EP3723946 - VERFAHREN ZUR VALIDIERUNG VON PROGRAMMIERTEN ABLAUFSEQUENZEN ODER TEACHPROGRAMMEN DES ROBOTERS IN EINER ARBEITSZELLE SOWIE EINEN ROBOTER UND/ODER ROBOTSTEUERUNG HIERFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 21.07.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 23.03.2023 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.07.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 18.09.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 21.06.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 30.12.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MC | veröffentlicht am 02.10.2024 [2024/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Wittmann Technology GmbH Lichtblaustr. 10 1220 Wien / AT | [2023/34] |
Frühere [2021/21] | Für alle benannten Staaten Wittmann Technology GmbH Lichtblaustr. 10 1220 Wien / AT | ||
Frühere [2020/43] | Für alle benannten Staaten Wittmann Kunststoffgeräte GmbH Lichtblaustrasse 10 1220 Wien / AT | Erfinder | 01 /
WITTMANN, Peter Michael Berggasse 2 2100 Leobendorf / AT | [2020/43] | Vertreter | Felfernig, Oliver, et al Reichsratsstraße 15 1010 Wien / AT | [2020/43] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18819441.9 | 05.12.2018 | [2020/43] | WO2018AT60285 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AT20170051032 | 14.12.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 510322017 | [2020/43] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019113618 | Datum: | 20.06.2019 | Sprache: | DE | [2019/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3723946 | Datum: | 21.10.2020 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 20.06.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3723946 | Datum: | 23.08.2023 | Sprache: | DE | [2023/34] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 20.06.2019 | Klassifikation | IPC: | B25J9/16 | [2020/43] | CPC: |
G05B19/4069 (EP);
B25J9/1671 (AT);
B25J9/163 (US);
B25J9/1692 (US);
B29C45/4225 (US);
G06F30/20 (US);
B29C2045/4283 (US);
G05B2219/35303 (EP);
G05B2219/35308 (EP);
G05B2219/40317 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/43] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR VALIDIERUNG VON PROGRAMMIERTEN ABLAUFSEQUENZEN ODER TEACHPROGRAMMEN DES ROBOTERS IN EINER ARBEITSZELLE SOWIE EINEN ROBOTER UND/ODER ROBOTSTEUERUNG HIERFÜR | [2020/43] | Englisch: | METHOD FOR VALIDATING PROGRAMMED EXECUTION SEQUENCES OR TEACHING PROGRAMS FOR A ROBOT IN A WORKING CELL, AND ROBOT AND/OR ROBOT CONTROLLER FOR SAID METHOD | [2020/43] | Französisch: | PROCÉDÉ DE VALIDATION DE SÉQUENCES DE DÉROULEMENT PROGRAMMÉES OU DE PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT D'UN ROBOT DANS UNE CELLULE DE TRAVAIL AINSI QUE ROBOT ET/OU COMMANDE DE ROBOT S'Y RAPPORTANT | [2020/43] | Eintritt in die regionale Phase | 16.06.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.06.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.06.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.04.2019 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 16.06.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/43] | 16.06.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 21.01.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.07.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.11.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.04.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.08.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.03.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.07.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.07.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.07.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 24.05.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.10.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.10.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 23.08.2023 | ES | 23.08.2023 | HR | 23.08.2023 | MC | 23.08.2023 | PL | 23.08.2023 | RO | 23.08.2023 | RS | 23.08.2023 | SK | 23.08.2023 | SM | 23.08.2023 | NO | 23.11.2023 | GR | 24.11.2023 | IS | 23.12.2023 | [2024/40] |
Frühere [2024/23] | CZ | 23.08.2023 | |
ES | 23.08.2023 | ||
HR | 23.08.2023 | ||
PL | 23.08.2023 | ||
RO | 23.08.2023 | ||
RS | 23.08.2023 | ||
SK | 23.08.2023 | ||
SM | 23.08.2023 | ||
NO | 23.11.2023 | ||
GR | 24.11.2023 | ||
IS | 23.12.2023 | ||
Frühere [2024/20] | HR | 23.08.2023 | |
PL | 23.08.2023 | ||
RS | 23.08.2023 | ||
SM | 23.08.2023 | ||
NO | 23.11.2023 | ||
GR | 24.11.2023 | ||
IS | 23.12.2023 | ||
Frühere [2024/10] | HR | 23.08.2023 | |
PL | 23.08.2023 | ||
RS | 23.08.2023 | ||
NO | 23.11.2023 | ||
GR | 24.11.2023 | ||
IS | 23.12.2023 | ||
Frühere [2024/09] | NO | 23.11.2023 | |
GR | 24.11.2023 | ||
IS | 23.12.2023 | ||
Frühere [2024/08] | NO | 23.11.2023 | |
GR | 24.11.2023 | Angeführt in | Internationale Recherche | [I]US2015151431 (SUYAMA TAKASHI [JP], et al) [I] 1-14* paragraphs [0028] - [0042] - [0 60]; figures 1-3 *; | [XI]US2015379171 (KUWAHARA KOICHI [JP]) [X] 1,3,7,9,11-14 * paragraphs [0008] , [0 19] - [0031] - [0 59] , [ 128]; figures 1, 3, 5A-5D * [I] 2,4-6,8,10; | [I]US9811074 (AICHELE FABIAN [DE], et al) [I] 1-14 * figure 1 * * column 6, line 29 - column 7, line 46 * |