03.05.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.06.2024 [2024/23] |
12.04.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.05.2024 [2024/20] |
29.03.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.05.2024 [2024/18] |
07.04.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.05.2023 [2023/19] |
06.01.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.02.2023 [2023/06] |
05.08.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 07.09.2022 [2022/36] |
17.06.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.07.2022 [2022/29] |
27.05.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.06.2022 [2022/26] |
06.05.2022 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 08.06.2022 [2022/23] |
22.04.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.05.2022 [2022/21] |
18.02.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.03.2022 [2022/12] |
11.02.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.03.2022 [2022/11] |
28.01.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.03.2022 [2022/09] |
21.01.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.02.2022 [2022/08] |
14.01.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.02.2022 [2022/07] |
19.11.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.12.2021 [2021/51] |
12.11.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.12.2021 [2021/50] |
05.11.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.12.2021 [2021/49] |
23.10.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 24.11.2021 [2021/47] |
21.10.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.11.2021 [2021/46] |
28.05.2021 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 30.06.2021 [2021/26] |
21.05.2021 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
23.04.2021 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
20.04.2021 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
20.04.2021 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
26.01.2021 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
10.07.2020 |
Änderung: Validierungsstaat(en) |
veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] |
10.07.2020 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] |
30.06.2020 |
Änderung durch den Anmelder |
|
27.03.2020 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
17.12.2019 |
Ergänzender Recherchenbericht |
veröffentlicht am 15.01.2020 [2020/03] |
13.12.2019 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 15.01.2020 [2020/03] |
13.12.2019 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 15.01.2020 [2020/03] |
11.10.2019 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 13.11.2019 [2019/46] |
11.10.2019 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 13.11.2019 [2019/46] |
04.09.2019 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
12.08.2019 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
06.08.2019 |
Änderung durch den Anmelder |
|
05.08.2019 |
Änderung - Vertreter |
|
05.08.2019 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
20.11.2018 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
09.11.2018 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|