EP3668078 - KAMERAMODUL UND ZUGEHÖRIGES HERSTELLUNGSVERFAHREN, UND KORRESPONDIERENDES INTELLIGENTES ENDGERÄT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2020/25] | KAMERAMODUL UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR UND ZUGEHÖRIGES INTELLIGENTES ENDGERÄT | ||
[2022/08] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.05.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.06.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 26.01.2022 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 15.04.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.05.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 16.02.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.07.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BG | veröffentlicht am 21.08.2024 [2024/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ningbo Sunny Opotech Co., Ltd. 66-68 Shunyu Road Yuyao, Zhejiang 315400 / CN | [2020/25] | Erfinder | 01 /
WANG, Mingzhu c/o Ningbo Sunny Opotech Co., Ltd. 66-68 Shunyu Road Yuyao Ningbo Zhejiang 315400 / CN | 02 /
ZHAO, Bojie c/o Ningbo Sunny Opotech Co., Ltd. 66-68 Shunyu Road Yuyao Ningbo Zhejiang 315400 / CN | 03 /
MEI, Zhewen c/o Ningbo Sunny Opotech Co., Ltd. 66-68 Shunyu Road Yuyao Ningbo Zhejiang 315400 / CN | 04 /
GUO, Nan c/o Ningbo Sunny Opotech Co., Ltd. 66-68 Shunyu Road Yuyao Ningbo Zhejiang 315400 / CN | [2020/25] | Vertreter | Gong, Jinping CocreateIP Eggenfeldenerstraße 56 81929 München / DE | [2020/25] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18843308.0 | 19.07.2018 | [2020/25] | WO2018CN96307 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201710666721 | 07.08.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201710666721 | CN201720978352U | 07.08.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN 201720978352 U | [2020/25] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019029332 | Datum: | 14.02.2019 | Sprache: | ZH | [2019/07] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3668078 | Datum: | 17.06.2020 | Sprache: | EN | [2020/25] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3668078 | Datum: | 06.07.2022 | Sprache: | EN | [2022/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 14.02.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.05.2020 | Klassifikation | IPC: | H04N5/225 | [2020/25] | CPC: |
H04N23/54 (EP,US);
H04N23/50 (KR);
H04N23/57 (EP,KR,US);
H04M1/0264 (US);
H05K1/02 (US);
H05K2201/10121 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/25] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KAMERAMODUL UND ZUGEHÖRIGES HERSTELLUNGSVERFAHREN, UND KORRESPONDIERENDES INTELLIGENTES ENDGERÄT | [2022/08] | Englisch: | CAMERA MODULE AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR, AND CORRESPONDING INTELLIGENT TERMINAL | [2020/25] | Französisch: | MODULE DE CAMÉRA ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION, ET TERMINAL INTELLIGENT CORRESPONDANT | [2020/25] |
Frühere [2020/25] | KAMERAMODUL UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR UND ZUGEHÖRIGES INTELLIGENTES ENDGERÄT | Eintritt in die regionale Phase | 27.02.2020 | Übersetzung eingereicht | 27.02.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.02.2020 | Recherchengebühr entrichtet | 27.02.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.02.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.02.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/25] | 16.12.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.04.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.08.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.01.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.05.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.05.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 27.05.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP22164915.5 / EP4047920 | Einspruch (Einsprüche) | 11.04.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.02.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.07.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 19.07.2018 | AL | 06.07.2022 | AT | 06.07.2022 | BG | 06.07.2022 | CY | 06.07.2022 | CZ | 06.07.2022 | DK | 06.07.2022 | EE | 06.07.2022 | ES | 06.07.2022 | FI | 06.07.2022 | HR | 06.07.2022 | IT | 06.07.2022 | LT | 06.07.2022 | LV | 06.07.2022 | MC | 06.07.2022 | MK | 06.07.2022 | NL | 06.07.2022 | PL | 06.07.2022 | RO | 06.07.2022 | RS | 06.07.2022 | SE | 06.07.2022 | SI | 06.07.2022 | SK | 06.07.2022 | SM | 06.07.2022 | TR | 06.07.2022 | IE | 19.07.2022 | LU | 19.07.2022 | BE | 31.07.2022 | CH | 31.07.2022 | LI | 31.07.2022 | NO | 06.10.2022 | GR | 07.10.2022 | IS | 06.11.2022 | PT | 07.11.2022 | [2024/34] |
Frühere [2024/29] | HU | 19.07.2018 | |
AL | 06.07.2022 | ||
AT | 06.07.2022 | ||
CY | 06.07.2022 | ||
CZ | 06.07.2022 | ||
DK | 06.07.2022 | ||
EE | 06.07.2022 | ||
ES | 06.07.2022 | ||
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
IT | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
MC | 06.07.2022 | ||
MK | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RO | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
SI | 06.07.2022 | ||
SK | 06.07.2022 | ||
SM | 06.07.2022 | ||
TR | 06.07.2022 | ||
IE | 19.07.2022 | ||
LU | 19.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Frühere [2024/24] | HU | 19.07.2018 | |
AL | 06.07.2022 | ||
AT | 06.07.2022 | ||
CY | 06.07.2022 | ||
CZ | 06.07.2022 | ||
DK | 06.07.2022 | ||
EE | 06.07.2022 | ||
ES | 06.07.2022 | ||
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
IT | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
MC | 06.07.2022 | ||
MK | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RO | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
SI | 06.07.2022 | ||
SK | 06.07.2022 | ||
