|
05.06.2024 |
Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.08.2023 |
Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.07.2023 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
21.06.2023 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.06.2023 |
Englische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
21.06.2023 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
21.06.2023 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
22.02.2023 |
Anlage zur Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
22.02.2023 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
22.02.2023 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
22.02.2023 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
22.02.2023 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) |
Recherche / Prüfung |
21 |
|
22.02.2023 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) |
Recherche / Prüfung |
22 |
|
02.02.2023 |
Prüfungsbeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.12.2020 |
Rückzahlung von Gebühren |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.11.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.11.2020 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
30.11.2020 |
Geänderte Beschreibung, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
30.11.2020 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
30.11.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.10.2020 |
Dokument die Vertretung betreffend |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
31.08.2020 |
Aufforderung zur Mitteilung der richtigen Erfinderadresse |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.08.2020 |
Nicht zugestelltes Schreiben |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
30.07.2020 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.07.2020 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.07.2020 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
28.05.2020 |
Mitteilung bezüglich Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
28.05.2020 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
26.05.2020 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
26.05.2020 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
26.05.2020 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.05.2020 |
Kopie der Prioritätsrecherchenergebnisse vom EPA bereitgestellt |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
11.05.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
11.05.2020 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
28.02.2020 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
20.05.2019 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
28 |
|
25.04.2019 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
25.04.2019 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
25.04.2019 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 |
Recherche / Prüfung |
23 |
|
15.01.2019 |
ISR: Entgegenhaltungen |
Internationale Recherchenbehörde |
3 |
|
15.01.2019 |
Internationaler Recherchenbericht - Kopie in Englisch für das IB |
Internationale Recherchenbehörde |
3 |
|
14.01.2019 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Feld Nr. I bis VIII |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
14.01.2019 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Deckblatt |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
14.01.2019 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Zusatzfeld |
Internationale Recherchenbehörde |
3 |
|
30.11.2018 |
Benachrichtigung über den Eingang des Recherchenexemplars |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
20.11.2018 |
Zusammenfassung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
20.11.2018 |
Patentansprüche |
Internationale Recherchenbehörde |
3 |
|
20.11.2018 |
Beschreibung |
Internationale Recherchenbehörde |
12 |
|
20.11.2018 |
Zeichnungen |
Internationale Recherchenbehörde |
6 |
|
20.11.2018 |
Antragsformular für internationale Anmeldung (interner Gebrauch ISA) |
Internationale Recherchenbehörde |
5 |
|
20.11.2018 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |