EP3511123 - BEARBEITUNGSZENTRUM MIT ZWEI TISCHEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.09.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 21.10.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 13.06.2022 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 24.01.2020 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 14.06.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.06.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MC | veröffentlicht am 17.07.2024 [2024/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten PAOLINO BACCI S.R.L. Via Palermo, 32 56021 Cascina (PI) / IT | [2019/29] | Erfinder | 01 /
BACCI, Giuseppe via R. Gotti, 42 56025 Pontedera (Pi) / IT | 02 /
BACCI, Paolo via R. Gotti, 42 56025 Pontedera (Pi) / IT | 03 /
BACCI, Nino via R. Gotti, 42 56025 Pontedera (Pi) / IT | [2019/29] | Vertreter | Mannucci, Michele, et al Ufficio Tecnico Ing. A. Mannucci S.r.l. Via della Scala, 4 50123 Firenze / IT | [2019/29] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 19150923.1 | 09.01.2019 | [2019/29] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT20180000719 | 11.01.2018 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT201800000719 | [2019/29] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3511123 | Datum: | 17.07.2019 | Sprache: | EN | [2019/29] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3511123 | Datum: | 23.11.2022 | Sprache: | EN | [2022/47] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.05.2019 | Klassifikation | IPC: | B23Q39/04, B27M1/00, B23Q1/01 | [2019/29] | CPC: |
B23Q39/04 (EP);
B23Q1/012 (EP);
B27C9/04 (EP);
B27M1/08 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/09] |
Frühere [2019/29] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BEARBEITUNGSZENTRUM MIT ZWEI TISCHEN | [2019/29] | Englisch: | MACHINING CENTER WITH TWO TABLES | [2019/29] | Französisch: | CENTRE D'USINAGE AVEC DEUX TABLES | [2019/29] | Prüfungsverfahren | 16.01.2020 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.01.2020 | Prüfungsantrag gestellt [2020/09] | 16.01.2020 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 14.06.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.10.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.10.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 14.10.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 24.08.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.01.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.01.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 23.11.2022 | AT | 23.11.2022 | CZ | 23.11.2022 | DK | 23.11.2022 | EE | 23.11.2022 | ES | 23.11.2022 | FI | 23.11.2022 | HR | 23.11.2022 | LT | 23.11.2022 | LV | 23.11.2022 | MC | 23.11.2022 | NL | 23.11.2022 | PL | 23.11.2022 | RO | 23.11.2022 | RS | 23.11.2022 | SE | 23.11.2022 | SI | 23.11.2022 | SK | 23.11.2022 | SM | 23.11.2022 | IE | 09.01.2023 | LU | 09.01.2023 | FR | 23.01.2023 | BE | 31.01.2023 | CH | 31.01.2023 | LI | 31.01.2023 | GB | 23.02.2023 | NO | 23.02.2023 | GR | 24.02.2023 | IS | 23.03.2023 | PT | 23.03.2023 | [2024/29] |
Frühere [2024/08] | AL | 23.11.2022 | |
AT | 23.11.2022 | ||
CZ | 23.11.2022 | ||
DK | 23.11.2022 | ||
EE | 23.11.2022 | ||
ES | 23.11.2022 | ||
FI | 23.11.2022 | ||
