EP3899815 - SOFTWARE-ERKENNUNG UNTER VERWENDUNG VON BAUMSTRUKTURIERTEN MUSTERVERGLEICHSREGELN ZUR VERWALTUNG VON SOFTWARE-ASSETS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 14.06.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 24.09.2021 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 02.07.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.06.2024 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | Anmelder | Für alle benannten Staaten Snow Software, Inc. 1801 E 6th St. No. 350 Austin, TX 78702 / US | [2021/43] | Erfinder | 01 /
BJÖRKMAN, Peter Trångsundsvägen 50 J 142 64 Trångsund / SE | 02 /
LUNDER, Rolf, Georg Risevegen 21 2608 Lillehammer / NO | 03 /
HANSEN, Kenneth, Aas Torggata 102 2317 Hamar / NO | 04 /
KØHLER, Lars Strandgata 43 2317 Hamar / NO | [2021/43] | Vertreter | Zacco Sweden AB P.O. Box 5581 Löjtnantsgatan 21 114 85 Stockholm / SE | [N/P] |
Frühere [2021/43] | Zacco Sweden AB P.O. Box 5581 114 85 Stockholm / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 18943600.9 | 17.12.2018 | [2021/43] | WO2018SE51326 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2020130891 | Datum: | 25.06.2020 | Sprache: | EN | [2020/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3899815 | Datum: | 27.10.2021 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 25.06.2020 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2021/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 25.06.2020 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.06.2022 | Klassifikation | IPC: | G06F16/31, G06F21/10, G06Q10/08 | [2022/30] | CPC: |
G06F21/105 (EP,US);
G06F8/70 (US);
G06Q10/087 (EP,US);
G06F21/1073 (US)
|
Frühere IPC [2021/43] | G06Q10/00, G06F16/31, G06F21/10 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/43] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SOFTWARE-ERKENNUNG UNTER VERWENDUNG VON BAUMSTRUKTURIERTEN MUSTERVERGLEICHSREGELN ZUR VERWALTUNG VON SOFTWARE-ASSETS | [2021/43] | Englisch: | SOFTWARE RECOGNITION USING TREE-STRUCTURED PATTERN MATCHING RULES FOR SOFTWARE ASSET MANAGEMENT | [2021/43] | Französisch: | RECONNAISSANCE DE LOGICIEL UTILISANT DES RÈGLES D'APPARIEMENT DE MOTIFS À STRUCTURE ARBORESCENTE POUR LA GESTION D'ACTIFS DE LOGICIELS | [2021/43] | Eintritt in die regionale Phase | 09.07.2021 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.07.2021 | Recherchengebühr entrichtet | 09.07.2021 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.07.2021 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.07.2021 | Prüfungsantrag gestellt [2021/43] | 10.01.2023 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.06.2024 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.07.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.12.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.12.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.11.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2007130127 (PASSMORE DALE [US], et al); | [XI]US2016026968 (FAN LIYA [CN], et al) | Internationale Recherche | [XA]US2007130127 (PASSMORE DALE [US], et al); | [A]US2010057520 (REJAI BARRY [US]); | [A]US2012304248 (WATTS GORDON [CA], et al); | [XA]US2016026968 (FAN LIYA [CN], et al); | [A]JP6062809B ; | [A]JP2017068481 (NEC CORP); |