EP3714168 - GEBLÄSE UND KLIMAANLAGENEINHEIT DAMIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 29.03.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.01.2024 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 25.02.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 28.08.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 29.06.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 26.12.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.03.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 01.05.2024 [2024/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ARTUS AIR LIMITED 8 Fitzroy Street London W1T 4BJ / GB | [2021/41] |
Frühere [2020/40] | Für alle benannten Staaten Ove Arup Ventures Limited 13 Fitzroy Street London W1T 4BQ / GB | Erfinder | 01 /
LOCKWOOD, Geoffrey Mark c/o emb-papst UK Ltd, Springfield Lyons Approach Chelmsford Business Park Chelmsford, Essex CM2 5EZ / GB | [2020/40] | Vertreter | Dolleymores 9 Rickmansworth Road Watford, Hertfordshire WD18 0JU / GB | [2020/40] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18819345.2 | 06.12.2018 | [2020/40] | WO2018GB53534 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20170021773 | 22.12.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201721773 | [2020/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019122814 | Datum: | 27.06.2019 | Sprache: | EN | [2019/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3714168 | Datum: | 30.09.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.06.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3714168 | Datum: | 01.05.2024 | Sprache: | EN | [2024/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 27.06.2019 | Klassifikation | IPC: | F04D29/52, F04D29/54, F04D29/60, F24F1/0011, F24F1/0029 | [2020/40] | CPC: |
F04D29/522 (EP);
F04D19/002 (GB,US);
F24F1/0029 (EP,GB,US);
F04D25/06 (US);
F04D29/545 (EP);
F04D29/601 (EP,GB,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/40] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GEBLÄSE UND KLIMAANLAGENEINHEIT DAMIT | [2020/40] | Englisch: | A FAN AND AN AIR CONDITIONING UNIT COMPRISING THE SAME | [2020/40] | Französisch: | VENTILATEUR ET UNITÉ DE CLIMATISATION LE COMPRENANT | [2020/40] | Eintritt in die regionale Phase | 23.06.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.06.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.06.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.06.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/40] | 23.06.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 12.01.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.02.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 22.08.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.01.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.03.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.03.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.03.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 08.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US2252064 (CORNELL JR EDWARD S); | [A]US5120193 (KADLE DURGAPRASAD S [US], et al); | [X]JP2001065491 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP); | [A]US2012219398 (SHEARD ANTHONY GEOFFREY [GB], et al); | [X]US2013149115 (CHANG SHUN-CHEN [TW], et al); | [XDAI]WO2016016659 (OVE ARUP & PARTNERS INTERNAT LTD [GB]) |