EP3721043 - SYSTEME UND VERFAHREN FÜR EINE FREIGABEVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 30.06.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 28.02.2023 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 11.09.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 15.06.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU, MC | veröffentlicht am 02.10.2024 [2024/40] | Anmelder | Für:FR
Services Pétroliers Schlumberger 42 rue Saint Dominique 75007 Paris / FR | Für:AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
Schlumberger Technology B.V. Parkstraat 83 2514 JG The Hague / NL | [2023/13] |
Frühere [2020/42] | Für:FR
Services Pétroliers Schlumberger 42, rue Saint-Dominique 75007 Paris / FR | ||
Für:AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
Schlumberger Technology B.V. Parkstraat 83 2514 JG The Hague / NL | Erfinder | 01 /
BELLICARD, Claire Schlumberger MD 3 555 Industrial Blvd Sugar Land, Texas 77478 / US | 02 /
ELSTROP, Stephanie Schlumberger 555 Industrial Blvd Bldg 110 - Office 2924 Sugar Land, Texas 77478 / US | 03 /
STEPHAN RIVAS, Caroline Schlumberger - Cameron 900 Threadneedle St Houston, Texas 77079 / US | 04 /
SHEIRETOV, Todor 2437 South Blvd. Unit 9 Houston, Texas 77098 / US | [2020/42] | Vertreter | Schlumberger Intellectual Property Department Parkstraat 83 2514 JG Den Haag / NL | [2020/42] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18886644.6 | 04.12.2018 | [2020/42] | WO2018US63713 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201715830132 | 04.12.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201715830132 | [2020/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019112980 | Datum: | 13.06.2019 | Sprache: | EN | [2019/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3721043 | Datum: | 14.10.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.06.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3721043 | Datum: | 02.08.2023 | Sprache: | EN | [2023/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 13.06.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.10.2021 | Klassifikation | IPC: | E21B17/02, H01R13/533 | [2021/46] | CPC: |
E21B17/028 (EP,US);
E21B23/00 (US);
E21B49/00 (US)
|
Frühere IPC [2020/42] | E21B17/02 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/42] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEME UND VERFAHREN FÜR EINE FREIGABEVORRICHTUNG | [2020/42] | Englisch: | SYSTEMS AND METHODS FOR A RELEASE DEVICE | [2020/42] | Französisch: | SYSTÈMES ET PROCÉDÉS POUR DISPOSITIF DE LIBÉRATION | [2020/42] | Eintritt in die regionale Phase | 03.06.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.06.2020 | Recherchengebühr entrichtet | 03.06.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.06.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.06.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/42] | 02.05.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.03.2023 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.06.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.06.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 27.06.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 03.05.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.10.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 02.08.2023 | CZ | 02.08.2023 | DK | 02.08.2023 | EE | 02.08.2023 | ES | 02.08.2023 | FI | 02.08.2023 | HR | 02.08.2023 | IT | 02.08.2023 | LT | 02.08.2023 | LV | 02.08.2023 | MC | 02.08.2023 | PL | 02.08.2023 | RO | 02.08.2023 | RS | 02.08.2023 | SE | 02.08.2023 | SI | 02.08.2023 | SK | 02.08.2023 | SM | 02.08.2023 | GR | 03.11.2023 | IS | 02.12.2023 | LU | 04.12.2023 | PT | 04.12.2023 | [2024/40] |
