EP3703556 - ANPASSBARE PFLASTER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 11.08.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 04.04.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.08.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 11.05.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE | veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LifeSignals, Inc. 39355 California Street Suite 303 Fremont, CA 94538 / US | [2020/37] | Erfinder | 01 /
MAGAR, Surendar 39355 California Street Suite 305 Fremont California 94538 / US | [2020/37] | Vertreter | J A Kemp LLP 80 Turnmill Street London EC1M 5QU / GB | [2023/37] |
Frühere [2020/37] | J A Kemp LLP 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18874368.6 | 30.10.2018 | [2020/37] | WO2018US58290 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201762579309P | 31.10.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762579309 P | [2020/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019089652 | Datum: | 09.05.2019 | Sprache: | EN | [2019/19] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3703556 | Datum: | 09.09.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.05.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3703556 | Datum: | 13.09.2023 | Sprache: | EN | [2023/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 09.05.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.07.2021 | Klassifikation | IPC: | A61B5/00 | [2020/37] | CPC: |
A61B5/0022 (EP,US);
A61B5/6833 (EP,US);
A61B5/00 (EP);
A61B5/0205 (EP);
A61B5/02055 (US);
A61B5/112 (US);
A61B5/14542 (US);
A61B5/165 (US);
A61B5/4818 (US);
A61B5/4875 (US);
A61B5/681 (US);
A61B5/7264 (US);
A61B5/742 (US);
A61B7/04 (US);
G16H40/67 (EP);
A61B2503/04 (US);
A61B2503/08 (US);
A61B2503/40 (US);
A61B2560/0412 (EP);
A61B2560/0443 (US);
A61B2560/045 (EP);
A61B2562/0219 (US);
A61B5/02405 (US);
A61B5/0245 (US);
A61B5/0816 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/37] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANPASSBARE PFLASTER | [2020/37] | Englisch: | CUSTOMIZABLE PATCHES | [2020/37] | Französisch: | TIMBRES PERSONNALISABLES | [2020/37] | Eintritt in die regionale Phase | 13.05.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.05.2020 | Recherchengebühr entrichtet | 13.05.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.05.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.05.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/37] | 17.01.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.04.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.08.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.08.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 01.08.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 14.06.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.10.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.10.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.10.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 13.09.2023 | CZ | 13.09.2023 | DK | 13.09.2023 | EE | 13.09.2023 | ES | 13.09.2023 | FI | 13.09.2023 | HR | 13.09.2023 | IT | 13.09.2023 | LT | 13.09.2023 | LV | 13.09.2023 | MC | 13.09.2023 | NL | 13.09.2023 | PL | 13.09.2023 | RO | 13.09.2023 | RS | 13.09.2023 | SE | 13.09.2023 | SK | 13.09.2023 | SM | 13.09.2023 | LU | 30.10.2023 | BE | 31.10.2023 | CH | 31.10.2023 | NO | 13.12.2023 | GR | 14.12.2023 | IS | 13.01.2024 | PT | 15.01.2024 | [2024/36] |
Frühere [2024/34] | AT | 13.09.2023 | |
CZ | 13.09.2023 | ||
DK | 13.09.2023 | ||
EE | 13.09.2023 | ||
ES | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
IT | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
MC | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
PL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
LU | 30.10.2023 | ||
CH | 31.10.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Frühere [2024/33] | AT | 13.09.2023 | |
CZ | 13.09.2023 | ||
DK | 13.09.2023 | ||
EE | 13.09.2023 | ||
ES | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
IT | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
MC | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
PL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
LU | 30.10.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Frühere [2024/32] | AT | 13.09.2023 | |
CZ | 13.09.2023 | ||
EE | 13.09.2023 | ||
ES | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
IT | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
MC | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
PL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
LU | 30.10.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Frühere [2024/30] | AT | 13.09.2023 | |
CZ | 13.09.2023 | ||
EE | 13.09.2023 | ||
ES | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
IT | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
PL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
LU | 30.10.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Frühere [2024/26] | AT | 13.09.2023 | |
CZ | 13.09.2023 | ||
EE | 13.09.2023 | ||
ES | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
IT | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
PL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Frühere [2024/25] | AT | 13.09.2023 | |
CZ | 13.09.2023 | ||
EE | 13.09.2023 | ||
ES | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
PL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Frühere [2024/23] | AT | 13.09.2023 | |
CZ | 13.09.2023 | ||
EE | 13.09.2023 | ||
ES | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Frühere [2024/20] | FI | 13.09.2023 | |
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
Frühere [2024/14] | FI | 13.09.2023 | |
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
Frühere [2024/10] | FI | 13.09.2023 | |
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
Frühere [2024/09] | FI | 13.09.2023 | |
LT | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
Frühere [2024/08] | LT | 13.09.2023 | |
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2012030547 (RAPTIS MARK [US], et al) [A] 1-15* paragraph [0035] *; | [I]US2013060098 (THOMSEN ERIK V [DK], et al) [I] 1-15 * paragraphs [0053] , [ 120] - [0126] - [ 170] - [0175] - [ 184] *; | [I]US2014213876 (BANET MATT [US], et al) [I] 1-15 * paragraphs [0056] - [0061] * | Internationale Recherche | [A]US2008167535 (STIVORIC JOHN M [US], et al) [A] 1-29 * , entire document. *; | [Y]US2009051544 (NIKNEJAD ALI [US]) [Y] 11 * , entire document, especially; para [0003]. *; | [A]US2011028814 (PETERSEN ETHAN [US], et al) [A] 1-29 * , entire document. *; | [Y]US2011172545 (GRUDIC GREGORY ZLATKO [US], et al) [Y] 26 * ,entire document, especially; para [0011], [0030], [0031]. *; | [A]US2016029906 (TOMPKINS KIM [US], et al) [A] 1-29* , entire document. *; | [Y]US2017080207 (PEREZ RAUL E [US], et al) [Y] 4-9, 20-24, 26, 27 * , entire document, especially; para [0029], [0275], [0526], [0540], [0542], [0543], [0560], [0614], [0615], [0620], [0625], [0627]-[0629]. *; | [XY]US2017258402 (ACQUISTA ANGELO JOSEPH [US], et al) [X] 1-3, 10, 12-19, 25, 28, 29 * , entire document, especially; para [0007], [0008], [0011], [0013], [0040], [0041], [0044], [0045], [0047], [0050], [0059], [0060], [0061], [0076], [0083]. * [Y] 4-9, 11, 20-24, 26, 27 | vom Anmelder | US2017258402 |