EP3646866 - PHARMAZEUTISCHES PRÄPARAT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.12.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.04.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 04.01.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.08.2024 | Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kowa Company, Ltd. 6-29 Nishiki 3-chome Naka-ku Nagoya-shi, Aichi 460-8625 / JP | [2020/19] | Erfinder | 01 /
SUGIMOTO, Shin c/o KOWA COMPANY, Ltd. Fuji Research Laboratories 332-1 Ohnoshinden Fuji-shi Shizuoka 417-8650 / JP | 02 /
MINAMIZONO, Akito c/o KOWA COMPANY, Ltd. Fuji Research Laboratories 332-1 Ohnoshinden Fuji-shi Shizuoka 417-8650 / JP | [2020/19] | Vertreter | Wächtershäuser & Hartz Patentanwaltspartnerschaft mbB Weinstraße 8 80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2020/19] | Schiener, Jens Wächtershäuser & Hartz Patentanwaltspartnerschaft mbB Weinstraße 8 80333 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18824445.3 | 29.06.2018 | [2020/19] | WO2018JP24888 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20170129378 | 30.06.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2017129378 | [2020/19] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019004453 | Datum: | 03.01.2019 | Sprache: | JA | [2019/01] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3646866 | Datum: | 06.05.2020 | Sprache: | EN | [2020/19] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 03.01.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.02.2021 | Klassifikation | IPC: | A61K31/423, A61K9/20, A61K47/38, A61P3/06, A61P43/00, A61K9/16, A61K9/48 | [2021/12] | CPC: |
A61K9/2054 (EP,KR);
A61K31/423 (EP,KR,US);
A61K47/38 (EP,KR,US);
A61K9/16 (US);
A61K9/1652 (EP,KR);
A61K9/20 (US);
A61K9/48 (US);
A61K9/4866 (EP,KR);
A61P3/06 (EP,KR);
A61P43/00 (KR)
(-)
|
Frühere IPC [2020/19] | A61K31/423, A61K9/20, A61K47/38, A61P3/06, A61P43/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/19] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PHARMAZEUTISCHES PRÄPARAT | [2020/19] | Englisch: | PHARMACEUTICAL PREPARATION | [2020/19] | Französisch: | PRÉPARATION PHARMACEUTIQUE | [2020/19] | Eintritt in die regionale Phase | 15.01.2020 | Übersetzung eingereicht | 15.01.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.01.2020 | Recherchengebühr entrichtet | 15.01.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.01.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.01.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/19] | 07.09.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.12.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.06.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.04.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.06.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.06.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.03.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP2141155 (KOWA CO [JP]); | [X]EP3020401 (KOWA CO [JP]); | [X]WO2016192680 (TRIASTEK INC [CN]); | Internationale Recherche | [A]WO2005023777 (KOWA CO [JP], et al); | [A]WO2014024268 (KOWA CO [JP], et al); | [A]WO2014051023 (SANWA KAGAKU KENKYUSHO CO [JP], et al); | [A]WO2014050134 (KOWA CO [JP]); | [Y]WO2014065427 (SANWA KAGAKU KENKYUSHO CO [JP], et al); | [Y]WO2015005365 (KOWA CO [JP]); | vom Anmelder | WO2005023777 | US7109226 | WO2015005365 |