EP3767760 - OPTISCHES RELAIS, VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG UND RELAISVERFAHREN FÜR OPTISCHE SIGNALE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.07.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 03.04.2024 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 18.12.2020 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 21.09.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.07.2024 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 21.08.2024 [2024/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku 108-8001 Tokyo / JP | [2021/03] | Erfinder | 01 /
MIKAMI, Satoshi c/o NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | 02 /
MATEO RODRIGUEZ, Eduardo c/o NEC Corporation 7-1, Shiba 5-chome Minato-ku Tokyo 108-8001 / JP | [2021/03] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2021/03] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18909278.6 | 17.12.2018 | [2021/03] | WO2018JP46309 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20180045417 | 13.03.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2018045417 | [2021/03] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2019176205 | Datum: | 19.09.2019 | Sprache: | JA | [2019/38] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3767760 | Datum: | 20.01.2021 | Sprache: | EN | [2021/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3767760 | Datum: | 21.08.2024 | Sprache: | EN | [2024/34] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 19.09.2019 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.04.2021 | Klassifikation | IPC: | H01S3/094, H01S3/23, H04B10/291 | [2024/17] | CPC: |
H04B10/291 (EP,US);
H01S3/094061 (EP,US);
H01S3/0912 (US);
H01S3/094038 (US);
H01S3/2308 (US);
H01S3/2383 (EP,US);
H04B10/29 (US)
(-)
|
Frühere IPC [2021/19] | H01S3/10, H04B10/291 | ||
Frühere IPC [2021/03] | H01S3/10 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/03] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | KH | Noch nicht entrichtet | MA | Noch nicht entrichtet | MD | Noch nicht entrichtet | TN | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | OPTISCHES RELAIS, VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG UND RELAISVERFAHREN FÜR OPTISCHE SIGNALE | [2021/03] | Englisch: | OPTICAL RELAY, OPTICAL RELAY PRODUCTION METHOD, AND OPTICAL SIGNAL RELAY METHOD | [2021/03] | Französisch: | RELAIS OPTIQUE, PROCÉDÉ DE PRODUCTION DE RELAIS OPTIQUE ET PROCÉDÉ DE RELAIS DE SIGNAL OPTIQUE | [2021/03] | Eintritt in die regionale Phase | 10.09.2020 | Übersetzung eingereicht | 13.09.2020 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.09.2020 | Recherchengebühr entrichtet | 13.09.2020 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.09.2020 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 13.09.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2021/03] | 15.11.2021 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.04.2024 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.07.2024 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.07.2024 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 17.07.2024 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.12.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAI]JP2002221742 (NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE); | [A]US6980576 (FROLOV SERGEY [US], et al); | [I]US2006140633 (CHAPUT BRIAN [US]); | [XAI]WO2017056438 (NEC CORP [JP]) | Internationale Recherche | [XY]JP2002221742 (NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE); | [A]US2005226622 (TRISCHITTA PATRICK R [US], et al); | [XY]WO2017056438 (NEC CORP [JP]) | vom Anmelder | JPH04234738 | JP2018045417 |