
RS | 23.12.2020 | ||
SK | 23.12.2020 | ||
SM | 23.12.2020 | ||
BG | 23.03.2021 | ||
NO | 23.03.2021 | ||
GR | 24.03.2021 | ||
IS | 23.04.2021 | ||
PT | 23.04.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AL | 23.12.2020 | |
AT | 23.12.2020 | ||
CZ | 23.12.2020 | ||
EE | 23.12.2020 | ||
FI | 23.12.2020 | ||
HR | 23.12.2020 | ||
IT | 23.12.2020 | ||
LT | 23.12.2020 | ||
LV | 23.12.2020 | ||
NL | 23.12.2020 | ||
RO | 23.12.2020 | ||
RS | 23.12.2020 | ||
SK | 23.12.2020 | ||
SM | 23.12.2020 | ||
BG | 23.03.2021 | ||
NO | 23.03.2021 | ||
GR | 24.03.2021 | ||
IS | 23.04.2021 | ||
PT | 23.04.2021 | ||
Frühere [2021/45] | AL | 23.12.2020 | |
AT | 23.12.2020 | ||
CZ | 23.12.2020 | ||
EE | 23.12.2020 | ||
FI | 23.12.2020 | ||
HR | 23.12.2020 | ||
LT | 23.12.2020 | ||
LV | 23.12.2020 | ||
NL | 23.12.2020 | ||
RO | 23.12.2020 | ||
RS | 23.12.2020 | ||
SK | 23.12.2020 | ||
SM | 23.12.2020 | ||
BG | 23.03.2021 | ||
NO | 23.03.2021 | ||
GR | 24.03.2021 | ||
IS | 23.04.2021 | ||
PT | 23.04.2021 | ||
Frühere [2021/42] | AT | 23.12.2020 | |
CZ | 23.12.2020 | ||
EE | 23.12.2020 | ||
FI | 23.12.2020 | ||
HR | 23.12.2020 | ||
LT | 23.12.2020 | ||
LV | 23.12.2020 | ||
NL | 23.12.2020 | ||
RO | 23.12.2020 | ||
RS | 23.12.2020 | ||
SK | 23.12.2020 | ||
SM | 23.12.2020 | ||
BG | 23.03.2021 | ||
NO | 23.03.2021 | ||
GR | 24.03.2021 | ||
IS | 23.04.2021 | ||
PT | 23.04.2021 | ||
Frühere [2021/37] | AT | 23.12.2020 | |
CZ | 23.12.2020 | ||
EE | 23.12.2020 | ||
FI | 23.12.2020 | ||
HR | 23.12.2020 | ||
LT | 23.12.2020 | ||
LV | 23.12.2020 | ||
NL | 23.12.2020 | ||
RO | 23.12.2020 | ||
RS | 23.12.2020 | ||
SK | 23.12.2020 | ||
SM | 23.12.2020 | ||
BG | 23.03.2021 | ||
NO | 23.03.2021 | ||
GR | 24.03.2021 | ||
PT | 23.04.2021 | ||
Frühere [2021/36] | CZ | 23.12.2020 | |
EE | 23.12.2020 | ||
FI | 23.12.2020 | ||
HR | 23.12.2020 | ||
LT | 23.12.2020 | ||
LV | 23.12.2020 | ||
NL | 23.12.2020 | ||
RO | 23.12.2020 | ||
RS | 23.12.2020 | ||
SK | 23.12.2020 | ||
SM | 23.12.2020 | ||
BG | 23.03.2021 | ||
NO | 23.03.2021 | ||
GR | 24.03.2021 | ||
PT | 23.04.2021 | ||
Frühere [2021/35] | CZ | 23.12.2020 | |
FI | 23.12.2020 | ||
HR | 23.12.2020 | ||
LT | 23.12.2020 | ||
LV | 23.12.2020 | ||
NL | 23.12.2020 | ||
RO | 23.12.2020 | ||
RS | 23.12.2020 | ||
SK | 23.12.2020 | ||
SM | 23.12.2020 | ||
BG | 23.03.2021 | ||
NO | 23.03.2021 | ||
GR | 24.03.2021 | ||
PT | 23.04.2021 | ||
Frühere [2021/33] | FI | 23.12.2020 | |
HR | 23.12.2020 | ||
LT | 23.12.2020 | ||
LV | 23.12.2020 | ||
NL | 23.12.2020 | ||
RS | 23.12.2020 | ||
SM | 23.12.2020 | ||
BG | 23.03.2021 | ||
NO | 23.03.2021 | ||
GR | 24.03.2021 | ||
PT | 23.04.2021 | ||
Frühere [2021/32] | FI | 23.12.2020 | |
HR | 23.12.2020 | ||
LV | 23.12.2020 | ||
NL | 23.12.2020 | ||
RS | 23.12.2020 | ||
SM | 23.12.2020 | ||
BG | 23.03.2021 | ||
NO | 23.03.2021 | ||
GR | 24.03.2021 | ||
Frühere [2021/30] | FI | 23.12.2020 | |
HR | 23.12.2020 | ||
LV | 23.12.2020 | ||
NL | 23.12.2020 | ||
RS | 23.12.2020 | ||
BG | 23.03.2021 | ||
NO | 23.03.2021 | ||
GR | 24.03.2021 | ||
Frühere [2021/28] | FI | 23.12.2020 | |
HR | 23.12.2020 | ||
LV | 23.12.2020 | ||
RS | 23.12.2020 | ||
BG | 23.03.2021 | ||
NO | 23.03.2021 | ||
GR | 24.03.2021 | ||
Frühere [2021/24] | FI | 23.12.2020 | |
LV | 23.12.2020 | ||
RS | 23.12.2020 | ||
BG | 23.03.2021 | ||
NO | 23.03.2021 | ||
GR | 24.03.2021 | ||
Frühere [2021/23] | FI | 23.12.2020 | |
LV | 23.12.2020 | ||
RS | 23.12.2020 | ||
NO | 23.03.2021 | ||
GR | 24.03.2021 | ||
Frühere [2021/22] | FI | 23.12.2020 | |
RS | 23.12.2020 | ||
NO | 23.03.2021 | ||
Frühere [2021/20] | FI | 23.12.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO2010066637 (CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH [DE], et al) [A] 1-11 * page 3, line 29 - page 9, line 17; figures 1-6 *; | [I]US2011183178 (SOHN KWON [KR]) [I] 1-11 * paragraphs [0005] - [0006] - [0049] - [0056] - [0062] - [0077]; figures 1-8 *; | [A]DE102011075820 (DRAEXLMAIER LISA GMBH [DE]) [A] 1-11* paragraphs [0066] - [0082]; figures 1-5 * | Internationale Recherche | [A]KR20120100712 (MYUNG SHIN ENG CO LTD [KR]) [A] 1-11 * See paragraphs [0033]-[0040]; claim 1: and figure 1. *; | [A]KR101307992B (LG CHEMICAL LTD [KR]) [A] 1-11 * See paragraphs [0058]-[0062]: claim 1; and figure 3. *; | [A]KR20130113740 (INZI CONTROLS CO LTD [KR]) [A] 1-11* See paragraphs [0017]-[0047]; claim 1; and figure 4. *; | [Y]KR20170021122 (LG CHEMICAL LTD [KR]) [Y] 1-11 * See paragraphs [0031]-[0062]; claim 1; and figures 3-9. *; | [Y]KR20170021650 (LG CHEMICAL LTD [KR]) [Y] 1-11 * See paragraphs [0042]-[0047]; claim 1; and figure 2. * | vom Anmelder | KR20170053845 |