EP3706296 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES ANKERS UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG EINES ANKERS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 05.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 12.03.2024 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 29.01.2021 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 07.08.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 10.08.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.07.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 07.08.2024 [2024/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AISIN CORPORATION 1, Asahi-machi 2-chome Kariya-shi Aichi 448-8650 / JP | [2022/08] |
Frühere [2020/37] | Für alle benannten Staaten AISIN AW CO., LTD. 10, Takane, Fujii-cho Anjo-shi, Aichi, 444-1192 / JP | Erfinder | 01 /
KOGA, Kiyotaka c/o AISIN AW CO., LTD., 10, Takane, Fujii-cho Anjo-shi, Aichi 444-1192 / JP | 02 /
SUGIHARA, Tomotsugu c/o AISIN AW CO., LTD., 10, Takane, Fujii-cho Anjo-shi, Aichi 444-1192 / JP | [2020/37] | Vertreter | Kramer Barske Schmidtchen Patentanwälte PartG mbB European Patent Attorneys Landsberger Strasse 300 80687 München / DE | [2020/37] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18904106.4 | 14.12.2018 | [2020/37] | WO2018JP46096 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20180014276 | 31.01.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2018014276 | [2020/37] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019150789 | Datum: | 08.08.2019 | Sprache: | JA | [2019/32] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3706296 | Datum: | 09.09.2020 | Sprache: | EN | [2020/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3706296 | Datum: | 07.08.2024 | Sprache: | EN | [2024/32] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 08.08.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.01.2021 | Klassifikation | IPC: | H02K15/00, H02K15/06, H02K15/085, H02K3/12 | [2021/07] | CPC: |
H02K3/12 (EP,US);
H02K15/0031 (EP,US);
H02K15/0037 (US);
H02K15/0081 (EP);
H02K15/064 (EP,US);
H02K15/085 (EP,US);
Y10T29/49009 (US)
(-)
|
Frühere IPC [2020/37] | H02K15/085, H02K3/04 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/37] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES ANKERS UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG EINES ANKERS | [2020/37] | Englisch: | METHOD FOR MANUFACTURING ARMATURE, AND DEVICE FOR MANUFACTURING ARMATURE | [2020/37] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE FABRICATION D'UN INDUIT | [2020/37] | Eintritt in die regionale Phase | 03.06.2020 | Übersetzung eingereicht | 03.06.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.06.2020 | Recherchengebühr entrichtet | 03.06.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.06.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.06.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/37] | 29.01.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.05.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.04.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.07.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.03.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.07.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.07.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 02.07.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.11.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.11.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US2016172919 (HATTORI HIROYUKI [JP]); | [X]US2017040859 (LANGLARD NICOLAS [FR]); | [X]US2017133893 (BILTERYST PIERRE-YVES [FR], et al); | [E]EP3706295 (AISIN AW CO [JP]) | Internationale Recherche | [A]JPS58112446 (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO); | [A]JPH10117455 (DENSO CORP); | [A]JP2006158044 (TOYOTA MOTOR CORP); | [A]JP2009194999 (DENSO CORP); | [Y]JP2011120356 (TOYOTA MOTOR CORP); | [Y]JP2011205834 (AISIN AW CO); | [Y]JP2014217228 (HONDA MOTOR CO LTD); | [Y]JP2015023771 (TOYOTA MOTOR CORP); | [Y]US2017040859 (LANGLARD NICOLAS [FR]) | vom Anmelder | JP2015023771 |