EP3621511 - AUTOMATISIERTE ANALYSE VON OCT-HORNHAUTSCANS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 05.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 14.02.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 17.11.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.07.2024 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | 05.07.2024 | Erster Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten Eyekor, LLC 6527 Normandy Lane 100 Madison, Wisconsin 53711 / US | [2020/12] | Erfinder | 01 /
HUANG, Yijun c/o EyeKor LLC 6527 Normandy Lane 100 Madison WI 53711 / US | [2020/12] | Vertreter | Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V. P.O. Box 645 5600 AP Eindhoven / NL | [2020/12] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18797626.1 | 11.05.2018 | [2020/12] | WO2018US32211 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201762505393P | 12.05.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762505393 P | [2020/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2018209174 | Datum: | 15.11.2018 | Sprache: | EN | [2018/46] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP3621511 | Datum: | 18.03.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.11.2018 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/12] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 06.12.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.03.2021 | Klassifikation | IPC: | A61B3/10, G06T7/00, G16H30/20, G16H40/67, G16H50/20, G16H50/50 | [2021/01] | CPC: |
A61B3/102 (EP,US);
G16H30/40 (US);
A61B5/004 (US);
A61B5/0066 (US);
A61B5/4842 (US);
A61B5/4848 (US);
G06N20/00 (US);
G06T7/0012 (EP,US);
G06T7/10 (US);
G16H30/20 (EP);
G16H40/67 (EP);
G16H50/20 (EP);
G16H50/50 (EP);
G06T2207/10101 (EP,US);
G06T2207/20081 (EP,US);
G06T2207/20084 (EP);
G06T2207/20096 (EP);
G06T2207/20216 (US);
|
Frühere IPC [2020/12] | A61B3/10, A61B3/15 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/12] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUTOMATISIERTE ANALYSE VON OCT-HORNHAUTSCANS | [2020/12] | Englisch: | AUTOMATED ANALYSIS OF OCT RETINAL SCANS | [2020/12] | Französisch: | ANALYSE AUTOMATISÉE DE BALAYAGES RÉTINIENS TCO | [2020/12] | Eintritt in die regionale Phase | 27.11.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.11.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 27.11.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.11.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.11.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/12] | 06.10.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.07.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.05.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.05.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.05.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.05.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.05.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2007276269 (YUN SEOK-HYUN [US], et al); | [A]US2011141259 (NAKANO YUTA [JP]); | Internationale Recherche | [YA]US2007276269 (YUN SEOK-HYUN [US], et al); | [Y]US2011103658 (DAVIS JOHN [US], et al); | [YA]US2011141259 (NAKANO YUTA [JP]); | [Y]US2013128222 (HUANG DAVID [US], et al) | vom Anmelder | US2007276269 | US2011141259 |