EP3721636 - VERFAHREN ZUM ADAPTIVEN STREAMING VON MEDIEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 06.09.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 26.06.2024 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.07.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 11.09.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 14.06.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 18.01.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke KPN N.V. Wilhelminakade 123 3072 AP Rotterdam / NL | Für alle benannten Staaten Nederlandse Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO Anna van Buerenplein 1 2595 DA 's-Gravenhage / NL | [2020/42] | Erfinder | 01 /
DA SILVA PRATAS GABRIEL, Alexandre Koningin Marialaan 72 2595 GC The Hague / NL | 02 /
THOMAS, Emmanuel Noorderhof 8 2611 WD Delft / NL | [2020/42] | Vertreter | Wuyts, Koenraad Maria Koninklijke KPN N.V. Intellectual Property Group P.O. Box 25110 3001 HC Rotterdam / NL | [2020/42] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18830393.7 | 07.12.2018 | [2020/42] | WO2018EP83926 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20170205979 | 07.12.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 17205979 | [2020/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019110779 | Datum: | 13.06.2019 | Sprache: | EN | [2019/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3721636 | Datum: | 14.10.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.06.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3721636 | Datum: | 09.10.2024 | Sprache: | EN | [2024/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.06.2019 | Klassifikation | IPC: | H04N21/2343, H04N21/262, H04N21/4728, H04N21/658, H04N21/6587, H04N21/81, H04N21/845 | [2020/42] | CPC: |
H04N21/23439 (EP,US);
H04N21/234345 (EP,US);
H04L65/65 (US);
H04N21/26258 (EP);
H04N21/2662 (US);
H04N21/4728 (EP);
H04N21/6581 (EP);
H04N21/6587 (EP);
H04N21/816 (EP);
H04N21/8456 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/42] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM ADAPTIVEN STREAMING VON MEDIEN | [2020/42] | Englisch: | METHOD FOR ADAPTIVE STREAMING OF MEDIA | [2020/42] | Französisch: | PROCÉDÉ DE DIFFUSION ADAPTATIVE DE MÉDIAS | [2024/27] |
Frühere [2020/42] | PROCÉDÉ DE DIFFUSION EN CONTINU ADAPTATIVE DE MULTIMÉDIA | Eintritt in die regionale Phase | 07.07.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 07.07.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 07.07.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.07.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/42] | 07.07.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 20.04.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 06.07.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.03.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.09.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.02.2023 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 11.04.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.05.2024 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 17.06.2024 geplant war | 17.06.2024 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 27.06.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.08.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.08.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 30.08.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 11.04.2023 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 11.04.2023 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 21.04.2023 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 10.03.2022 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 10.03.2022 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 22.03.2022 | Entscheidung abgesandt | 20.04.2021 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 20.04.2021 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 30.04.2021 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.01.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.01.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.01.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]WO2017202899 (KONINKLIJKE KPN NV [NL]) [X] 1-3,5-6,8,10,12-15 * page 4, line 16 - page 5, line 8; figure 1; table 1 * * page 6, line 12 - line 32 * * page 7, line 14 - line 31 * * page 9, line 9 - line 15 * * page 12, line 8 - line 14 * * page 13, line 35 - page 16, line 18; figures 3A, 3B * * page 14, line 31 - line 34 * * page 15, line 30 - line 37 * * page 16, line 29 - page 17, line 14 * * page 25, line 28 - line 33 * * page 26, line 12 - line 17 * * page 27, line 33 *[I] 4,7,9,11 | Internationale Recherche | [XI]WO2017202899 (KONINKLIJKE KPN NV [NL]) [X] 1-3,5,6,8,10,12-15 * page 4, line 16 - page 5, line 8; figure 1; table 1 * * page 6, line 12 - line 32 * * page 7, line 14 - line 31 * * page 9, line 9 - line 15 * * page 12, line 8 - line 14 * * page 13, line 35 - page 16, line 18; figures 3A, 3B * * page 14, line 31 - line 34 * * page 15, line 30 - line 37 * * page 16, line 29 - page 17, line 14 * * page 25, line 28 - line 33 * * page 26, line 12 - line 17 * * page 27, line 33 *[I] 4,7,9,11 | vom Anmelder | US2017053675 | - KRISHNAMOORTHI et al., Empowering the creative user: personal HTTP-based adaptive streaming of multi-path nonlinear video, pages 53 - 58 | - Empowering the creative user: personal HTTP-based adaptive streaming of multi-path nonlinear video, pages 53 - 58 |