Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US11857606 | Globale Akte | 02.01.2024 | B2 | US2021163546 | 03.06.2021 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | IN201741045069 | 14.12.2017 | WO2018IN50837 | 13.12.2018 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JP7465418B | Globale Akte | 11.04.2024 | B2 | JP2021506341 | 22.02.2021 | A | Prioritätsnummer | Datum | IN201741045069 | 14.12.2017 | WO2018IN50837 | 13.12.2018 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN111770687 | Globale Akte | 13.10.2020 | A | Prioritätsnummer | Datum | IN201741045069 | 14.12.2017 | WO2018IN50837 | 13.12.2018 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CA3085697 | Globale Akte | 20.06.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | IN201741045069 | 14.12.2017 | WO2018IN50837 | 13.12.2018 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP3723488 | Globale Akte | 20.10.2021 | A4 | EP3723488 | 21.10.2020 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | IN201741045069 | 14.12.2017 | WO2018IN50837 | 13.12.2018 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | MX2020006191 | 06.11.2020 | A | Prioritätsnummer | Datum | IN201741045069 | 14.12.2017 | WO2018IN50837 | 13.12.2018 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2019116392 | Globale Akte | 20.06.2019 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | IN201741045069 | 14.12.2017 |