HR | 23.11.2022 | ||
LT | 23.11.2022 | ||
LV | 23.11.2022 | ||
NL | 23.11.2022 | ||
PL | 23.11.2022 | ||
RO | 23.11.2022 | ||
RS | 23.11.2022 | ||
SE | 23.11.2022 | ||
SI | 23.11.2022 | ||
SK | 23.11.2022 | ||
SM | 23.11.2022 | ||
IE | 09.01.2023 | ||
LU | 09.01.2023 | ||
FR | 23.01.2023 | ||
BE | 31.01.2023 | ||
CH | 31.01.2023 | ||
LI | 31.01.2023 | ||
GB | 23.02.2023 | ||
NO | 23.02.2023 | ||
GR | 24.02.2023 | ||
IS | 23.03.2023 | ||
PT | 23.03.2023 | ||
Frühere [2023/52] | AL | 23.11.2022 | |
AT | 23.11.2022 | ||
CZ | 23.11.2022 | ||
DK | 23.11.2022 | ||
EE | 23.11.2022 | ||
ES | 23.11.2022 | ||
FI | 23.11.2022 | ||
HR | 23.11.2022 | ||
LT | 23.11.2022 | ||
LV | 23.11.2022 | ||
NL | 23.11.2022 | ||
PL | 23.11.2022 | ||
RO | 23.11.2022 | ||
RS | 23.11.2022 | ||
SE | 23.11.2022 | ||
SI | 23.11.2022 | ||
SK | 23.11.2022 | ||
SM | 23.11.2022 | ||
LU | 09.01.2023 | ||
FR | 23.01.2023 | ||
BE | 31.01.2023 | ||
CH | 31.01.2023 | ||
LI | 31.01.2023 | ||
NO | 23.02.2023 | ||
GR | 24.02.2023 | ||
IS | 23.03.2023 | ||
PT | 23.03.2023 | ||
Frühere [2023/51] | AL | 23.11.2022 | |
AT | 23.11.2022 | ||
CZ | 23.11.2022 | ||
DK | 23.11.2022 | ||
EE | 23.11.2022 | ||
ES | 23.11.2022 | ||
FI | 23.11.2022 | ||
HR | 23.11.2022 | ||
LT | 23.11.2022 | ||
LV | 23.11.2022 | ||
NL | 23.11.2022 | ||
PL | 23.11.2022 | ||
RO | 23.11.2022 | ||
RS | 23.11.2022 | ||
SE | 23.11.2022 | ||
SI | 23.11.2022 | ||
SK | 23.11.2022 | ||
SM | 23.11.2022 | ||
LU | 09.01.2023 | ||
BE | 31.01.2023 | ||
CH | 31.01.2023 | ||
LI | 31.01.2023 | ||
NO | 23.02.2023 | ||
GR | 24.02.2023 | ||
IS | 23.03.2023 | ||
PT | 23.03.2023 | ||
Frühere [2023/49] | AL | 23.11.2022 | |
AT | 23.11.2022 | ||
CZ | 23.11.2022 | ||
DK | 23.11.2022 | ||
EE | 23.11.2022 | ||
ES | 23.11.2022 | ||
FI | 23.11.2022 | ||
HR | 23.11.2022 | ||
LT | 23.11.2022 | ||
LV | 23.11.2022 | ||
NL | 23.11.2022 | ||
PL | 23.11.2022 | ||
RO | 23.11.2022 | ||
RS | 23.11.2022 | ||
SE | 23.11.2022 | ||
SK | 23.11.2022 | ||
SM | 23.11.2022 | ||
LU | 09.01.2023 | ||
BE | 31.01.2023 | ||
CH | 31.01.2023 | ||
LI | 31.01.2023 | ||
NO | 23.02.2023 | ||
GR | 24.02.2023 | ||
IS | 23.03.2023 | ||
PT | 23.03.2023 | ||
Frühere [2023/47] | AL | 23.11.2022 | |
AT | 23.11.2022 | ||
CZ | 23.11.2022 | ||
DK | 23.11.2022 | ||
EE | 23.11.2022 | ||
ES | 23.11.2022 | ||
FI | 23.11.2022 | ||
HR | 23.11.2022 | ||
LT | 23.11.2022 | ||
LV | 23.11.2022 | ||
NL | 23.11.2022 | ||
PL | 23.11.2022 | ||
RO | 23.11.2022 | ||
RS | 23.11.2022 | ||
SE | 23.11.2022 | ||
SK | 23.11.2022 | ||
SM | 23.11.2022 | ||
LU | 09.01.2023 | ||
CH | 31.01.2023 | ||
LI | 31.01.2023 | ||
NO | 23.02.2023 | ||
GR | 24.02.2023 | ||
IS | 23.03.2023 | ||
PT | 23.03.2023 | ||
Frühere [2023/43] | AL | 23.11.2022 | |
AT | 23.11.2022 | ||
CZ | 23.11.2022 | ||
DK | 23.11.2022 | ||
EE | 23.11.2022 | ||
ES | 23.11.2022 | ||
FI | 23.11.2022 | ||
HR | 23.11.2022 | ||
LT | 23.11.2022 | ||
LV | 23.11.2022 | ||
NL | 23.11.2022 | ||
PL | 23.11.2022 | ||
RO | 23.11.2022 | ||
RS | 23.11.2022 | ||
SE | 23.11.2022 | ||
SK | 23.11.2022 | ||
SM | 23.11.2022 | ||
LU | 09.01.2023 | ||
NO | 23.02.2023 | ||
GR | 24.02.2023 | ||
IS | 23.03.2023 | ||
PT | 23.03.2023 | ||
Frühere [2023/38] | AL | 23.11.2022 | |
AT | 23.11.2022 | ||
CZ | 23.11.2022 | ||
DK | 23.11.2022 | ||
