EP3685883 - THERAPIESYSTEM MIT NEUTRONENERFASSUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.09.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 01.10.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 20.07.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 26.06.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 21.06.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 30.10.2024 [2024/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Neuboron Medtech Ltd. 3rd Floor/LIU, Weiwei Block 12 No.568, Longmian Ave. Jiangning District Nanjing, Jiangsu 211112 / CN | [2020/31] | Erfinder | 01 /
LIU, Yuanhao 3rd Floor Block 12, No.568, Longmian Ave., Jiangning District Nanjing, Jiangsu 211112 / CN | 02 /
CHEN, Weilin 3rd Floor Block 12, No.568, Longmian Ave., Jiangning District Nanjing, Jiangsu 211112 / CN | [2020/31] | Vertreter | Sun, Yiming HUASUN Patent- und Rechtsanwälte Friedrichstraße 33 80801 München / DE | [2020/31] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18887579.3 | 17.08.2018 | [2020/31] | WO2018CN100963 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201711348389 | 15.12.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201711348389 | CN201721752662U | 15.12.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN 201721752662 U | CN201711350436 | 15.12.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201711350436 | CN201721755713U | 15.12.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN 201721755713 U | [2020/31] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019114308 | Datum: | 20.06.2019 | Sprache: | ZH | [2019/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3685883 | Datum: | 29.07.2020 | Sprache: | EN | [2020/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3685883 | Datum: | 03.11.2021 | Sprache: | EN | [2021/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 20.06.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.07.2020 | Klassifikation | IPC: | A61N5/10, G21G4/02, G21K1/00 | [2020/32] | CPC: |
A61N5/1078 (EP,RU);
A61N5/10 (EP,RU);
A61N5/1081 (RU,US);
G21K1/10 (EP,RU);
G21K5/04 (EP,RU);
A61N2005/109 (EP,US);
|
Frühere IPC [2020/31] | A61N5/10 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/31] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | THERAPIESYSTEM MIT NEUTRONENERFASSUNG | [2020/31] | Englisch: | NEUTRON CAPTURE THERAPY SYSTEM | [2020/31] | Französisch: | SYSTÈME DE THÉRAPIE PAR CAPTURE DE NEUTRONS | [2020/31] | Eintritt in die regionale Phase | 22.04.2020 | Übersetzung eingereicht | 22.04.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.04.2020 | Recherchengebühr entrichtet | 22.04.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.04.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.04.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/31] | 14.01.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.07.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.09.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.09.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 24.09.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 04.08.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.04.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.06.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 17.08.2018 | AL | 03.11.2021 | AT | 03.11.2021 | CY | 03.11.2021 | CZ | 03.11.2021 | DK | 03.11.2021 | EE | 03.11.2021 | ES | 03.11.2021 | FI | 03.11.2021 | HR | 03.11.2021 | LT | 03.11.2021 | LV | 03.11.2021 | MC | 03.11.2021 | MK | 03.11.2021 | MT | 03.11.2021 | NL | 03.11.2021 | PL | 03.11.2021 | RO | 03.11.2021 | RS | 03.11.2021 | SE | 03.11.2021 | SI | 03.11.2021 | SK | 03.11.2021 | SM | 03.11.2021 | BG | 03.02.2022 | NO | 03.02.2022 | GR | 04.02.2022 | IS | 03.03.2022 | PT | 03.03.2022 | [2024/44] |
Frühere [2024/27] | HU | 17.08.2018 | |
AL | 03.11.2021 | ||
AT | 03.11.2021 | ||
CY | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
MK | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2024/25] | HU | 17.08.2018 | |
AL | 03.11.2021 | ||
AT | 03.11.2021 | ||
CY | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2024/21] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CY | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2023/16] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
MC | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SI | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/49] | AL | 03.11.2021 | |
AT | 03.11.2021 | ||
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/35] | AT | 03.11.2021 | |
CZ | 03.11.2021 | ||
DK | 03.11.2021 | ||
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SK | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/34] | AT | 03.11.2021 | |
EE | 03.11.2021 | ||
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RO | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/33] | AT | 03.11.2021 | |
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
SM | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/25] | AT | 03.11.2021 | |
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
NO | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/24] | AT | 03.11.2021 | |
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
NL | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
SE | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
GR | 04.02.2022 | ||
IS | 03.03.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/23] | AT | 03.11.2021 | |
ES | 03.11.2021 | ||
FI | 03.11.2021 | ||
HR | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
LV | 03.11.2021 | ||
PL | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
PT | 03.03.2022 | ||
Frühere [2022/22] | AT | 03.11.2021 | |
FI | 03.11.2021 | ||
LT | 03.11.2021 | ||
RS | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 03.11.2021 | |
RS | 03.11.2021 | ||
BG | 03.02.2022 | ||
Frühere [2022/19] | BG | 03.02.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US3715597 (HOFMANN E, et al) [Y] 1-15 * column 3, line 30 - column 4, line 35; figure - * * column 4, line 51 - line 57 * * claim - *; | [A]EP2600356 (SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES [JP]) [A] 1-15 * figures 1,2,4 * * paragraph [0028] ** paragraph [0043] *; | [Y]EP2612692 (SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES [JP]) [Y] 1-15 * figure - * * paragraph [0001] * * paragraph [0018] - paragraph [0020] * * paragraph [0023] - paragraph [0027] * * paragraph [0029] - paragraph [0032] * * paragraph [0034] * * paragraph [0035] * * paragraph [0037] * * paragraph [0042] * * paragraph [0046] * * paragraph [0047] *; | [A]EP3006961 (SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES [JP]) [A] 1-15 * figure 1 * * paragraph [0023] *; | [Y]WO2017054557 (NEUBORON MEDTECH LTD [CN]) [Y] 1-15 * page 1, line 1 - line 16; figure 3 * * page 2, line 19 - line 30 * * claim 2 *; | [Y]EP3254729 (NEUBORON MEDTECH LTD [CN]) [Y] 1-15 * figures 4-7 * * paragraph [0007] * * paragraph [0010] - paragraph [0011] * * paragraph [0041] * * paragraph [0042] * * paragraph [0043] * * paragraph [0044] * * paragraph [0045] * * paragraph [0046] * * paragraph [0047] * * paragraph [0053] - paragraph [0055] * * claim - * |