EP3721688 - UNBEMANNTES LUFTFAHRZEUG ZUR VERWENDUNG IN DER NÄHE VON HOCHSPANNUNGSSTROMLEITUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.01.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 25.09.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.08.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.04.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 11.09.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 15.06.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LV, PL | veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Quanta Associates, L.P. 2727 North Loop West Houston, TX 77008 / US | [2024/03] |
Frühere [2020/42] | Für alle benannten Staaten Quanta Associates, L.P. 2800 Post Oak Blvd. Suite 2600 Houston, TX 77056 / US | Erfinder | 01 /
WABNEGGER, David, Karl 300-4333 Still Creek Drive Burnaby BC V5C 6S6 / CA | 02 /
O'CONNELL, Daniel, Neil 300-4333 Still Creek Drive Burnaby BC V5C 6S6 / CA | [2020/42] | Vertreter | Williams Powell 44 Prospect Place Bromley, Kent BR2 9HN / GB | [2024/08] |
Frühere [2020/42] | Williams Powell 11 Staple Inn London WC1V 7QH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18885393.1 | 07.12.2018 | [2020/42] | WO2018US64440 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CA20172988156 | 08.12.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CA 2988156 | US201762596674P | 08.12.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201762596674 P | [2020/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019113424 | Datum: | 13.06.2019 | Sprache: | EN | [2019/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3721688 | Datum: | 14.10.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.06.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3721688 | Datum: | 21.02.2024 | Sprache: | EN | [2024/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 13.06.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.07.2021 | Klassifikation | IPC: | B64U101/26, G01R31/08, B64C39/02 | [2023/16] | CPC: |
B64U20/30 (EP,US);
G01R31/085 (EP,US);
G05D1/0022 (US);
G05D1/101 (US);
H02G1/02 (US);
H05K9/0007 (US);
B64U10/13 (EP,US);
B64U2101/26 (EP,US);
B64U2101/30 (EP,US);
|
Frühere IPC [2021/31] | H05K9/00, B64C39/02, B64D45/00, B64D47/00, B64C27/08, B64C27/20, G01R31/08 | ||
Frühere IPC [2020/42] | H05K9/00, B64C39/02, B64D45/00, B64D47/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/42] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | UNBEMANNTES LUFTFAHRZEUG ZUR VERWENDUNG IN DER NÄHE VON HOCHSPANNUNGSSTROMLEITUNGEN | [2020/42] | Englisch: | UNMANNED AERIAL VEHICLE FOR USE NEAR HIGH VOLTAGE POWER LINES | [2020/42] | Französisch: | VÉHICULE AÉRIEN SANS PILOTE DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ À PROXIMITÉ DE LIGNES ÉLECTRIQUES HAUTE TENSION | [2020/42] | Eintritt in die regionale Phase | 04.06.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.06.2020 | Recherchengebühr entrichtet | 04.06.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.06.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.06.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/42] | 20.01.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.04.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.08.2023 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 26.09.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.01.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.01.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 15.01.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BG | 21.02.2024 | FI | 21.02.2024 | HR | 21.02.2024 | LT | 21.02.2024 | LV | 21.02.2024 | PL | 21.02.2024 | RS | 21.05.2024 | GR | 22.05.2024 | IS | 21.06.2024 | [2024/36] |
Frühere [2024/34] | BG | 21.02.2024 | |
FI | 21.02.2024 | ||
HR | 21.02.2024 | ||
LT | 21.02.2024 | ||
RS | 21.05.2024 | ||
GR | 22.05.2024 | ||
IS | 21.06.2024 | ||
Frühere [2024/33] | LT | 21.02.2024 | |
IS | 21.06.2024 | ||
Frühere [2024/32] | IS | 21.06.2024 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US7797781 (PARK JOON YOUNG [KR], et al); | [XY]US2015314434 (BEVINS JR RICHARD C [US], et al); | [X]US2016200415 (COOPER ROBERT STANLEY [US]); | [A]US9421869 (ANANTHANARAYANAN PERUVEMBA RANGANATHAN SAI [US], et al); | [Y]US9488603 (STOCK CALVIN [CA]) | Internationale Recherche | [Y]US6781052 (HASENAUER CHARLES H [US]); | [Y]US7797781 (PARK JOON YOUNG [KR], et al); | [Y]US2016200415 (COOPER ROBERT STANLEY [US]); | [Y]US9421869 (ANANTHANARAYANAN PERUVEMBA RANGANATHAN SAI [US], et al); | [Y]US9488603 (STOCK CALVIN [CA]); | [Y]WO2017185106 (RHOMBUS SYSTEMS GROUP INC [US]) | vom Anmelder | US4818990 | US7797781 | US2015314434 | US2016200415 | US9421869 | US9488603 | US10099561 |