EP3804060 - DICHTVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 27.01.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 20.05.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 12.03.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 14.12.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 10.01.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.01.2023 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.03.2023 [2023/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Reichle & De-Massari AG Binzstrasse 32 8620 Wetzikon / CH | [2021/15] | Erfinder | 01 /
Dl DOMENICO, Maurizio Dörfli A10 8306 Brüttisellen / CH | [2021/15] | Vertreter | Daub, Thomas Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Daub Bahnhofstrasse 5 88662 Überlingen / DE | [2021/15] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18826355.2 | 20.12.2018 | [2021/15] | WO2018EP86221 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201810113247 | 04.06.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102018113247 | [2021/15] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019233621 | Datum: | 12.12.2019 | Sprache: | DE | [2019/50] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3804060 | Datum: | 14.04.2021 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 12.12.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.12.2019 | Klassifikation | IPC: | H02G3/08, H02G3/22, H02G15/013 | [2021/15] | CPC: |
H02G3/22 (EP,US);
H02G15/013 (EP,US);
H02G3/085 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DICHTVORRICHTUNG | [2021/15] | Englisch: | SEALING DEVICE | [2021/15] | Französisch: | DISPOSITIF D'ÉTANCHÉITÉ | [2021/15] | Eintritt in die regionale Phase | 22.12.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.12.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.12.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.12.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2021/15] | 22.12.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 23.07.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.05.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.09.2022 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2023/09] | 21.10.2022 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2023/09] | Teilanmeldung(en) | EP21191260.5 / EP3940904 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [YA]US5442140 (MC GRANE EUGENE W [US]) [Y] 11,12,15 * figures 1, 4 * [A] 1-10,16; | [XY]WO9702635 (RAYCHEM SA NV [BE], et al) [X] 1,5,6,16 * figures 1, 4a, 6a, 6b * * page 7, line 2 - line 4 * [Y] 2-4,7-12,15; | [A]WO2009011812 (TYCO ELECTRONICS CORP [US], et al) [A] 1-16* figures 1, 2, 4 *; | [A]DE102012006786 (ICOTEK PROJECT GMBH & CO KG [DE]) [A] 1-16 * figures 1-3 *; | [YDA]EP2764591 (PHOENIX CONTACT GMBH & CO [DE]) [YD] 2-4,7-10 * page 2, paragraph 0001 * * figures 1-3, 6 * * page 3, paragraph 0010 * [A] 1,5,6,11-16; | [A] - Construction & Maintenance, "Flexible cable bushings with polyurethane gel", (20071231), URL: http://home.nestor.minsk.by/build/news/2007/09/2002.html, (20190131), XP055549729 [A] 1-16 * the whole document * | vom Anmelder | EP2764591 |