EP3724532 - SCHEIBENBREMSE FÜR EIN NUTZFAHRZEUG UND BREMSBELAGSATZ [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 11.06.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 18.09.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 21.06.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 21.12.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.06.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 14.07.2021 [2021/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KNORR-BREMSE Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH Moosacher Str. 80 80809 München / DE | [2020/43] | Erfinder | 01 /
PETSCHKE, Andreas Am Schlosspark 17 94127 Neuburg am Inn / DE | 02 /
HIDRINGER, Michael Neuderting 1 94544 Hofkirchen / DE | 03 /
PLEINTINGER, Martin Salzberg 1 94428 Eichendorf / DE | 04 /
SCHROPP, Josef Pitzling 108 94428 Eichendorf / DE | 05 /
FISCHL, Tobias Kobellstr. 2b 80336 München / DE | [2020/43] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18815609.5 | 04.12.2018 | [2020/43] | WO2018EP83446 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201710129672 | 12.12.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102017129672 | [2020/43] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019115286 | Datum: | 20.06.2019 | Sprache: | DE | [2019/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3724532 | Datum: | 21.10.2020 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 20.06.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 20.06.2019 | Klassifikation | IPC: | F16D55/226, F16D65/097 | [2020/43] | CPC: |
F16D55/226 (EP);
B60T1/065 (US);
F16D55/2262 (US);
F16D65/0056 (US);
F16D65/02 (EP);
F16D65/097 (EP);
F16D65/0971 (US);
F16D2055/0008 (US);
F16D2055/0029 (EP);
F16D2127/02 (US);
F16D65/0977 (EP);
F16D65/0978 (EP);
F16D65/0979 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/43] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHEIBENBREMSE FÜR EIN NUTZFAHRZEUG UND BREMSBELAGSATZ | [2020/43] | Englisch: | DISC BRAKE FOR A UTILITY VEHICLE, AND BRAKE PAD SET | [2020/43] | Französisch: | FREIN À DISQUE POUR VÉHICULE UTILITAIRE ET JEU DE GARNITURES DE FREIN | [2020/43] | Eintritt in die regionale Phase | 13.07.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.07.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.07.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.07.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/43] | 13.07.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 02.02.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/28] | 02.02.2021 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: Ansprüche | 23.02.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen [2021/28] | 23.02.2021 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: Ansprüche {1} | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2020 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]US2012222925 (KANEKO SHINOBU [JP]) [X] 1-3,25 * paragraph [0029] - paragraph [0031]; figure - * [I] 4-6; | [XPA]WO2018054825 (KNORR BREMSE SYSTEME FUER NUTZFAHRZEUGE GMBH [DE]) [XP] 1,7,26 * page 22, line 20 - page 23, line 5; figure 6 * [A] 8-10; | [XP]WO2018077728 (KNORR BREMSE SYSTEME FUER NUTZFAHRZEUGE GMBH [DE]) [XP] 1,11-14,27 * page 22, line 13 - line 30; figure 13 *; | [XI]DE19623867 (KNORR BREMSE SYSTEME [DE]) [X] 1,15,28 * column 3, line 40 - column 5, line 31; figure - * [I] 16-19; | [X]JP2010281370 (TOYOTA MOTOR CORP) [X] 1,20-24,29 * paragraph [0160]; figures 25-2 * | vom Anmelder | DE102007001213 | DE102012006111 | DE4301621 | US2014339026 |