blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP3674458

EP3674458 - GEWEBE FÜR AIRBAG, BESCHICHTETES GEWEBE FÜR AIRBAG UND AIRBAG MIT VERWENDUNG DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusPrüfungsverfahren läuft
Status aktualisiert am  09.06.2023
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
FrüherePrüfungsantrag gestellt
Status aktualisiert am  29.05.2020
FrühereVeröffentlichung bereits erfolgt
Status aktualisiert am  02.03.2019
Letztes Ereignis   Tooltip25.03.2025Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist 
AnmelderFür alle benannten Staaten
TOYOBO CO., LTD.
13-1, Umeda 1-chome
Kita-ku
Osaka-shi, Osaka 530-0001 / JP
[N/P]
Frühere [2022/25]Für alle benannten Staaten
TOYOBO CO., LTD.
13-1, Umeda 1-chome
Kita-ku
Osaka-shi
Osaka 5300001 / JP
Frühere [2020/27]Für alle benannten Staaten
TOYOBO CO., LTD.
2-8 Dojima Hama 2-Chome
Kita-ku
Osaka-shi
Osaka 530-8230 / JP
Erfinder01 / KAMIMURA, Ryuji
c/o TOYOBO CO. LTD.
1-1 Katata 2-chome
Otsu-shi Shiga 520-0292 / JP
02 / AKECHI, Tsutomu
c/o TOYOBO CO. LTD.
1-1 Katata 2-chome
Otsu-shi Shiga 520-0292 / JP
 [2020/27]
VertreterMüller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB
Friedenheimer Brücke 21
80639 München / DE
[2020/27]
Anmeldenummer, Anmeldetag18848067.717.08.2018
[2020/27]
WO2018JP30500
Prioritätsnummer, PrioritätstagJP2017015871621.08.2017         Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2017158716
JP2018006426029.03.2018         Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2018064260
[2020/27]
AnmeldespracheJA
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht
Nr.:WO2019039396
Datum:28.02.2019
Sprache:JA
[2019/09]
Art: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP3674458
Datum:01.07.2020
Sprache:EN
[2020/27]
Recherchenbericht(e)Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am:JP28.02.2019
(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP11.05.2021
KlassifikationIPC:D03D1/02, B60R21/235, D06M10/00, D06M15/643
[2020/27]
CPC:
D03D1/02 (EP,US); B60R21/235 (EP,US); D06M10/00 (EP);
D06M10/04 (US); D06M15/643 (EP,US)
Benannte VertragsstaatenAL,   AT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   RS,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2020/27]
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:GEWEBE FÜR AIRBAG, BESCHICHTETES GEWEBE FÜR AIRBAG UND AIRBAG MIT VERWENDUNG DAVON[2020/27]
Englisch:FABRIC FOR AIRBAG, COATED FABRIC FOR AIRBAG, AND AIRBAG USING SAME[2020/27]
Französisch:TISSU POUR COUSSIN DE SÉCURITÉ GONFLABLE AINSI QUE TISSU REVÊTU POUR COUSSIN DE SÉCURITÉ GONFLABLE, ET COUSSIN DE SÉCURITÉ GONFLABLE METTANT EN OEUVRE CEUX-CI[2020/27]
Eintritt in die regionale Phase19.02.2020Übersetzung eingereicht 
27.02.2020Nationale Grundgebühr entrichtet 
27.02.2020Recherchengebühr entrichtet 
27.02.2020Benennungsgebühr(en) entrichtet 
27.02.2020Prüfungsgebühr entrichtet 
Prüfungsverfahren27.02.2020Prüfungsantrag gestellt  [2020/27]
09.12.2021Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
15.06.2023Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
24.10.2023Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
01.03.2024Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06)
28.08.2024Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung
24.03.2025Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04)
Entrichtete GebührenJahresgebühr
17.08.2020Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
06.08.2021Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
17.08.2022Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
24.08.2023Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
28.08.2024Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführte Dokumente:Recherche[I]EP0436950  (AKZO NV [NL]);
 [I]EP2256237  (TORAY INDUSTRIES [JP])
Internationale Recherche[A]JP2005138704  (NIHON PLAST CO LTD) [A] 1-10 * , claims 1, 3, 5, examples 1, 2, paragraph [0001] (Family: none) *;
 [A]WO2009084334  (TOYO BOSEKI [JP], et al) [A] 1-10 * , example 1, table 1 (Family: none) *;
 [A]JP2010106375  (SEIREN CO LTD) [A] 1-10 * , claims 1, 2, examples 1-3, paragraph [0017] (Family: none) *;
 [A]WO2011055562  (ASAHI KASEI FIBERS CORP [JP], et al) [A] 1-10* , claim 1, paragraph [0017] & US 2012/0225229 A1, claim 1, paragraph [0039] & EP 2500453 A1 & CN 102471954 A & KR 10-2012-0032031 A *;
 [A]WO2013084326  (ASAHI KASEI FIBERS CORP [JP], et al) [A] 1-10 * , claims 1, 4, 5, paragraph [0010] & US 2014/0302263 Al, claims 1, 4, 5, paragraph [0010] & EP 2789715 A1 & KR 10-2014-0064993 A & CN 103906867 A & MX 2014005031 A & KR 10-2016-0145196 A *
PrüfungCN103669015
vom AnmelderJP2011202340
 JP2013189744
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.