Frühere [2024/36] | AT | 02.08.2023 | |
CZ | 02.08.2023 | ||
DK | 02.08.2023 | ||
EE | 02.08.2023 | ||
ES | 02.08.2023 | ||
FI | 02.08.2023 | ||
HR | 02.08.2023 | ||
IT | 02.08.2023 | ||
LT | 02.08.2023 | ||
LV | 02.08.2023 | ||
PL | 02.08.2023 | ||
RO | 02.08.2023 | ||
RS | 02.08.2023 | ||
SE | 02.08.2023 | ||
SI | 02.08.2023 | ||
SK | 02.08.2023 | ||
SM | 02.08.2023 | ||
GR | 03.11.2023 | ||
IS | 02.12.2023 | ||
PT | 04.12.2023 | ||
Frühere [2024/26] | AT | 02.08.2023 | |
CZ | 02.08.2023 | ||
DK | 02.08.2023 | ||
EE | 02.08.2023 | ||
ES | 02.08.2023 | ||
FI | 02.08.2023 | ||
HR | 02.08.2023 | ||
IT | 02.08.2023 | ||
LT | 02.08.2023 | ||
LV | 02.08.2023 | ||
PL | 02.08.2023 | ||
RO | 02.08.2023 | ||
RS | 02.08.2023 | ||
SE | 02.08.2023 | ||
SK | 02.08.2023 | ||
SM | 02.08.2023 | ||
GR | 03.11.2023 | ||
IS | 02.12.2023 | ||
PT | 04.12.2023 | ||
Frühere [2024/23] | AT | 02.08.2023 | |
CZ | 02.08.2023 | ||
DK | 02.08.2023 | ||
EE | 02.08.2023 | ||
ES | 02.08.2023 | ||
FI | 02.08.2023 | ||
HR | 02.08.2023 | ||
LT | 02.08.2023 | ||
LV | 02.08.2023 | ||
PL | 02.08.2023 | ||
RO | 02.08.2023 | ||
RS | 02.08.2023 | ||
SE | 02.08.2023 | ||
SK | 02.08.2023 | ||
SM | 02.08.2023 | ||
GR | 03.11.2023 | ||
IS | 02.12.2023 | ||
PT | 04.12.2023 | ||
Frühere [2024/22] | AT | 02.08.2023 | |
CZ | 02.08.2023 | ||
DK | 02.08.2023 | ||
FI | 02.08.2023 | ||
HR | 02.08.2023 | ||
LT | 02.08.2023 | ||
LV | 02.08.2023 | ||
PL | 02.08.2023 | ||
RO | 02.08.2023 | ||
RS | 02.08.2023 | ||
SE | 02.08.2023 | ||
SM | 02.08.2023 | ||
GR | 03.11.2023 | ||
IS | 02.12.2023 | ||
PT | 04.12.2023 | ||
Frühere [2024/20] | AT | 02.08.2023 | |
FI | 02.08.2023 | ||
HR | 02.08.2023 | ||
LT | 02.08.2023 | ||
LV | 02.08.2023 | ||
PL | 02.08.2023 | ||
RS | 02.08.2023 | ||
SE | 02.08.2023 | ||
SM | 02.08.2023 | ||
GR | 03.11.2023 | ||
IS | 02.12.2023 | ||
PT | 04.12.2023 | ||
Frühere [2024/10] | AT | 02.08.2023 | |
FI | 02.08.2023 | ||
HR | 02.08.2023 | ||
LT | 02.08.2023 | ||
LV | 02.08.2023 | ||
PL | 02.08.2023 | ||
RS | 02.08.2023 | ||
SE | 02.08.2023 | ||
GR | 03.11.2023 | ||
IS | 02.12.2023 | ||
PT | 04.12.2023 | ||
Frühere [2024/09] | AT | 02.08.2023 | |
FI | 02.08.2023 | ||
LT | 02.08.2023 | ||
SE | 02.08.2023 | ||
GR | 03.11.2023 | ||
IS | 02.12.2023 | ||
Frühere [2024/08] | LT | 02.08.2023 | |
GR | 03.11.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2011259601 (WITHERS PETER MARK [GB]) [X] 1,2,11,12,14 * paragraphs [0029] - [0033] - [0035] , [0040] , [0041]; figures 3-5 * [I] 7-10,15; | [XAI]US2012132439 (RATCLIFFE JAMES DAVID [GB], et al) [X] 1,2,6,11,12,14 * paragraphs [0006] , [0024] , [0025]; figures 1-6 * [A] 3-5,13 [I] 7-10,15; | [X]US2016359262 (KENISON MICHAEL [US], et al) [X] 1,11* paragraphs [0017] - [0023]; figures 1,2 * | Internationale Recherche | [A]US2006278388 (ZANCA KEVIN [US], et al) [A] 1-20* See paragraphs [0018]-[0027], claim 1, and figures 1-2. *; | [A]US2015047854 (HRADECKY JASON ALLEN [US], et al) [A] 1-20 * See paragraphs [0014]-[0034], claim 1, and figures 1-6. *; | [A]US2015340803 (LI HAOMING [US], et al) [A] 1-20 * See paragraphs [0062]-[0067], claim 1, and figures 7-16. *; | [XA]US2016359262 (KENISON MICHAEL [US], et al) [X] 1, 6-10, 14-16, 20 * See paragraphs [0016]-[0023], claim 10, and figures 1-7. * [A] 2-5, 11-13, 17-19; | [A]US2017328137 (PERRY CARL ALLISON [US], et al) [A] 1-20 * See paragraphs [0043]-[0049], claim 1, and figures 11A-12C. * | vom Anmelder | US2011259601 | US2012132439 | US2016359262 |