EP3684483 - KALIBRIERBIAS FÜR STEUERMECHANISMEN VON EINGABEGERÄTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2020/31] | KALIBRIERUNGSBIAS FÜR STEUERUNGSMECHANISMEN IN BENUTZEREINGABEVORRICHTUNGEN | ||
[2022/04] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.11.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 09.12.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 27.07.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 26.05.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 09.02.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 26.06.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 04.05.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 13.11.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.06.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MC | veröffentlicht am 10.07.2024 [2024/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Microsoft Technology Licensing, LLC One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 / US | [2021/45] |
Frühere [2020/31] | Für alle benannten Staaten Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | Erfinder | 01 /
NELSON, Ross Anthony MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC One Microsoft Way Redmond Washington 98052-6399 / US | 02 /
SCHMITZ, Aaron MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC One Microsoft Way Redmond Washington 98052-6399 / US | 03 /
MCCLIVE, Curtis F. MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC One Microsoft Way Redmond Washington 98052-6399 / US | [2020/31] | Vertreter | Page White Farrer Bedford House 21a John Street London WC1N 2BF / GB | [N/P] |
Frühere [2023/02] | Townsend, Martyn Page White & Farrer Limited Bedford House 21A John Street London WC1N 2BF / GB | ||
Frühere [2020/31] | Townsend, Martyn Page White & Farrer Bedford House John Street London WC1N 2BF / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18796315.2 | 13.10.2018 | [2020/31] | WO2018US55762 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201715793614 | 25.10.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201715793614 | [2020/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019083749 | Datum: | 02.05.2019 | Sprache: | EN | [2019/18] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3684483 | Datum: | 29.07.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.05.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3684483 | Datum: | 11.01.2023 | Sprache: | EN | [2023/02] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 02.05.2019 | Klassifikation | IPC: | A63F13/22, G05G9/047, G06F3/0338, G06F3/038 | [2020/31] | CPC: |
A63F13/22 (EP,CN,US);
A63F13/211 (US);
A63F13/23 (US);
A63F13/235 (US);
A63F13/24 (CN,US);
A63F13/42 (US);
A63F13/428 (US);
A63F13/92 (US);
G05G9/047 (EP,CN,US);
G06F3/0338 (EP,CN,US);
G06F3/0346 (US);
G06F3/038 (US);
G06F3/0383 (EP,CN,US);
A63F2009/2447 (US);
A63F2300/105 (US);
A63F2300/6045 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/31] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KALIBRIERBIAS FÜR STEUERMECHANISMEN VON EINGABEGERÄTEN | [2022/04] | Englisch: | CALIBRATION BIAS FOR CONTROL MECHANISMS IN USER INPUT DEVICES | [2020/31] | Französisch: | BIAIS D'ÉTALONNAGE POUR MÉCHANISME DE COMMANDE DANS APPAREILS D'ENTRÉE | [2022/04] |
Frühere [2020/31] | KALIBRIERUNGSBIAS FÜR STEUERUNGSMECHANISMEN IN BENUTZEREINGABEVORRICHTUNGEN | ||
Frühere [2020/31] | ERREUR SYSTÉMATIQUE D'ÉTALONNAGE POUR DES MÉCANISMES DE COMMANDE DANS DES DISPOSITIFS D'ENTRÉE UTILISATEUR | Eintritt in die regionale Phase | 23.04.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.04.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.04.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.04.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/31] | 23.04.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 29.10.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.02.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.05.2022 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 28.07.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.11.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.11.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 30.11.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 12.10.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.10.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.09.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 11.01.2023 | CZ | 11.01.2023 | DK | 11.01.2023 | EE | 11.01.2023 | ES | 11.01.2023 | FI | 11.01.2023 | HR | 11.01.2023 | IT | 11.01.2023 | LT | 11.01.2023 | LV | 11.01.2023 | MC | 11.01.2023 | PL | 11.01.2023 | RO | 11.01.2023 | RS | 11.01.2023 | SE | 11.01.2023 | SI | 11.01.2023 | SK | 11.01.2023 | SM | 11.01.2023 | NO | 11.04.2023 | GR | 12.04.2023 | IS | 11.05.2023 | PT | 11.05.2023 | [2024/28] |
Frühere [2024/26] | AT | 11.01.2023 | |
CZ | 11.01.2023 | ||
DK | 11.01.2023 | ||
EE | 11.01.2023 | ||
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
IT | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RO | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
SI | 11.01.2023 | ||
SK | 11.01.2023 | ||
SM | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Frühere [2024/11] | AT | 11.01.2023 | |
CZ | 11.01.2023 | ||
DK | 11.01.2023 | ||
EE | 11.01.2023 | ||
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RO | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
SI | 11.01.2023 | ||
SK | 11.01.2023 | ||
SM | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Frühere [2023/50] | AT | 11.01.2023 | |
CZ | 11.01.2023 | ||
DK | 11.01.2023 | ||
EE | 11.01.2023 | ||
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RO | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
SK | 11.01.2023 | ||
SM | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Frühere [2023/49] | AT | 11.01.2023 | |
CZ | 11.01.2023 | ||
DK | 11.01.2023 | ||
EE | 11.01.2023 | ||
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RO | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
SM | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Frühere [2023/48] | AT | 11.01.2023 | |
DK | 11.01.2023 | ||
EE | 11.01.2023 | ||
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
SM | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Frühere [2023/46] | AT | 11.01.2023 | |
DK | 11.01.2023 | ||
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
SM | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Frühere [2023/39] | AT | 11.01.2023 | |
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Frühere [2023/38] | AT | 11.01.2023 | |
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Frühere [2023/37] | AT | 11.01.2023 | |
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Frühere [2023/36] | AT | 11.01.2023 | |
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Frühere [2023/35] | AT | 11.01.2023 | |
ES | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Frühere [2023/34] | ES | 11.01.2023 | |
LT | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Frühere [2023/33] | ES | 11.01.2023 | |
LT | 11.01.2023 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US6086236 (DE RAAD GEURT B [US], et al) [A] 1-15* figure 6 *; | [A]US2008154533 (POULSEN KNUD [DK]) [A] 1-15 * paragraphs [0037] - [0040]; figure 5 *; | [XI]US2017255279 (MCCLIVE CURTIS F [US], et al) [X] 1,2,7-9,14,15 * paragraphs [0031] - [0034] - [0 39] - [0043] - [0 47] - [0051] - [0 65] - [0067] - [0 90] * [I] 3,10 |