EP3723488 - THERAPEUTISCHE BAKTERIOZINE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 05.05.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 18.09.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 21.06.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2024 | Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bactoclear Holdings Pte Ltd. 1 Robinson Road 17-00 AlA Tower Singapore 048542 / SG | Für alle benannten Staaten Ambady, Anisha Abhiram, 155, D. Krishnappa Layout N. Nagenahalli Kothanur Post Karnataka Bengaluru 560077 / IN | [2020/43] | Erfinder | 01 /
APPAIAH, Chemira Biddappa No. A3, Murthy Elegance, Vyalikaval HBCS Nagavara Karnataka, Bengaluru 560045 / IN | 02 /
BALASUBRAMANIAN, Deepak G1 Gururaghav Apts, Rajarajeshwari Nagar Rajakilpakam, Tamil Nadu Chennai 600073 / IN | 03 /
PAUL, Vivek Daniel B107, Sobha Jade, Jakkur Karnataka, Bengaluru 560064 / IN | 04 /
SARAVANAN, R. Sanjeev No. 77, Saravana Nivas, 3rd Cross Ganesha Temple Street Dinnur, R.T.Nagar Karnataka, Bengaluru 560032 / IN | 05 /
SHARMA, Umender Kumar Flat No 203, Chalet, 2/2, 13th cross Malleshwaram Karnataka, Bengaluru 560003 / IN | 06 /
AMBADY, Anisha Abhiram, No. 155, D. Krishnappa Layout N. Nagenahalli, Kothanur Post Karnataka, Bengaluru 560077 / IN | [2020/43] | Vertreter | Geling, Andrea ZSP Patentanwälte PartG mbB Hansastraße 32 80686 München / DE | [2020/43] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18889717.7 | 13.12.2018 | [2020/43] | WO2018IN50837 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IN201741045069 | 14.12.2017 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IN201741045069 | [2020/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019116392 | Datum: | 20.06.2019 | Sprache: | EN | [2019/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3723488 | Datum: | 21.10.2020 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.06.2019 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2020/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 20.06.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.09.2021 | Klassifikation | IPC: | A61K38/16, A61K38/43, A61K38/50, A61K39/085, A61K39/108, C07K14/195, C07K14/21, C07K14/245 | [2021/42] | CPC: |
A61K38/43 (EP,US);
A01N63/10 (US);
A01N63/50 (EP,US);
A61K38/164 (EP);
C07K14/195 (EP);
C07K14/21 (EP,US);
C07K14/24 (EP);
C07K14/245 (EP);
C07K14/26 (EP,US);
| C-Set: |
A61K38/43, A61K2300/00 (EP)
|
Frühere IPC [2020/43] | A01N63/02, A61K38/16, A61K38/43, A61K38/50, A61K39/085, A61K39/108, C07K14/195, C07K14/21, C07K14/245 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/43] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | THERAPEUTISCHE BAKTERIOZINE | [2020/43] | Englisch: | THERAPEUTIC BACTERIOCINS | [2020/43] | Französisch: | BACTÉRIOCINES THÉRAPEUTIQUES | [2020/43] | Eintritt in die regionale Phase | 24.06.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.06.2020 | Recherchengebühr entrichtet | 24.06.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.06.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.06.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/43] | 14.04.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.05.2023 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.11.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.03.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.07.2024 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.03.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.11.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2020 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   01.03.2021 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [E]US2021163546 (AMBADY ANISHA [IN], et al) | Internationale Recherche | [A]US7700729 (SCHOLL DEAN M [US], et al); | [A]US2013156737 (MOUGOUS JOSEPH [US], et al); | [XY]WO2016046218 (UNIV GLASGOW [GB]); | vom Anmelder | US4458066 | US4683202 | EP0246864 | US4935349 | US5017478 | US5414085 | US5426039 | US6506602 | US6518065 | US6521453 | US6579678 | WO2007130655 | WO2016046218 | US2021163546 |