EP3717940 - SEISMISCHES DREIDIMENSIONALES VERMESSUNGSVERFAHREN KLEINER OBJEKTE, SEEKABEL UND DERGLEICHEN IM MEERESBODEN SOWIE SYSTEM AUS SEEGANGSUNABHÄNGIGEM SCHLEPPKÖRPER UND MODULAREM GERÄTETRÄGER FÜR DIE ULTRA-HOCHAUFLÖSENDE 3D VERMESSUNG KLEINER STRUKTUREN IM MEERESBODEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2020/41] | SEISMISCHES DREIDIMENSIONALES VERMESSUNGSVERFAHREN KLEINER OBJEKTE, SEEKABEL UND DERGLEICHEN IM MEERESBODEN, SEEGANGSUNABHÄNGIGER SCHLEPPKÖRPER FÜR DIE ULTRA-HOCHAUFLÖSENDE 3D VERMESSUNG KLEINER STRUKTUREN IM MEERESBODEN SOWIE MODULARER GERÄTETRÄGER ZUR DREIDIMENSIONALEN VERMESSUNG KLEINER OBJEKTE IM MEERESBODEN | ||
[2024/26] | Status | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 10.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 09.09.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 04.09.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 07.06.2019 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 25.01.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.06.2024 | Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung | Anmelder | Für alle benannten Staaten Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel Wischhofstrasse 1-3 24148 Kiel / DE | [2020/41] | Erfinder | 01 /
BIALAS, Jörg Langer Rehm 21 24226 Heikendorf / DE | 02 /
BERNDT, Christian Schillerstr. 12 24116 Kiel / DE | 03 /
VOLZ, Martin Wacholderstraße 24 24229 Schwedeneck / DE | 04 /
EISENBERG-KLEIN, Gerald Weidkämpe 25 30659 Hannover / DE | [2020/41] | Vertreter | Puschmann Borchert Kaiser Klettner Patentanwälte Partnerschaft mbB Bajuwarenring 21 82041 Oberhaching / DE | [N/P] |
Frühere [2020/41] | Shalibeik, Hotan Heeschen Patentanwaltskanzlei SHpatent Stadtweg 7-9 21684 Stade / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18833598.8 | 26.11.2018 | [2020/41] | WO2018DE100959 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201710128159 | 28.11.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102017128159 | DE201710128161 | 28.11.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102017128161 | DE201710128160 | 28.11.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102017128160 | [2020/41] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019105510 | Datum: | 06.06.2019 | Sprache: | DE | [2019/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3717940 | Datum: | 07.10.2020 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 06.06.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.06.2019 | Klassifikation | IPC: | G01V1/38 | [2020/41] | CPC: |
G01V1/3843 (EP);
G01V1/3808 (EP);
G01V1/3817 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SEISMISCHES DREIDIMENSIONALES VERMESSUNGSVERFAHREN KLEINER OBJEKTE, SEEKABEL UND DERGLEICHEN IM MEERESBODEN SOWIE SYSTEM AUS SEEGANGSUNABHÄNGIGEM SCHLEPPKÖRPER UND MODULAREM GERÄTETRÄGER FÜR DIE ULTRA-HOCHAUFLÖSENDE 3D VERMESSUNG KLEINER STRUKTUREN IM MEERESBODEN | [2024/26] | Englisch: | SEISMIC THREE-DIMENSIONAL MEASUREMENT METHOD FOR SMALL OBJECTS, SUBMARINE CABLES AND THE LIKE IN THE SEA BED AS WELL AS SYSTEM OF SEA SWELL INDEPENDENT TOWED BODY AND MODULAR DEVICE CARRIER FOR THE ULTRA-HIGH RESOLUTION 3D MEASUREMENT OF SMALL STRUCTURES IN THE SEA BED | [2024/26] | Französisch: | EPROCÉDÉ DE REPÉRAGE TRIDIMENSIONNEL SISMIQUE DE PETITS OBJETS, DE CÂBLES SOUS-MARINS ET ANALOGUES SUR LES FONDS MARINS, ET SYSTEME DE CORPS REMORQUÉ INDÉPENDANT DE LA HOULE ET SUPPORT D'APPAREIL MODULAIRE POUR REPÉRER EN 3D ULTRA-HAUTE DÉFINITION DE PETITES STRUCTURES SUR LES FONDS MARINS | [2024/26] |
Frühere [2020/41] | SEISMISCHES DREIDIMENSIONALES VERMESSUNGSVERFAHREN KLEINER OBJEKTE, SEEKABEL UND DERGLEICHEN IM MEERESBODEN, SEEGANGSUNABHÄNGIGER SCHLEPPKÖRPER FÜR DIE ULTRA-HOCHAUFLÖSENDE 3D VERMESSUNG KLEINER STRUKTUREN IM MEERESBODEN SOWIE MODULARER GERÄTETRÄGER ZUR DREIDIMENSIONALEN VERMESSUNG KLEINER OBJEKTE IM MEERESBODEN | ||
Frühere [2020/41] | SEISMIC THREE-DIMENSIONAL MEASUREMENT METHOD FOR SMALL OBJECTS, SUBMARINE CABLES AND THE LIKE IN THE SEA BED, SEA SWELL INDEPENDENT TOWED BODY FOR THE ULTRA-HIGH RESOLUTION 3D MEASUREMENT OF SMALL STRUCTURES IN THE SEA BED AND MODULAR DEVICE CARRIER FOR THE THREE-DIMENSIONAL MEASUREMENT OF SMALL OBJECTS IN THE SEA BED | ||
Frühere [2020/41] | PROCÉDÉ DE REPÉRAGE TRIDIMENSIONNEL SISMIQUE DE PETITS OBJETS, DE CÂBLES SOUS-MARINS ET ANALOGUES SUR LES FONDS MARINS, CORPS REMORQUÉ INDÉPENDANT DE LA HOULE POUR REPÉRER EN 3D ULTRA-HAUTE DÉFINITION DE PETITES STRUCTURES SUR LES FONDS MARINS ET SUPPORT D'APPAREIL MODULAIRE POUR LE REPÉRAGE TRIDIMENSIONNEL DE PETITS OBJETS SUR LES FONDS MARINS | Eintritt in die regionale Phase | 22.06.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.06.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.06.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.06.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.06.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/41] | 22.06.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 13.09.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.01.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.06.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.06.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.11.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US4924449 (GUIGNE JACQUES Y [CA]) [I] 1-11 * column 1, lines 43-59 * * column 2, line 62 - column 3, line 19 * * column 3, lines 53-56 * * column 7, line 65 - column 8, line 6 * * figure 1 *; | [A]US2005180260 (PLANKE SVERRE [NO], et al) [A] 1-11 * paragraphs [0013] - [0018] - [0 33] - [0037]; figures 1-2 *; | [DA]US2013258811 (GUIGNE JACQUES Y [CA], et al) [DA] 1-11* paragraphs [0033] - [0039] - [0 41] - [0045]; figure 1 * |