EP3759038 - TRANSPORTAUFSATZ, ZUGMITTEL, PLATTENFÖRDERER UND VERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.12.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 20.01.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.09.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 04.12.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 07.09.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 22.12.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MC | veröffentlicht am 02.10.2024 [2024/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Interroll Holding AG Via Gorelle 3 6592 Sant' Antonino / CH | [2022/44] |
Frühere [2021/01] | Für alle benannten Staaten Interroll Holding AG Zona Industriale Via Gorelle 3 6592 Sant' Antonino / CH | Erfinder | 01 /
STEFFEN, Jonas Konrad-Adenauer-Ring 88 41464 Neuss / DE | 02 /
MAGGI, Alberto Via Vittorio Veneto 8/10 21030 Cuvio / IT | 03 /
NAPPA, Vittorio Via Cantello 21A 21050 Clivio / IT | [2021/01] | Vertreter | Kohlhof, Stephan Interroll Innovation GmbH Opelstr. 1 41836 Hückelhoven / DE | [2023/08] |
Frühere [2021/01] | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18815995.8 | 05.12.2018 | [2021/01] | WO2018EP83607 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20181001569 | 28.02.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102018001569 | [2021/01] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019166117 | Datum: | 06.09.2019 | Sprache: | DE | [2019/36] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3759038 | Datum: | 06.01.2021 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 06.09.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3759038 | Datum: | 22.02.2023 | Sprache: | DE | [2023/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.09.2019 | Klassifikation | IPC: | B65G17/06, B65G21/18 | [2021/01] | CPC: |
B65G21/18 (EP);
B65G17/066 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/01] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TRANSPORTAUFSATZ, ZUGMITTEL, PLATTENFÖRDERER UND VERFAHREN | [2021/01] | Englisch: | TRANSPORT ATTACHMENT, TRACTION MEANS, PLATE CONVEYOR AND METHOD | [2021/01] | Französisch: | MODULE DE TRANSPORT, MOYEN DE TRACTION, CONVOYEUR À PLAQUE ET PROCÉDÉ | [2021/01] | Eintritt in die regionale Phase | 25.09.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.09.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.09.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.09.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.09.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2021/01] | 25.09.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 23.09.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.01.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 13.01.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.01.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 23.11.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 22.02.2023 | DK | 22.02.2023 | EE | 22.02.2023 | ES | 22.02.2023 | FI | 22.02.2023 | HR | 22.02.2023 | IT | 22.02.2023 | LT | 22.02.2023 | LV | 22.02.2023 | MC | 22.02.2023 | NL | 22.02.2023 | PL | 22.02.2023 | RO | 22.02.2023 | RS | 22.02.2023 | SE | 22.02.2023 | SI | 22.02.2023 | SK | 22.02.2023 | SM | 22.02.2023 | NO | 22.05.2023 | GR | 23.05.2023 | IS | 22.06.2023 | PT | 22.06.2023 | [2024/40] |
Frühere [2024/26] | CZ | 22.02.2023 | |
DK | 22.02.2023 | ||
EE | 22.02.2023 | ||
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
IT | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
NL | 22.02.2023 | ||
PL | 22.02.2023 | ||
RO | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
SI | 22.02.2023 | ||
SK | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2024/11] | CZ | 22.02.2023 | |
DK | 22.02.2023 | ||
EE | 22.02.2023 | ||
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
NL | 22.02.2023 | ||
PL | 22.02.2023 | ||
RO | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
SI | 22.02.2023 | ||
SK | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/50] | CZ | 22.02.2023 | |
DK | 22.02.2023 | ||
EE | 22.02.2023 | ||
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
NL | 22.02.2023 | ||
PL | 22.02.2023 | ||
RO | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
SK | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/49] | CZ | 22.02.2023 | |
DK | 22.02.2023 | ||
EE | 22.02.2023 | ||
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
NL | 22.02.2023 | ||
PL | 22.02.2023 | ||
RO | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/48] | DK | 22.02.2023 | |
EE | 22.02.2023 | ||
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
NL | 22.02.2023 | ||
PL | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/46] | DK | 22.02.2023 | |
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
NL | 22.02.2023 | ||
PL | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/39] | ES | 22.02.2023 | |
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
NL | 22.02.2023 | ||
PL | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/38] | ES | 22.02.2023 | |
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
NL | 22.02.2023 | ||
PL | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/37] | ES | 22.02.2023 | |
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
NL | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/36] | ES | 22.02.2023 | |
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
NL | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/35] | ES | 22.02.2023 | |
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
NL | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/34] | ES | 22.02.2023 | |
LT | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Frühere [2023/33] | ES | 22.02.2023 | |
LT | 22.02.2023 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US1136578 (AYRES WALLACE S [US]) [A] 1-18* columns 1-4; figures 1-12 *; | [XAI]WO0222470 (SUPACHILL INTERNAT PTY LTD [AU], et al) [X] 1-5,9,12-18 * pages 1-31; figures 1-10 * [A] 6-8 [I] 10,11; | [XA]WO2012068699 (FERAG AG [CH], et al) [X] 1,18 * pages 1-45; figures 1-6 * [A] 6-8; | [XA]US2014305775 (BEESLEY ROBERT C [US]) [X] 1,18 * pages 1-4; figures 1-13 * [A] 6-8; | [XA]US2016272431 (HOANG HARLEN [US], et al) [X] 1,18 * pages 1-6; figures 1-6 * [A] 6-8 |