EP3643803 - HOCHFESTES STAHLELEMENT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 10.09.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.03.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 31.12.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.09.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.10.2021 [2021/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nippon Steel Corporation 6-1, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 1008071 / JP | [2020/18] | Erfinder | 01 /
YAMASAKI, Shingo c/o NIPPON STEEL&SUMITOMO METAL CORPORATION 6-1 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8071 / JP | 02 /
MANABE, Toshiyuki c/o NIPPON STEEL&SUMITOMO METAL CORPORATION 6-1 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8071 / JP | [2020/18] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2020/18] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18820105.7 | 22.06.2018 | [2020/18] | WO2018JP23905 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20170123347 | 23.06.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2017123347 | [2020/18] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2018235962 | Datum: | 27.12.2018 | Sprache: | JA | [2018/52] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3643803 | Datum: | 29.04.2020 | Sprache: | EN | [2020/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 27.12.2018 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.09.2020 | Klassifikation | IPC: | C22C38/00, C21D1/06, C22C38/38, C22C38/58, C21D8/06, C21D6/00, C22C38/02, C22C38/04, C22C38/06, C22C38/20, C22C38/22, C22C38/24, C22C38/26, C22C38/28, C22C38/32, C22C38/50 | [2020/44] | CPC: |
C21D6/002 (EP,US);
C22C38/58 (EP,KR);
C22C38/50 (EP,US);
C21D1/06 (EP,KR);
C21D6/005 (EP,US);
C21D6/008 (EP,US);
C21D8/06 (EP,KR);
C21D8/065 (EP,US);
C22C38/001 (EP,US);
C22C38/004 (EP,US);
C22C38/02 (EP,US);
C22C38/04 (EP,US);
C22C38/06 (EP,US);
C22C38/20 (EP,US);
C22C38/22 (EP,US);
C22C38/24 (EP,US);
C22C38/26 (EP,US);
C22C38/28 (EP,US);
|
Frühere IPC [2020/18] | C22C38/00, C21D1/06, C22C38/38, C22C38/58, C21D8/06 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HOCHFESTES STAHLELEMENT | [2020/18] | Englisch: | HIGH-STRENGTH STEEL MEMBER | [2020/18] | Französisch: | ÉLÉMENT EN ACIER HAUTEMENT RÉSISTANT | [2020/18] | Eintritt in die regionale Phase | 14.11.2019 | Übersetzung eingereicht | 14.12.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.12.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 14.12.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.12.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.12.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/18] | 27.04.2021 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2021/41] | 26.05.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2021/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.06.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2021 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US6085692 (ADAMS KENNETH P [US]) [X] 1-5 * claims 1-8; tables 1, ex. 1-20 *; | [A]JP2015178673 (KOBE STEEL LTD) [A] 1-5 * abstract *; | [A]JP2014101565 (JFE BARS & SHAPES CORP) [A] 1-5 * abstract *; | [A]JP2002069572 (NIPPON STEEL CORP, et al) [A] 1-5 * abstract *; | [A]WO2011077904 (YAMAHA MOTOR CO LTD [JP], et al) [A] 1-5 * abstract * | Internationale Recherche | [A]WO2011077904 (YAMAHA MOTOR CO LTD [JP], et al) [A] 1-5 * , *; | [A]JP2015178673 (KOBE STEEL LTD) [A] 1-5 * , *; | [A]JPH11201168 (NIPPON SEIKO KK) [A] 1-5 * , [0022], [0032] ~ [0036], [0051] ~ [0054], & US 6095692 A, Claim 1, column 5, lines 25 to 42, column 7, line 1 to column 8, line 61, column 12, line 32 to column 13, line 38, TABLE 1, TABLE 3, FIG. 1 & GB 2333106 A *; | [A]JP2014101565 (JFE BARS & SHAPES CORP) [A] 1-5 * , *; | [A]JP2002069572 (NIPPON STEEL CORP, et al) [A] 1-5 * , * | vom Anmelder | JPH03243745 | JP2000026934 | JP2006045670 | JP2001288539 | JP2017123347 |