EP3697275 - ELEKTRISCHES KOCHGERÄT MIT EINEM ABTROPFTRÄGER MIT EINER LAGERKONFIGURATION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 30.06.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 21.02.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 24.07.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 26.04.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 27.11.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE, SI | veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SEB S.A. 112 Chemin du Moulin Carron Campus SEB 69130 Ecully / FR | [2020/35] | Erfinder | 01 /
DIRAND, Pascal 12 rue des plantes 21160 Marsannay La Cote / FR | 02 /
SARTOUT, Pierre 1 rue Copernic 21000 Dijon / FR | 03 /
SEURAT, Frédéric 11 ruedes Poiriers Burotte 21490 Bretigny / FR | [2020/35] | Vertreter | SEB Développement Direction Propriété industrielle - Brevets 112, chemin du Moulin Carron Campus SEB - CS 90229 69134 Ecully Cedex / FR | [2023/31] |
Frühere [2020/35] | Bourrières, Patrice SEB Développement SAS Boîte Postale CS 90229 112 Chemin du Moulin Carron 69134 Ecully Cedex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18803736.0 | 12.10.2018 | [2020/35] | WO2018FR52544 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20170059689 | 16.10.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1759689 | [2020/35] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019077241 | Datum: | 25.04.2019 | Sprache: | FR | [2019/17] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3697275 | Datum: | 26.08.2020 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 25.04.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3697275 | Datum: | 02.08.2023 | Sprache: | FR | [2023/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 25.04.2019 | Klassifikation | IPC: | A47J37/12 | [2020/35] | CPC: |
A47J37/1285 (EP);
A47J27/002 (CN);
A47J36/00 (CN);
A47J36/06 (CN);
A47J36/34 (CN);
A47J37/1209 (EP);
A47J37/1276 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/35] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTRISCHES KOCHGERÄT MIT EINEM ABTROPFTRÄGER MIT EINER LAGERKONFIGURATION | [2020/35] | Englisch: | ELECTRICAL COOKING APPLIANCE COMPRISING A DRAINING SUPPORT WITH A STORAGE CONFIGURATION | [2020/35] | Französisch: | APPAREIL ÉLECTRIQUE DE CUISSON COMPORTANT UN SUPPORT DE VIDANGE AVEC CONFIGURATION DE RANGEMENT | [2020/35] | Eintritt in die regionale Phase | 11.05.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.05.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.05.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.05.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/35] | 11.05.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 30.11.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.02.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.06.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.06.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.06.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 03.05.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.09.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.09.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 02.08.2023 | CZ | 02.08.2023 | DK | 02.08.2023 | EE | 02.08.2023 | FI | 02.08.2023 | HR | 02.08.2023 | IT | 02.08.2023 | LT | 02.08.2023 | LV | 02.08.2023 | MC | 02.08.2023 | NL | 02.08.2023 | PL | 02.08.2023 | RO | 02.08.2023 | RS | 02.08.2023 | SE | 02.08.2023 | SI | 02.08.2023 | SK | 02.08.2023 | SM | 02.08.2023 | LU | 12.10.2023 | BE | 31.10.2023 | CH | 31.10.2023 | NO | 02.11.2023 | GR | 03.11.2023 | IS | 02.12.2023 | PT | 04.12.2023 | [2024/36] |
Frühere [2024/34] | AT | 02.08.2023 | |
CZ | 02.08.2023 | ||
DK | 02.08.2023 | ||
EE | 02.08.2023 | ||
FI | 02.08.2023 | ||
HR | 02.08.2023 | ||
IT | 02.08.2023 | ||
LT | 02.08.2023 | ||
LV | 02.08.2023 | ||
MC | 02.08.2023 | ||
NL | 02.08.2023 | ||
