EP3710849 - AMPLITUDENGONIOMETER UND ZUGEHÖRIGE PLATTFORM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 14.09.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 21.08.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 28.05.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 21.11.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.01.2024 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten Thales Tour Carpe Diem Place des Corolles Esplanade Nord 92400 Courbevoie / FR | [2020/39] | Erfinder | 01 /
BAUCHE-COSTES, Clémentine Thales Systèmes Aéroportés 10 Avenue de la 1ère DFL CS93801 29238 Brest Cedex 3 / FR | 02 /
JAHAN, Daniel Thales Systèmes Aéroportés 10 avenue de la 1ère DFL 29238 Brest Cedex 3 / FR | 03 /
BREUIL, Nicolas Thales Systèmes Aéroportés 2 avenue Gay-Lussac 78851 Elancourt / FR | 04 /
GUARDIA, Vincent Thales Systèmes Aéroportés 10 avenue de la 1ère DFL CS93801 29238 Brest Cedex 3 / FR | [2020/39] | Vertreter | Lavoix 2, place d'Estienne d'Orves 75441 Paris Cedex 09 / FR | [2020/39] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18800211.7 | 16.11.2018 | [2020/39] | WO2018EP81501 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20170001184 | 16.11.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1701184 | [2020/39] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019096966 | Datum: | 23.05.2019 | Sprache: | FR | [2019/21] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3710849 | Datum: | 23.09.2020 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 23.05.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.05.2019 | Klassifikation | IPC: | G01S3/46, G01S3/18, G01S3/04, G01S7/02 | [2020/39] | CPC: |
G01S3/46 (EP,US);
G01S3/18 (EP,US);
G01S3/043 (EP,US);
G01S7/021 (EP,US);
G01S3/14 (US);
G01S3/28 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/39] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AMPLITUDENGONIOMETER UND ZUGEHÖRIGE PLATTFORM | [2020/39] | Englisch: | AMPLITUDE GONIOMETER AND ASSOCIATED PLATFORM | [2020/39] | Französisch: | GONIOMÈTRE D'AMPLITUDE ET PLATE-FORME ASSOCIÉE | [2020/39] | Eintritt in die regionale Phase | 15.05.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.05.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.05.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.05.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/39] | 15.05.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 22.12.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.09.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.01.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.10.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.10.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.10.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2005035894 (DEAN MICHAEL [GB], et al) [A] 1-12* paragraph [0148] - paragraph [0151]; figure 7 *; | [XI]FR3028320 (THALES SA [FR]) [X] 1,2,5,8-12 * page 14, lines 5-21; figure 9 * [I] 3,4,6,7; | [A]WO2016186998 (MASSACHUSETTS INST TECHNOLOGY [US]) [A] 1-12 * paragraph [0061] - paragraph [0063]; figure 4 * | vom Anmelder | WO2004097450 | WO2010069683 |