SM | 06.07.2022 | ||
IE | 19.07.2022 | ||
LU | 19.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Frühere [2024/23] | AL | 06.07.2022 | |
AT | 06.07.2022 | ||
CY | 06.07.2022 | ||
CZ | 06.07.2022 | ||
DK | 06.07.2022 | ||
EE | 06.07.2022 | ||
ES | 06.07.2022 | ||
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
IT | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
MC | 06.07.2022 | ||
MK | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RO | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
SI | 06.07.2022 | ||
SK | 06.07.2022 | ||
SM | 06.07.2022 | ||
IE | 19.07.2022 | ||
LU | 19.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Frühere [2024/20] | AL | 06.07.2022 | |
AT | 06.07.2022 | ||
CY | 06.07.2022 | ||
CZ | 06.07.2022 | ||
DK | 06.07.2022 | ||
EE | 06.07.2022 | ||
ES | 06.07.2022 | ||
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
IT | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
MC | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RO | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
SI | 06.07.2022 | ||
SK | 06.07.2022 | ||
SM | 06.07.2022 | ||
IE | 19.07.2022 | ||
LU | 19.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Frühere [2024/11] | AL | 06.07.2022 | |
AT | 06.07.2022 | ||
CZ | 06.07.2022 | ||
DK | 06.07.2022 | ||
EE | 06.07.2022 | ||
ES | 06.07.2022 | ||
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
IT | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
MC | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RO | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
SI | 06.07.2022 | ||
SK | 06.07.2022 | ||
SM | 06.07.2022 | ||
IE | 19.07.2022 | ||
LU | 19.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Frühere [2023/37] | AL | 06.07.2022 | |
AT | 06.07.2022 | ||
CZ | 06.07.2022 | ||
DK | 06.07.2022 | ||
EE | 06.07.2022 | ||
ES | 06.07.2022 | ||
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
MC | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RO | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
SI | 06.07.2022 | ||
SK | 06.07.2022 | ||
SM | 06.07.2022 | ||
IE | 19.07.2022 | ||
LU | 19.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Frühere [2023/33] | AL | 06.07.2022 | |
AT | 06.07.2022 | ||
CZ | 06.07.2022 | ||
DK | 06.07.2022 | ||
EE | 06.07.2022 | ||
ES | 06.07.2022 | ||
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
MC | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RO | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
SK | 06.07.2022 | ||
SM | 06.07.2022 | ||
IE | 19.07.2022 | ||
LU | 19.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Frühere [2023/29] | AL | 06.07.2022 | |
AT | 06.07.2022 | ||
CZ | 06.07.2022 | ||
DK | 06.07.2022 | ||
EE | 06.07.2022 | ||
ES | 06.07.2022 | ||
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
MC | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RO | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
SK | 06.07.2022 | ||
SM | 06.07.2022 | ||
LU | 19.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Frühere [2023/26] | AT | 06.07.2022 | |
CZ | 06.07.2022 | ||
DK | 06.07.2022 | ||
EE | 06.07.2022 | ||
ES | 06.07.2022 | ||
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
MC | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RO | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
SK | 06.07.2022 | ||
SM | 06.07.2022 | ||
LU | 19.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Frühere [2023/23] | AT | 06.07.2022 | |
CZ | 06.07.2022 | ||
DK | 06.07.2022 | ||
EE | 06.07.2022 | ||
ES | 06.07.2022 | ||
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
MC | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RO | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
SK | 06.07.2022 | ||
SM | 06.07.2022 | ||
LU | 19.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Frühere [2023/22] | AT | 06.07.2022 | |
CZ | 06.07.2022 | ||
DK | 06.07.2022 | ||
ES | 06.07.2022 | ||
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
MC | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RO | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
SM | 06.07.2022 | ||
LU | 19.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Frühere [2023/21] | DK | 06.07.2022 | |
ES | 06.07.2022 | ||
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
SM | 06.07.2022 | ||
LU | 19.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Frühere [2023/20] | ES | 06.07.2022 | |
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
SM | 06.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Frühere [2023/12] | ES | 06.07.2022 | |
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Frühere [2023/11] | ES | 06.07.2022 | |
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Frühere [2023/10] | ES | 06.07.2022 | |
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Frühere [2023/09] | ES | 06.07.2022 | |
FI | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Frühere [2023/08] | ES | 06.07.2022 | |
FI | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
Frühere [2023/06] | NL | 06.07.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP1494292 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]); | [XYI]US2005077458 (MA GUOLIN [US], et al); | [IY]CN105554352 (BEIJING XIAOMI TECH CO LTD); | [A]US2017214831 (HA TAE MIN [KR], et al) | Internationale Recherche | [A]JP2013101799 (SMK KK); | [A]CN203734738U (BEIJING IRISKING CO LTD); | [A]CN104767916 (NANCHANG O FILM TECHNOLOGY CO, et al); | [A]CN104966724 (GALAXYCORE SHANGHAI LTD); | [A]CN106131383 (TRULY OPTO ELECTRONICS LTD ); | [A]CN206060925U (SHENZHEN IMAGING TECH CO LTD); | [PX]CN107277336 (NINGBO SUNNY OPTICAL TECH CO); | [PX]CN207304699U (NINGBO SUNNY OPTICAL TECH CO) | Prüfung | KR20060020279 | GB2438303 | KR20080019883 |