EP3653797 - KORREKTURSYSTEM FÜR LADEGEWICHT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.04.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 21.03.2024 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 07.04.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 17.04.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 18.01.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.04.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 22.05.2024 [2024/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 16-1, HigashiUeno 2-chome Taito-ku Tokyo 110-0015 / JP | [2020/21] | Erfinder | 01 /
TOMITA, Kunitsugu c/o Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. Tsuchiura Works 650 Kandatsu-machi Tsuchiura-shi Ibaraki 300-0013 / JP | 02 /
ISHII, Akinori c/o Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. Tsuchiura Works 650 Kandatsu-machi Tsuchiura-shi Ibaraki 300-0013 / JP | [2020/21] | Vertreter | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Patentanwälte PartG mbB Paul-Heyse-Strasse 29 80336 München / DE | [2020/21] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18831529.5 | 20.06.2018 | [2020/21] | WO2018JP23503 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20170137122 | 13.07.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2017137122 | [2020/21] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019012933 | Datum: | 17.01.2019 | Sprache: | JA | [2019/03] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3653797 | Datum: | 20.05.2020 | Sprache: | EN | [2020/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3653797 | Datum: | 22.05.2024 | Sprache: | EN | [2024/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 17.01.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.03.2021 | Klassifikation | IPC: | E02F9/20, E02F9/26 | [2020/21] | CPC: |
E02F9/268 (EP);
E02F9/267 (KR);
G01G19/08 (EP,US);
E02F9/20 (KR);
E02F9/26 (US);
E02F9/264 (EP);
G01G23/01 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/21] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KORREKTURSYSTEM FÜR LADEGEWICHT | [2020/21] | Englisch: | LOADED WEIGHT CORRECTION SYSTEM | [2020/21] | Französisch: | SYSTÈME DE CORRECTION DE POIDS CHARGÉ | [2020/21] | Eintritt in die regionale Phase | 12.09.2019 | Übersetzung eingereicht | 13.02.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.02.2020 | Recherchengebühr entrichtet | 13.02.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.02.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.02.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/21] | 30.09.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 06.04.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.08.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.03.2024 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 21.03.2024 geplant war | 21.03.2024 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 22.03.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.04.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.04.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 09.04.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.06.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.06.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.03.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO2017039514 (YTTERBIA INNOVATION AB [SE]) [A] 1-8* page 8, line 23 - page 10, line 10; figures 1-6 *; | [A]WO2017100455 (CATERPILLAR INC [US]) [A] 1-8 * page 3, line 8 - page 5, line 25; figure - * | Internationale Recherche | [A]JP3830151B [A] 1-8 * , *; | [A]JP2008240461 (KOMATSU MFG CO LTD) [A] 1-8 * , *; | [A]JP2009235819 (KOMATSU MFG CO LTD) [A] 1-8 * , *; | [A]WO2011090077 (HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY [JP], et al) [A] 1-8 * , & US 2012/0290178 A1 & EP 2527541 A1 & AU 2011208154 A *; | [A]JP5230851B [A] 1-8 * , & US 2014/0231153 A1 & CA 2807828 A1 *; | [A]US9464913 (BROWN JEREMY [US], et al) [A] 1-8* , & US 2016/0238403 A1 & CA 2976179 A1 * | vom Anmelder | JPS5230851B |