EP3729138 - VERFAHREN ZUR SATELLITENGESTÜTZTEN ERMITTLUNG EINER POSITION EINES FAHRZEUGS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 11.08.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 26.06.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.09.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 29.06.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 08.01.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU, MC | veröffentlicht am 02.10.2024 [2024/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Robert Bosch GmbH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2020/44] | Erfinder | 01 /
EWERT, Marlon Ramon Juliane-Schaber-Str. 24 74199 Untergruppenbach / DE | [2020/44] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18825926.1 | 12.12.2018 | [2020/44] | WO2018EP84496 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201710223200 | 19.12.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102017223200 | [2020/44] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019121211 | Datum: | 27.06.2019 | Sprache: | DE | [2019/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3729138 | Datum: | 28.10.2020 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 27.06.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3729138 | Datum: | 13.09.2023 | Sprache: | DE | [2023/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 27.06.2019 | Klassifikation | IPC: | G01S19/42, G01S19/22, G01S19/28 | [2023/27] | CPC: |
G01S19/42 (EP,US);
G01S19/28 (EP,US);
G01S19/22 (EP)
|
Frühere IPC [2020/44] | G01S19/22, G01S19/28 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/44] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR SATELLITENGESTÜTZTEN ERMITTLUNG EINER POSITION EINES FAHRZEUGS | [2020/44] | Englisch: | METHOD FOR THE SATELLITE-SUPPORTED DETERMINATION OF A POSITION OF A VEHICLE | [2020/44] | Französisch: | PROCÉDÉ DE DÉTERMINATION ASSISTÉE PAR SATELLITES D'UNE POSITION D'UN VÉHICULE | [2020/44] | Eintritt in die regionale Phase | 20.07.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.07.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.07.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.07.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/44] | 20.07.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 01.02.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.06.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.08.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.08.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 02.08.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 14.06.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.01.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 13.09.2023 | DK | 13.09.2023 | EE | 13.09.2023 | ES | 13.09.2023 | FI | 13.09.2023 | HR | 13.09.2023 | IT | 13.09.2023 | LT | 13.09.2023 | LV | 13.09.2023 | MC | 13.09.2023 | NL | 13.09.2023 | PL | 13.09.2023 | RO | 13.09.2023 | RS | 13.09.2023 | SE | 13.09.2023 | SK | 13.09.2023 | SM | 13.09.2023 | LU | 12.12.2023 | NO | 13.12.2023 | GR | 14.12.2023 | IS | 13.01.2024 | PT | 15.01.2024 | [2024/40] |
Frühere [2024/33] | CZ | 13.09.2023 | |
DK | 13.09.2023 | ||
EE | 13.09.2023 | ||
ES | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
IT | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
PL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Frühere [2024/26] | CZ | 13.09.2023 | |
EE | 13.09.2023 | ||
ES | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
IT | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
PL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Frühere [2024/25] | CZ | 13.09.2023 | |
EE | 13.09.2023 | ||
ES | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
PL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Frühere [2024/23] | CZ | 13.09.2023 | |
EE | 13.09.2023 | ||
ES | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Frühere [2024/20] | FI | 13.09.2023 | |
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
Frühere [2024/14] | FI | 13.09.2023 | |
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
Frühere [2024/10] | FI | 13.09.2023 | |
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
Frühere [2024/09] | FI | 13.09.2023 | |
LT | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
Frühere [2024/08] | LT | 13.09.2023 | |
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JPH10111137 (HITACHI LTD, et al) [A] 1-9 * Die Passagen der Beschreibung von D3 beziehen sich auf die maschinelle Übersetzung.; paragraphs [0005] - [0007] * * paragraphs [0023] , [0 28] - [0039] * * paragraphs [0067] , [0 68] ** paragraphs [0094] - [0105] *; | [A]US2010079332 (GARIN LIONEL JACQUES [US]) [A] 1-9 * paragraphs [0007] - [0012] * * paragraphs [0039] , [0 43] - [0050] - [0 52] * * paragraphs [0064] - [0066] * * paragraphs [0078] - [0082] * * paragraphs [0094] , [0 95] , [ 148] *; | [A]CN105807301 (UNIV SOUTHEAST) [A] 1-9 * Die Passagen der Beschreibung von D1 beziehen sich auf die maschinelle Übersetzung. "Abstract", Seite 6-7, "A kind of optimization [...], Step 1) [...], Step 2) Step 3 [...] , Step 4) [...]"; page 1, lines 1-15 * * "Root vehicle location [...] und Punkte 1, 2, 3; page 8 - page 9 * * "Step 5 [...] und Punkte 1-5"; page 9 - page 10 * |