EP3621320 - VERFAHREN ZUM SENDEN VON NACHRICHTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2020/11] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM SENDEN VON NACHRICHTEN | ||
[2023/14] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.05.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 16.06.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 03.04.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.02.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 09.11.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: SI | veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [2020/11] | Erfinder | 01 /
DAI, Bo c/o ZTE CORPORATION ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 02 /
CHEN, Xianming c/o ZTE CORPORATION ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 03 /
LIU, Kun c/o ZTE CORPORATION ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 04 /
YANG, Weiwei c/o ZTE CORPORATION ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 05 /
FANG, Huiying c/o ZTE CORPORATION ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District Shenzhen Guangdong 518057 / CN | [2020/11] | Vertreter | Aipex B.V. Vestdijk 51 5611 CA Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [2020/11] | Aipex B.V. P.O. Box 30223 3001 DE Rotterdam / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18794523.3 | 26.04.2018 | [2020/11] | WO2018CN84677 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201710313873 | 05.05.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201710313873 | [2020/11] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018201970 | Datum: | 08.11.2018 | Sprache: | ZH | [2018/45] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3621320 | Datum: | 11.03.2020 | Sprache: | EN | [2020/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3621320 | Datum: | 19.07.2023 | Sprache: | EN | [2023/29] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 08.11.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.03.2021 | Klassifikation | IPC: | H04W48/12 | [2021/01] | CPC: |
H04W48/12 (EP,CN);
H04W48/08 (CN,US);
H04L5/0053 (CN,US);
H04W48/16 (CN);
H04W72/12 (CN);
H04W72/23 (CN);
Y02D30/70 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2020/11] | H04W4/14 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/11] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM SENDEN VON NACHRICHTEN | [2023/14] | Englisch: | MESSAGE TRANSMISSION METHOD | [2023/14] | Französisch: | PROCÉDÉ DE TRANSMISSION DE MESSAGE | [2023/14] |
Frühere [2020/11] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM SENDEN VON NACHRICHTEN | ||
Frühere [2020/11] | MESSAGE TRANSMISSION METHOD AND APPARATUS | ||
Frühere [2020/11] | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE TRANSMISSION DE MESSAGE | Eintritt in die regionale Phase | 29.11.2019 | Übersetzung eingereicht | 29.11.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.11.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 29.11.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.11.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.11.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/11] | 11.10.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.04.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.06.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.06.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 08.06.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP21178208.1 / EP3902331 | Einspruch (Einsprüche) | 22.04.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 19.07.2023 | CZ | 19.07.2023 | DK | 19.07.2023 | EE | 19.07.2023 | ES | 19.07.2023 | FI | 19.07.2023 | HR | 19.07.2023 | IT | 19.07.2023 | LT | 19.07.2023 | LV | 19.07.2023 | NL | 19.07.2023 | PL | 19.07.2023 | RO | 19.07.2023 | RS | 19.07.2023 | SE | 19.07.2023 | SI | 19.07.2023 | SK | 19.07.2023 | SM | 19.07.2023 | NO | 19.10.2023 | GR | 20.10.2023 | IS | 19.11.2023 | PT | 20.11.2023 | [2024/36] |
Frühere [2024/26] | AT | 19.07.2023 | |
CZ | 19.07.2023 | ||
DK | 19.07.2023 | ||
EE | 19.07.2023 | ||
ES | 19.07.2023 | ||
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
IT | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RO | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
SK | 19.07.2023 | ||
SM | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Frühere [2024/23] | AT | 19.07.2023 | |
CZ | 19.07.2023 | ||
DK | 19.07.2023 | ||
EE | 19.07.2023 | ||
ES | 19.07.2023 | ||
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RO | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
SK | 19.07.2023 | ||
SM | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Frühere [2024/22] | AT | 19.07.2023 | |
CZ | 19.07.2023 | ||
DK | 19.07.2023 | ||
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RO | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
SM | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Frühere [2024/20] | AT | 19.07.2023 | |
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
SM | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Frühere [2024/10] | AT | 19.07.2023 | |
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Frühere [2024/09] | AT | 19.07.2023 | |
FI | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
Frühere [2024/08] | LT | 19.07.2023 | |
NL | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
Frühere [2024/05] | NL | 19.07.2023 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]CN101601318 (QUALCOMM INC [US]); | [A]WO2015046853 (KT CORP [KR]); | [A]CN105578463 (YULONG COMPUTER TELECOMMUNICATION SCIENTIFIC SHENZHEN CO LTD ) |