PL | 02.08.2023 | ||
RO | 02.08.2023 | ||
RS | 02.08.2023 | ||
SE | 02.08.2023 | ||
SK | 02.08.2023 | ||
SM | 02.08.2023 | ||
LU | 12.10.2023 | ||
CH | 31.10.2023 | ||
NO | 02.11.2023 | ||
GR | 03.11.2023 | ||
IS | 02.12.2023 | ||
PT | 04.12.2023 | ||
Frühere [2024/30] | AT | 02.08.2023 | |
CZ | 02.08.2023 | ||
DK | 02.08.2023 | ||
EE | 02.08.2023 | ||
FI | 02.08.2023 | ||
HR | 02.08.2023 | ||
IT | 02.08.2023 | ||
LT | 02.08.2023 | ||
LV | 02.08.2023 | ||
MC | 02.08.2023 | ||
NL | 02.08.2023 | ||
PL | 02.08.2023 | ||
RO | 02.08.2023 | ||
RS | 02.08.2023 | ||
SE | 02.08.2023 | ||
SK | 02.08.2023 | ||
SM | 02.08.2023 | ||
LU | 12.10.2023 | ||
NO | 02.11.2023 | ||
GR | 03.11.2023 | ||
IS | 02.12.2023 | ||
PT | 04.12.2023 | ||
Frühere [2024/28] | AT | 02.08.2023 | |
CZ | 02.08.2023 | ||
DK | 02.08.2023 | ||
EE | 02.08.2023 | ||
FI | 02.08.2023 | ||
HR | 02.08.2023 | ||
IT | 02.08.2023 | ||
LT | 02.08.2023 | ||
LV | 02.08.2023 | ||
MC | 02.08.2023 | ||
NL | 02.08.2023 | ||
PL | 02.08.2023 | ||
RO | 02.08.2023 | ||
RS | 02.08.2023 | ||
SE | 02.08.2023 | ||
SK | 02.08.2023 | ||
SM | 02.08.2023 | ||
NO | 02.11.2023 | ||
GR | 03.11.2023 | ||
IS | 02.12.2023 | ||
PT | 04.12.2023 | ||
Frühere [2024/26] | AT | 02.08.2023 | |
CZ | 02.08.2023 | ||
DK | 02.08.2023 | ||
EE | 02.08.2023 | ||
FI | 02.08.2023 | ||
HR | 02.08.2023 | ||
IT | 02.08.2023 | ||
LT | 02.08.2023 | ||
LV | 02.08.2023 | ||
NL | 02.08.2023 | ||
PL | 02.08.2023 | ||
RO | 02.08.2023 | ||
RS | 02.08.2023 | ||
SE | 02.08.2023 | ||
SK | 02.08.2023 | ||
SM | 02.08.2023 | ||
NO | 02.11.2023 | ||
GR | 03.11.2023 | ||
IS | 02.12.2023 | ||
PT | 04.12.2023 | ||
Frühere [2024/23] | AT | 02.08.2023 | |
CZ | 02.08.2023 | ||
DK | 02.08.2023 | ||
EE | 02.08.2023 | ||
FI | 02.08.2023 | ||
HR | 02.08.2023 | ||
LT | 02.08.2023 | ||
LV | 02.08.2023 | ||
NL | 02.08.2023 | ||
PL | 02.08.2023 | ||
RO | 02.08.2023 | ||
RS | 02.08.2023 | ||
SE | 02.08.2023 | ||
SK | 02.08.2023 | ||
SM | 02.08.2023 | ||
NO | 02.11.2023 | ||
GR | 03.11.2023 | ||
IS | 02.12.2023 | ||
PT | 04.12.2023 | ||
Frühere [2024/22] | AT | 02.08.2023 | |
CZ | 02.08.2023 | ||
DK | 02.08.2023 | ||
FI | 02.08.2023 | ||
HR | 02.08.2023 | ||
LT | 02.08.2023 | ||
LV | 02.08.2023 | ||
NL | 02.08.2023 | ||
PL | 02.08.2023 | ||
RO | 02.08.2023 | ||
RS | 02.08.2023 | ||
SE | 02.08.2023 | ||
SM | 02.08.2023 | ||
NO | 02.11.2023 | ||
GR | 03.11.2023 | ||
IS | 02.12.2023 | ||
PT | 04.12.2023 | ||
Frühere [2024/20] | AT | 02.08.2023 | |
FI | 02.08.2023 | ||
HR | 02.08.2023 | ||
LT | 02.08.2023 | ||
LV | 02.08.2023 | ||
NL | 02.08.2023 | ||
PL | 02.08.2023 | ||
RS | 02.08.2023 | ||
SE | 02.08.2023 | ||
SM | 02.08.2023 | ||
NO | 02.11.2023 | ||
GR | 03.11.2023 | ||
IS | 02.12.2023 | ||
PT | 04.12.2023 | ||
Frühere [2024/10] | AT | 02.08.2023 | |
FI | 02.08.2023 | ||
HR | 02.08.2023 | ||
LT | 02.08.2023 | ||
LV | 02.08.2023 | ||
NL | 02.08.2023 | ||
PL | 02.08.2023 | ||
RS | 02.08.2023 | ||
SE | 02.08.2023 | ||
NO | 02.11.2023 | ||
GR | 03.11.2023 | ||
IS | 02.12.2023 | ||
PT | 04.12.2023 | ||
Frühere [2024/09] | AT | 02.08.2023 | |
FI | 02.08.2023 | ||
LT | 02.08.2023 | ||
NL | 02.08.2023 | ||
SE | 02.08.2023 | ||
NO | 02.11.2023 | ||
GR | 03.11.2023 | ||
IS | 02.12.2023 | ||
Frühere [2024/08] | LT | 02.08.2023 | |
NL | 02.08.2023 | ||
NO | 02.11.2023 | ||
GR | 03.11.2023 | Angeführt in | Internationale Recherche | [IDAY]EP1504705 (SEB SA [FR]) [ID] 1-10,12-18 * paragraphs [0001] , [0003] , [0021] , [0 31] - [0055]; figures 1-5 * [A] 11 [Y] 1-10,12-18; | [A]GB2422292 (RICHARDS MORPHY N I LTD [GB]) [A] 1-18 * page 8, lines 9-22; figures 1-6 * * page 10, line 25 - page 11, line 20 *; | [A]EP2241231 (SEB SA [FR]) [A] 1-18* paragraphs [0003] , [0004] , [0007] - [0016]; figures 1-4 *; | [Y]US2013153581 (BARROWS RYAN H [US], et al) [Y] 1-10,12-18 * paragraphs [0004] , [0 33] - [0039]; figures 1-13 * | vom Anmelder | EP1504705 |