EP3621906 - GREIFERANORDNUNG FÜR DAS ANHEBEN EINES BIEGESCHLAFFEN HALBZEUGS VON EINER UNTERLAGE UND EIN ENTSPRECHENDES VERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.02.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.02.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 18.11.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 14.02.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 30.11.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 08.01.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 16.10.2024 [2024/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten OLBRICH GmbH Teutonenstrasse 2-10 46395 Bocholt / DE | [2020/12] | Erfinder | 01 /
WILKEN, Dominic Mittelmannstraße 9 46414 Rhede / DE | [2021/04] | Vertreter | Angerhausen, Christoph Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [2020/12] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18825957.6 | 14.12.2018 | [2020/12] | WO2018EP84940 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201810112307 | 23.05.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102018112307 | [2020/12] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019223891 | Datum: | 28.11.2019 | Sprache: | DE | [2019/48] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3621906 | Datum: | 18.03.2020 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 28.11.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3621906 | Datum: | 24.03.2021 | Sprache: | DE | [2021/12] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.11.2019 | Klassifikation | IPC: | B65H3/08, B65H3/22, B65H3/56, B65H5/08, B65H5/14 | [2020/12] | CPC: |
B65H3/0816 (EP,US);
B65H3/22 (EP,US);
B65H3/56 (EP,US);
B65H5/08 (EP);
B65H5/14 (EP,US);
B65H2405/50 (EP,US);
B65H2405/551 (US);
B65H2405/60 (EP,US);
B65H2406/341 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/12] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GREIFERANORDNUNG FÜR DAS ANHEBEN EINES BIEGESCHLAFFEN HALBZEUGS VON EINER UNTERLAGE UND EIN ENTSPRECHENDES VERFAHREN | [2020/12] | Englisch: | GRIPPER ASSEMBLY FOR LIFTING A FLEXIBLE SEMI-FINISHED PRODUCT FROM A SUPPORT, AND A CORRESPONDING METHOD | [2020/12] | Französisch: | DISPOSITIF DE PRÉHENSION POUR SOULEVER UN PRODUIT SEMI-FINI FLEXIBLE D'UN SUPPORT ET PROCÉDÉ CORRESPONDANT | [2020/12] | Eintritt in die regionale Phase | 11.12.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.12.2019 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.12.2019 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.12.2019 | Prüfungsantrag gestellt [2020/12] | 11.12.2019 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 08.04.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.11.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.02.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.02.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 11.02.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 04.01.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 14.12.2018 | AL | 24.03.2021 | CY | 24.03.2021 | DK | 24.03.2021 | EE | 24.03.2021 | FI | 24.03.2021 | LT | 24.03.2021 | LV | 24.03.2021 | MC | 24.03.2021 | MK | 24.03.2021 | MT | 24.03.2021 | NL | 24.03.2021 | RO | 24.03.2021 | RS | 24.03.2021 | SE | 24.03.2021 | SI | 24.03.2021 | SK | 24.03.2021 | SM | 24.03.2021 | BG | 24.06.2021 | NO | 24.06.2021 | GR | 25.06.2021 | IS | 24.07.2021 | PT | 26.07.2021 | IE | 14.12.2021 | LU | 14.12.2021 | [2024/42] |
Frühere [2024/23] | HU | 14.12.2018 | |
AL | 24.03.2021 | ||
CY | 24.03.2021 | ||
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
MC | 24.03.2021 | ||
MK | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SI | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
IE | 14.12.2021 | ||
LU | 14.12.2021 | ||
Frühere [2023/33] | HU | 14.12.2018 | |
AL | 24.03.2021 | ||
CY | 24.03.2021 | ||
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
MC | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SI | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
IE | 14.12.2021 | ||
LU | 14.12.2021 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 24.03.2021 | |
CY | 24.03.2021 | ||
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
MC | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SI | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
IE | 14.12.2021 | ||
LU | 14.12.2021 | ||
Frühere [2022/48] | AL | 24.03.2021 | |
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
MC | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SI | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
IE | 14.12.2021 | ||
LU | 14.12.2021 | ||
Frühere [2022/46] | AL | 24.03.2021 | |
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
MC | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SI | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
LU | 14.12.2021 | ||
Frühere [2022/33] | AL | 24.03.2021 | |
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
MC | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SI | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 24.03.2021 | |
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SI | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
Frühere [2022/13] | AL | 24.03.2021 | |
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SI | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
IS | 24.12.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 24.03.2021 | |
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
IS | 24.12.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AL | 24.03.2021 | |
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 24.03.2021 | |
EE | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
Frühere [2021/51] | EE | 24.03.2021 | |
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
Frühere [2021/50] | EE | 24.03.2021 | |
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
Frühere [2021/48] | EE | 24.03.2021 | |
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
Frühere [2021/46] | FI | 24.03.2021 | |
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
Frühere [2021/43] | FI | 24.03.2021 | |
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
Frühere [2021/38] | FI | 24.03.2021 | |
LV | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
Frühere [2021/37] | FI | 24.03.2021 | |
LV | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
Frühere [2021/36] | FI | 24.03.2021 | |
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
Frühere [2021/33] | FI | 24.03.2021 | |
NO | 24.06.2021 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]GB1414899 (BESSMANN H) [X] 1,4,5,10,11,14,15 * the whole document * [I] 2,3,6,12; | [Y]US3981495 (BIJTTEBIER GASPAR A H) [Y] 7 * the whole document *; | [XAYI]EP0807083 (AST SYSTEM AUTOMATION STRADI [IT]) [X] 1,4,5,10-12,14,15 * the whole document * [A] 8,9,13 [Y] 7 [I] 2,3; | [A]WO9923021 (CLAUDIO E CARLALBERTO CORNELIA [IT], et al) [A] 1,10* the whole document * | vom Anmelder | DE102012104276 | WO2015169578 | DE102014226160 |