EP3694318 - MODULARER SPRÜHARM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 23.12.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 17.07.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 01.06.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 07.01.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.10.2023 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Exel Industries 52 rue de la Victoire 75009 Paris / FR | [2020/34] | Erfinder | 01 /
GODIA, Josep 52 rue de la Victoire 75009 Paris / FR | [2020/34] | Vertreter | Argyma 14 Boulevard de Strasbourg 31000 Toulouse / FR | [N/P] |
Frühere [2020/34] | Brevalex 95, rue d'Amsterdam 75378 Paris Cedex 8 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18825755.4 | 27.11.2018 | [2020/34] | WO2018FR53002 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20170061224 | 27.11.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1761224 | [2020/34] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019102166 | Datum: | 31.05.2019 | Sprache: | FR | [2019/22] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3694318 | Datum: | 19.08.2020 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 31.05.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/34] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 31.05.2019 | Klassifikation | IPC: | A01M7/00 | [2020/34] | CPC: |
A01M7/0014 (EP,US);
A01M7/0071 (US);
A01M7/0064 (US);
B05B1/20 (US);
B05B15/16 (US);
B05B15/652 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/34] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MODULARER SPRÜHARM | [2020/34] | Englisch: | MODULAR SPRAYING LEG | [2020/34] | Französisch: | JAMBE DE PULVÉRISATION MODULAIRE | [2020/34] | Eintritt in die regionale Phase | 14.05.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.05.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.05.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.05.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/34] | 14.05.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 14.01.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen | 12.03.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.12.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.06.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 12.03.2021 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 12.03.2021 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 19.03.2021 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.10.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.10.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.10.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.10.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]US5062572 (REITER ROGER [CA], et al) [X] 1,2,6-9,11 * figures 3,9 * [I] 3,10; | [XI]EP0704157 (SOMERSET FRUIT MACH LTD [GB]) [X] 1,2,6-9,11 * figures 3A,4,5,6A * [I] 3,4,10; | [XI]EP1468605 (CENTRE NAT MACHINISME AGRICOLE [FR]) [X] 1,2,6-9,11 * paragraph [0019] - paragraph [0028]; figures 1a,1b,2,4,6,9 * [I] 3,4,10; | [XI]AU2009202946B (SILVAN AUSTRALIA PTY LTD [AU]) [X] 1,2,4,6,7,9,11 * figures 1,5,7,8 * [I] 3,10; | [XI]FR2989250 (BOBARD JEUNE SA ETS [FR]) [X] 1,2,5-9,11 * page 6, line 20 - page 8, line 3; figures 2, 3,4, 5, 6 *[I] 3,4,10; | [XI]EP3062615 (AGCO NETHERLANDS BV [NL]) [X] 1,2,6-9,11 * figures 2,3,21,22,30 * [I] 3,10 |