EE | 23.11.2022 | ||
ES | 23.11.2022 | ||
FI | 23.11.2022 | ||
HR | 23.11.2022 | ||
LT | 23.11.2022 | ||
LV | 23.11.2022 | ||
NL | 23.11.2022 | ||
PL | 23.11.2022 | ||
RO | 23.11.2022 | ||
RS | 23.11.2022 | ||
SE | 23.11.2022 | ||
SK | 23.11.2022 | ||
SM | 23.11.2022 | ||
NO | 23.02.2023 | ||
GR | 24.02.2023 | ||
IS | 23.03.2023 | ||
PT | 23.03.2023 | ||
Frühere [2023/37] | AL | 23.11.2022 | |
AT | 23.11.2022 | ||
CZ | 23.11.2022 | ||
DK | 23.11.2022 | ||
EE | 23.11.2022 | ||
ES | 23.11.2022 | ||
FI | 23.11.2022 | ||
HR | 23.11.2022 | ||
LT | 23.11.2022 | ||
LV | 23.11.2022 | ||
NL | 23.11.2022 | ||
PL | 23.11.2022 | ||
RO | 23.11.2022 | ||
RS | 23.11.2022 | ||
SE | 23.11.2022 | ||
SM | 23.11.2022 | ||
NO | 23.02.2023 | ||
GR | 24.02.2023 | ||
IS | 23.03.2023 | ||
PT | 23.03.2023 | ||
Frühere [2023/35] | AT | 23.11.2022 | |
CZ | 23.11.2022 | ||
DK | 23.11.2022 | ||
EE | 23.11.2022 | ||
ES | 23.11.2022 | ||
FI | 23.11.2022 | ||
HR | 23.11.2022 | ||
LT | 23.11.2022 | ||
LV | 23.11.2022 | ||
NL | 23.11.2022 | ||
PL | 23.11.2022 | ||
RO | 23.11.2022 | ||
RS | 23.11.2022 | ||
SE | 23.11.2022 | ||
SM | 23.11.2022 | ||
NO | 23.02.2023 | ||
GR | 24.02.2023 | ||
IS | 23.03.2023 | ||
PT | 23.03.2023 | ||
Frühere [2023/34] | AT | 23.11.2022 | |
DK | 23.11.2022 | ||
EE | 23.11.2022 | ||
ES | 23.11.2022 | ||
FI | 23.11.2022 | ||
HR | 23.11.2022 | ||
LT | 23.11.2022 | ||
LV | 23.11.2022 | ||
NL | 23.11.2022 | ||
PL | 23.11.2022 | ||
RS | 23.11.2022 | ||
SE | 23.11.2022 | ||
SM | 23.11.2022 | ||
NO | 23.02.2023 | ||
GR | 24.02.2023 | ||
IS | 23.03.2023 | ||
PT | 23.03.2023 | ||
Frühere [2023/33] | AT | 23.11.2022 | |
DK | 23.11.2022 | ||
ES | 23.11.2022 | ||
FI | 23.11.2022 | ||
HR | 23.11.2022 | ||
LT | 23.11.2022 | ||
LV | 23.11.2022 | ||
NL | 23.11.2022 | ||
PL | 23.11.2022 | ||
RS | 23.11.2022 | ||
SE | 23.11.2022 | ||
SM | 23.11.2022 | ||
NO | 23.02.2023 | ||
GR | 24.02.2023 | ||
IS | 23.03.2023 | ||
PT | 23.03.2023 | ||
Frühere [2023/29] | AT | 23.11.2022 | |
ES | 23.11.2022 | ||
FI | 23.11.2022 | ||
HR | 23.11.2022 | ||
LT | 23.11.2022 | ||
LV | 23.11.2022 | ||
NL | 23.11.2022 | ||
PL | 23.11.2022 | ||
RS | 23.11.2022 | ||
SE | 23.11.2022 | ||
NO | 23.02.2023 | ||
GR | 24.02.2023 | ||
IS | 23.03.2023 | ||
PT | 23.03.2023 | ||
Frühere [2023/25] | AT | 23.11.2022 | |
ES | 23.11.2022 | ||
FI | 23.11.2022 | ||
HR | 23.11.2022 | ||
LT | 23.11.2022 | ||
LV | 23.11.2022 | ||
PL | 23.11.2022 | ||
RS | 23.11.2022 | ||
SE | 23.11.2022 | ||
NO | 23.02.2023 | ||
GR | 24.02.2023 | ||
IS | 23.03.2023 | ||
PT | 23.03.2023 | ||
Frühere [2023/23] | AT | 23.11.2022 | |
ES | 23.11.2022 | ||
FI | 23.11.2022 | ||
LT | 23.11.2022 | ||
LV | 23.11.2022 | ||
SE | 23.11.2022 | ||
NO | 23.02.2023 | ||
GR | 24.02.2023 | ||
PT | 23.03.2023 | ||
Frühere [2023/22] | AT | 23.11.2022 | |
ES | 23.11.2022 | ||
FI | 23.11.2022 | ||
LT | 23.11.2022 | ||
SE | 23.11.2022 | ||
NO | 23.02.2023 | ||
PT | 23.03.2023 | ||
Frühere [2023/20] | LT | 23.11.2022 | |
NO | 23.02.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]DE19842386 (BIESSE SPA [IT]) [X] 1-8,11-15 * column 1, line 63 - column 3, line 18; figures 1, 2 * [A] 9,10; | [A]EP0906806 (PLURITEC ITALIA [IT]) [A] 1-15 * figure 1 *; | [A]EP2527081 (PAOLINO BACCI SRL [IT]) [A] 1-15* figure 7 * |