EP3863786 - SCHNEIDEINSATZ UND SCHNEIDWERKZEUG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 16.07.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 18.04.2020 | ||
Frühere | unbekannt Status aktualisiert am 26.06.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sumitomo Electric Hardmetal Corp. 1-1, Koyakita 1-chome Itami-shi, Hyogo 664-0016 / JP | Für alle benannten Staaten Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH Unter dem Holz 33-35 72072 Tübingen / DE | [2021/33] | Erfinder | 01 /
SHIMAMOTO, Yosuke c/o SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL CORP. 1-1 Koyakita 1-chome Itami-shi Hyogo 6640016 / JP | 02 /
KANADA, Yasuyuki c/o SUMITOMO ELECTRIC HARDMETAL CORP. 1-1 Koyakita 1-chome Itami-shi Hyogo 6640016 / JP | 03 /
LUIK, Matthias Hagenweg 65 Reutlingen 72766 / DE | [2021/33] | Vertreter | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [2021/33] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18889959.5 | 10.10.2018 | [2021/33] | WO2018JP37653 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020075228 | Datum: | 16.04.2020 | Sprache: | EN | [2020/16] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3863786 | Datum: | 18.08.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.04.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 16.04.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.06.2022 | Klassifikation | IPC: | B23B29/04, B23B27/08, B23B27/14, B23B27/16, B23B29/00, B23B29/08 | [2021/33] | CPC: |
B23B27/007 (EP,KR,US);
B23B29/043 (EP,KR,US);
B23B27/08 (KR);
B23B31/005 (EP,KR);
B23C5/20 (KR);
B23B2200/08 (KR);
B23B2200/123 (KR);
B23B2200/161 (US);
B23B2220/123 (EP);
B23B2231/0204 (EP,KR);
B23B2231/0268 (EP,KR);
B23B2250/12 (EP,KR);
B23B2260/112 (EP,KR)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHNEIDEINSATZ UND SCHNEIDWERKZEUG | [2021/33] | Englisch: | CUTTING INSERT AND CUTTING TOOL | [2021/33] | Französisch: | PLAQUETTE DE COUPE ET OUTIL DE COUPE | [2021/33] | Eintritt in die regionale Phase | 26.06.2019 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.06.2019 | Recherchengebühr entrichtet | 14.12.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.12.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.12.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2021/33] | 02.09.2022 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.10.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.09.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.09.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.09.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB1255494 (LUMB FRANK MORTIMER) [A] 1-10 * abstract * * figures 1-4 *; | [A]US5810518 (WIMAN JOERGEN [SE], et al) [A] 1-5,9,10 * abstract ** figure 5 *; | [A]AT7664U (CERATIZIT AUSTRIA GMBH [AT]) [A] 1-6,8-10 * abstract * * figure 5 *; | [XA]WO2006136338 (MAPAL FAB PRAEZISION [DE], et al) [X] 1-9 * abstract * * page 1, line 16 - line 24 * * figures 1,2a * [A] 10 | Internationale Recherche | [A]DE3448086 (HARTMETALL-WERKZEUGFABRIK PAUL HORN GMBH) [A] 1, 9-10 * , column 2, line 10 to line 62, Figs. 1-3 & DE 3402547 A1 *; | [A]JP2002512564 (ISCAR LTD.) [A] 1, 9-10 * , page 10, line 16 to page 13, line 8, Figs. 1-5 & US 6109152 A, column 3, line 66 to column 5, line 67, Figs. 1-5 & WO 1998/050187 A2 & CN 1254303 A & KR 10-0497699 B1 *; | [A]US2004057785 (BLUCHER MATS [SE], et al) [A] 1, 9-10 * , paragraphs [0041]-[0042], Figs. 10-17 & WO 2004/002661 A1 & CN 1665627 A & KR 10-0990066 B1 *; | [A]JP2005533663 (HARTMETALL-WERKZEUGFABRIK PAUL HORN GMBH) [A] 1-10 * , paragraphs [0014] to [0017], Figs. 1-4 & US 2005/0232710 A1, paragraphs [0022] to [0024], Figs. 1-4 & WO 2003/097281 A1 & DE 10222445 A1 *; | [A]WO2006136338 (MAPAL FAB PRAEZISION [DE], et al) [A] 1, 9-10* , page 4,line 12 to page 8,line 9, Figs. 1, 2a & DE 102005034426 A1 *; | [A]WO2008061761 (HORN P HARTMETALL WERKZEUGFAB [DE], et al) [A] 1, 9-10 * , column 2,line 21 to column 5, line 16, Fig. 1 & DE 102006055277 A1, paragraphs [0017]-[0018], Fig. 1 *; | [A]JP2013519538 (ISCAR LTD.) [A] 1, 9-10 * , paragraphs [0012] to [0017], paragraph [0028], paragraphs [0030]-[0031], Figs. 1-3, 6 & US 2011/0200408 A1, paragraphs [0023]-[0027], paragraph [0041], paragraphs [0043]-[0044], Figs. 1-3, 6 & WO 2011/101839 A1 & CA 2789004 A1 & CN 102753288 A & KR 10-2012-0134110 A *; | [A]WO2016024819 (TAEGU TEC LTD [KR]) [A] 1, 9-10 * , paragraphs [40] to [53], Figs. 1-5 & KR 10-2016-0020886 A *; | [A]JP2016221664 (TUNGALOY CORP) [A] 1-10 * , paragraphs [0014] to [0016], paragraph[0029], Figs. 1-5, 8-9 (Family: none) * | vom Anmelder | DE3448086 | WO2006136338 |